有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001UMD
株式会社ZWEI 役員の状況 (2014年2月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | 縣 厚 伸 | 1953年12月20日生 | 1978年3月 1991年5月 2001年5月 2008年8月 2011年5月 2014年3月 2014年5月 | ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 ミニストップ㈱取締役就任 イオン株式会社IT・物流本部長 同社執行役就任 イオンアイビス株式会社代表取締役社長就任 当社顧問 当社代表取締役社長(現任) | (注)2 | - | |
常務取締役 | 事業開発・経営管理担当 | 板 垣 吉 昭 | 1950年2月3日生 | 1985年5月 | 米国エクイタブル生命保険株式会社入社 | (注)2 | 3,400 |
1988年10月 | 当社入社 | ||||||
1997年2月 | 当社東京営業部部長 | ||||||
2001年2月 | 当社会員サービス本部長 | ||||||
2001年5月 | 当社取締役会員サービス本部長 | ||||||
2006年5月 | 当社常務取締役営業担当兼東日本営業本部長 | ||||||
2007年2月 2012年3月 2013年3月 2014年3月 | 当社常務取締役会員サービス本部長 当社常務取締役会員サポート本部長 当社常務取締役経営管理担当 当社常務取締役事業開発・経営管理担当(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 福 島 徹 | 1957年6月9日生 | 1980年4月 2005年4月 2006年5月 2008年5月 2010年5月 2011年8月 2012年12月 | 株式会社伊勢甚入社 当社人事総務部長 当社管理本部長 当社取締役管理本部長 当社取締役事業開発本部長 当社取締役海外事業本部長 当社取締役管理本部長(現任) | (注)2 | 5,500 |
取締役 | 営業担当 | 江 口 勉 | 1958年8月28日生 | 1981年3月 2004年5月 2005年5月 2006年4月 2008年3月 2009年3月 2012年4月 2012年5月 2013年3月 2013年9月 | ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社 株式会社イオンファンタジー取締役 同社取締役営業本部長代行 同社取締役室内ゆうえんち事業本部長 同社取締役室内ゆうえんち近畿・中部事業本部長 同社取締役近畿・中部事業本部長 同社取締役 当社営業企画本部長 当社取締役営業本部長 当社取締役営業担当(現任) | (注)2 | 1,200 |
取締役 | 会員サポート企画本部長 | 後 藤 喜 一 | 1965年2月13日生 | 1987年3月 2004年5月 2007年9月 2008年2月 2010年5月 2011年8月 2012年5月 2012年12月 2013年3月 | ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社 当社経営戦略室長 当社経営企画室長 当社経営企画本部長 当社経営管理本部長 当社管理本部長 当社取締役管理本部長 当社取締役経営戦略本部長 当社取締役会員サポート企画本部長(現任) | (注)2 | 1,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | 稲 田 道 治 | 1951年3月9日生 | 1974年3月 | ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社 | (注)3 | 9,500 | |
1994年3月 | イオングッドライフクラブ事務局長 | ||||||
2005年9月 | 当社東日本営業本部長 | ||||||
2005年12月 | 当社東日本営業本部長兼法人営業部長 | ||||||
2006年5月 | 当社取締役西日本営業本部長 | ||||||
2007年2月 2007年9月 2010年5月 | 当社取締役パーティ・ブライダル本部長 当社取締役事業開発本部長 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 神 部 範 生 | 1944年6月1日生 | 1977年10月 | 司法試験合格 | (注)4 | 500 | |
1999年8月 | エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役就任 | ||||||
2000年4月 | 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) | ||||||
2008年5月 2011年5月 | 当社監査役(現任) リフォームスタジオ株式会社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 柴 崎 正 恭 | 1953年4月13日生 | 1976年4月 | ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社 | (注)5 | - | |
1986年9月 | 同社秘書室・社長秘書 | ||||||
1994年11月 | ジャスコ・ストアーズ香港株式会社 出向 | ||||||
2001年11月 2004年5月 2006年6月 2013年5月 2013年5月 | 株式会社メガスポーツ管理本部長 株式会社ワーナー・マイカル取締役管理本部長 同社常務取締役管理本部長 当社監査役(現任) イオンクレジットサービス株式会社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 福 田 真 | 1974年4月23日生 | 2001年4月 2003年10月 2009年3月 2009年4月 2011年3月 2012年4月 2013年5月 2013年6月 | ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社 同社コーポレートブランディング部 同社戦略部 同社秘書部 同社財務部 同社財務部マネージャー 当社監査役(現任) イオン株式会社財務企画部マネージャー(現任) | (注)6 | - | |
計 | 21,100 |
(注) 1.監査役のうち、神部範生、柴崎正恭および福田真は社外監査役であります。
2.2014年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2013年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2012年5月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2014年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05433] S1001UMD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。