有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DA7C
株式会社PEGASUS 役員の状況 (2018年3月期)
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 会長 | ― | 清 水 盛 明 | 1944年7月14日生 |
| (注)3 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表 取締役 社長 | ― | 美 馬 成 望 | 1968年5月4日生 |
| (注)3 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役副会長 | 製造 本部長 | 末 永 高 二 | 1947年12月24日生 |
| (注)3 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役副社長 | 顧客 本部長 | 勝 連 雅 生 | 1950年5月5日生 |
| (注)3 | 109 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
常務 取締役 | ダイカスト 事業本部長 | 高 孟 昊 | 1953年7月20日生 |
| (注)3 | 54 | ||||||||||||||||||||||
常務 取締役 | ― | 中 村 淳 一 | 1954年4月20日生 |
| (注)3 | 52 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 管理 本部長 | 吉 田 泰 三 | 1959年10月7日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | ― | 白 井 文 | 1960年5月23日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||
取締役 | ― | 大 西 宏 尚 | 1945年5月10日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | ― | 瀬 戸 洋 二 | 1954年12月18日生 |
| (注)4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
監査役 | ― | 杉 山 清 和 | 1962年1月9日生 |
| (注)4 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
監査役 | ― | 武 本 夕香子 | 1963年5月1日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
計 | 1,225 |
.
(注) 1 取締役 白井文及び大西宏尚は、社外取締役であります。
2 監査役 杉山清和及び武本夕香子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||
苗 村 博 子 | 1960年9月17日生 | 1987年4月 | 弁護士登録 | ― | |
1996年9月 | ワイル・ゴッチェル&マンジス 法律事務所 入所 | ||||
1997年7月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||
1998年7月 | 大江橋法律事務所 入所 | ||||
2002年12月 | 苗村法律事務所 設立 | ||||
2008年6月 | 株式会社アテクト 社外監査役 | ||||
2012年6月 | 同社 社外取締役 | ||||
2014年3月 | 東洋ゴム工業株式会社 社外取締役 | ||||
2014年12月 | 虎門中央法律事務所大阪事務所 代表社員 | ||||
2016年12月 | 弁護士法人苗村法律事務所 代表社員 |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
7 当社では、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
地位 | 氏名 | 担当 |
取締役会長 執行役員 | 清 水 盛 明(注1) | 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長 |
代表取締役社長 執行役員 | 美 馬 成 望(注1) | PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長 |
取締役副会長 執行役員 | 末 永 高 二(注1) | 製造本部長 ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長 |
取締役副社長 執行役員 | 勝 連 雅 生(注1) | 顧客本部長 |
常務取締役 執行役員 | 高 孟 昊(注1) | ダイカスト事業本部長 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司総経理 |
常務取締役 執行役員 | 中 村 淳 一(注1) | ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理 |
取締役執行役員 | 吉 田 泰 三(注1) | 管理本部長 |
上席執行役員 | 大 西 弘 | ペガサス(天津)ミシン有限公司製造総経理 |
上席執行役員 | 岡 田 義 秀 | 管理本部副本部長 |
上席執行役員 | ブロアーメルヴィン | PEGASUS CORPORATION OF AMERICA 会長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長 |
執行役員 | 村 田 都 彦 | 顧客本部副本部長(販売、販売技術担当) |
執行役員 | 美 馬 正 道(注2) | PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM)CO.,LTD.社長 |
執行役員 | 岡 本 裕 之 | 顧客本部副本部長(商品企画、研究開発担当) |
執行役員 | 金 子 貴 司 | PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長 |
執行役員 | 佐 藤 文 泰 | 経営企画部長 |
(注)1 清水盛明、美馬成望、末永高二、勝連雅生、高孟昊、中村淳一、吉田泰三の7氏は、取締役を兼務しております。
2 執行役員 美馬正道は、代表取締役社長執行役員 美馬成望の弟であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01731] S100DA7C)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。