有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004XBR
株式会社YE DIGITAL 役員の状況 (2015年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 会長 | 清 水 喜 文 | 1948年8月11日 | 1971年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)4 | 10 | |
2004年6月 | 同社取締役 | ||||||
2009年3月 | 当社顧問 | ||||||
2009年6月 | 取締役社長(代表取締役) | ||||||
2012年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
2015年6月 | 取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | 諸 星 俊 男 | 1953年8月24日 | 1976年4月 | 富士通株式会社入社 | (注)4 | ― | |
1995年12月 | Fujitsu Personal Systems,Inc. 副社長 | ||||||
1999年10月 | Fujitsu Computer Systems Corporation (現Fujitsu America, Inc.) 取締役社長兼CEO | ||||||
2005年10月 | 富士通株式会社経営執行役 | ||||||
2007年7月 | EMCジャパン株式会社代表取締役 社長兼EMCコーポレーション本社 副社長(オフィサー) | ||||||
2012年1月 | 日本NCR株式会社代表取締役社長 兼CEO | ||||||
2015年3月 | 当社顧問 | ||||||
2015年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 情報セキュリティ担当 兼情報政策担当 総合企画室長 | 石 田 聡 子 | 1962年9月7日 | 1985年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)4 | 6 |
2005年4月 | レノボ・ジャパン株式会社へ転籍 | ||||||
2005年7月 | レノボ・ジャパン株式会社執行役員 | ||||||
2008年3月 | レノボ・ジャパン株式会社執行役員退任 | ||||||
2008年9月 | 当社入社 | ||||||
2009年3月 | 経営企画・マーケティング室長 | ||||||
2010年12月 | 総合企画室長 | ||||||
2011年9月 | 総合企画室長兼環境エネルギー事業推進室長 | ||||||
2012年6月 | 執行役員(現任) | ||||||
2013年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2015年3月 | 情報セキュリティ担当兼情報政策担当 総合企画室長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 経理部長 兼CSR推進本部長 | 久 野 弘 道 | 1960年9月18日 | 1984年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)4 | 2 |
2006年9月 | 同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長 | ||||||
2010年3月 | 同社ロボット事業部事業計画部長 | ||||||
2012年9月 | 当社へ転籍 | ||||||
2012年9月 | 理事 | ||||||
2012年9月 | 経理部長(現任) | ||||||
2013年6月 | 取締役 執行役員(現任) | ||||||
2014年3月 | 管理・コンプライアンス統括 | ||||||
2015年3月 | 経理部長兼CSR推進本部長(現任) | ||||||
取締役 | 小 笠 原 浩 | 1955年9月19日 | 1979年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)4 | ― | |
2006年6月 | 同社取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2011年3月 | 株式会社安川電機モーションコントロール事業部長 | ||||||
2012年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2013年6月 | 同社取締役 | ||||||
2014年3月 | 同社技術開発本部長 | ||||||
2015年3月 | 同社代表取締役専務執行役員技術開発本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 扇 博 幸 | 1956年10月28日 | 1979年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)4 | ― | |
2006年6月 | 安川ブルックスオートメーション株式会社代表取締役社長 | ||||||
2010年3月 | 安川シーメンスオートメーション・ドライブ株式会社代表取締役社長 | ||||||
2013年3月 | 株式会社安川電機常務執行役員システムエンジニアリング事業部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 中 田 直 樹 | 1970年4月2日 | 1995年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)4 | ― | |
2004年12月 | 英国三井物産株式会社(現欧州三井物産株式会社)金融市場課Investment Manager | ||||||
2010年10月 | 三井物産株式会社M&A推進部企業アドバイザリー室インベストメント・マネージャー | ||||||
2012年4月 | 同社金融市場本部M&A推進部企業アドバイザリー室(現コーポレートディベロップメント本部総合力推進部M&A推進室)室長 | ||||||
2015年5月 | 三井物産企業投資株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 下 園 直 登 | 1951年8月13日 | 1976年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)5 | ― | |
2006年3月 | 株式会社ワイ・イー・データ移籍入社 | ||||||
2007年6月 | 同社取締役 | ||||||
2010年1月 | 同社常務取締役 | ||||||
2012年6月 | 株式会社安川電機監査役(常勤) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(常勤)就任予定 | ||||||
監査役 | 大 串 秀 文 | 1946年7月4日 | 1970年4月 | 西部電機株式会社入社 | (注)6 | ― | |
2003年6月 | 同社取締役 | ||||||
2010年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2011年6月 | 同社営業担当顧問 | ||||||
2012年6月 | 同社常勤監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 平 山 雅 之 | 1962年8月30日 | 1986年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)7 | ― | |
2002年2月 | 同社管理部経理グループ経理担当課長 | ||||||
2004年3月 | 同社経理部会計グループ経理担当課長 | ||||||
2009年3月 | 同社経理部会計グループ長(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 19 |
(注) 1 株式会社安川電機製作所は、1991年9月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
2 取締役小笠原浩、取締役扇博幸および取締役中田直樹は、「社外取締役」であります。
3 監査役下園直登、監査役大串秀文および監査役平山雅之は、「社外監査役」であります。
4 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
5 監査役(常勤)下園直登は、2015年6月12日開催の第38回定時株主総会で同年6月19日を就任日として監査役(常勤)に選任されました。
監査役(常勤)下園直登の任期は、2015年6月19日から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
6 監査役大串秀文の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
7 監査役平山雅之の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
8 当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の5名であります。
川畑 洋志 常務執行役員 ビジネス・システム開発本部長兼KDBプロジェクト本部長兼東京支社長
城戸 重信 常務執行役員 技術統括兼人材育成担当兼品質保証担当ヘルスケア・公共ソリューション本部長
三輪 雅志 執行役員 新規事業推進本部長兼ヘルスケア・公共ソリューション本部ヘルスケア事業担当
玉井 裕治 執行役員 人材育成担当第1ソリューション本部長
清水 伸悟 執行役員 人事総務部長
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05328] S1004XBR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。