有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009IFK
正栄食品工業株式会社 役員の状況 (2016年10月期)
男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
代表取締役 社長 | 本 多 市 郎 | 1950年5月15日生 | 1975年2月 | 当社入社 | (注)3 | 483 | |
1988年1月 | 当社取締役関西支社長 | ||||||
1990年1月 | 当社常務取締役 | ||||||
1991年11月 | 当社常務取締役事業統轄本部長 | ||||||
1994年1月 | 当社専務取締役事業統轄本部長 | ||||||
1998年1月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
代表取締役副社長 | 本 多 秀 光 | 1959年9月6日生 | 1983年3月 | 当社入社 | (注)3 | 618 | |
1999年11月 | 当社商品部長 | ||||||
2000年1月 | 当社取締役商品部長 | ||||||
2002年8月 | 青島秀愛食品有限公司董事長 | ||||||
2002年11月 | 当社取締役営業副本部長兼中国室長 | ||||||
2003年7月 | 上海秀愛国際貿易有限公司董事長 | ||||||
2004年1月 | 当社常務取締役営業副本部長 | ||||||
2004年5月 | 延吉秀愛食品有限公司董事長 | ||||||
2006年7月 | 香港正栄国際貿易有限公司董事長 | ||||||
2010年1月 | 当社専務取締役 | ||||||
2016年1月 | 当社代表取締役副社長(現) | ||||||
専務取締役 | 営業本部長 | 中 島 豊 海 | 1955年11月3日生 | 1978年3月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
1998年6月 | 当社関西支店長 | ||||||
2002年1月 | 当社執行役員食品営業部長 | ||||||
2004年1月 | 当社取締役営業副本部長兼食品営業部長 | ||||||
2007年1月 | ㈱正栄デリシィ代表取締役社長(現) | ||||||
2010年1月 | 当社常務取締役営業本部副本部長 | ||||||
2012年1月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
2016年1月 | 当社専務取締役営業本部長(現) | ||||||
専務取締役 | 管理本部長 兼総務部長 | 藤 雄 博 周 | 1954年7月26日生 | 1978年3月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
2004年1月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
2006年1月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
2008年11月 | 当社取締役経理部長兼関連事業部長 | ||||||
2010年1月 | 当社常務取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長 | ||||||
2010年8月 | 当社常務取締役管理本部長兼総務部長 | ||||||
2016年1月 | 当社専務取締役管理本部長兼総務部長(現) | ||||||
常務取締役 | 藤 川 敬 三 | 1953年6月13日生 | 1978年1月 | 当社入社 | (注)3 | 6 | |
2001年4月 | 当社原料営業部販売五グループ次長 | ||||||
2002年11月 | 当社原料二部長 | ||||||
2006年1月 | 当社執行役員原料二部長 | ||||||
2012年1月 | 当社取締役原料二部長 | ||||||
2017年1月 | 当社常務取締役(製パン業界担当)(現) | ||||||
取締役 | 経理部長 | 原 田 和 彦 | 1959年4月5日生 | 1983年4月 | ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | 1 |
2008年10月 | ㈱みずほ銀行二俣川支店長 | ||||||
2010年5月 | 当社顧問 | ||||||
2010年8月 | 当社経理部長 | ||||||
2012年1月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
2014年1月 | 当社取締役経理部長(現) | ||||||
取締役 | 品質保証部長 | 武 井 正 美 | 1957年4月19日 | 1980年4月 | 雪印食品㈱入社 | (注)3 | 0 |
2002年7月 | 当社入社 | ||||||
2008年1月 | 当社品質保証部長 | ||||||
2010年1月 | 当社執行役員品質保証部長 | ||||||
2016年1月 | 当社取締役品質保証部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役 | 経営企画室長 | 加 納 一 徳 | 1961年7月29日生 | 1984年4月 | ㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― |
2004年7月 | ㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行) 米国ロスアンゼルス支店 副支店長 | ||||||
2009年11月 | ㈱三菱東京UFJ銀行 トルコ国イスタンブール駐在員事務所所長 | ||||||
2014年4月 | 当社顧問 | ||||||
2014年7月 | 当社経理部海外経理グループ部長 | ||||||
2016年2月 | 当社経営企画室企画推進室長 | ||||||
2017年1月 | 当社取締役経営企画室長(現) | ||||||
取締役 | 原 啓 康 | 1946年11月13日生 | 1972年4月 | ㈱丸善入社 | (注)3 | ― | |
1977年8月 | 同社取締役営業部長 | ||||||
1983年5月 | 同社専務取締役 | ||||||
1987年5月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 同社代表取締役会長(現) | ||||||
2015年1月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 埴 原 義 夫 | 1949年8月28日 | 1973年4月 | 日本勧業角丸証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 | (注)3 | ― | |
2008年5月 | 同社営業店統括部理事 | ||||||
2010年1月 | ウェルネット㈱監査役(現) | ||||||
2016年1月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 甲 斐 隆 | 1952年3月5日 | 1974年4月 | 三井物産㈱入社 | (注)4 | ― | |
2004年3月 | 同社食料本部九州食料部長 | ||||||
2007年3月 | 同社内部監査部検査役 | ||||||
2012年6月 | 三井物産スチール㈱監査役 | ||||||
2017年1月 | 当社取締役(現) | ||||||
監査役 | 常勤 | 田 代 幾 久 | 1956年5月29日 | 1980年4月 | 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険㈱)入社 | (注)6 | ― |
2005年4月 | 同社財務部部長 | ||||||
2012年4月 | 当社顧問 | ||||||
2013年11月 | 当社監査室長 | ||||||
2017年1月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 藤 井 帝 治 | 1947年2月28日生 | 1970年4月 | 日本勧業角丸証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 | (注)5 | 3 | |
1991年4月 | 同社人事部部長 | ||||||
1996年6月 | 同社取締役人事部長 | ||||||
1999年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
2002年6月 | ㈱勧角エンタープライズ 常勤顧問 | ||||||
2004年1月 | ㈱勧角エンタープライズ 常務取締役 | ||||||
2005年1月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 宮 﨑 良 夫 | 1944年2月15日生 | 1990年4月 | 東京大学社会科学研究所教授 | (注)5 | 2 | |
2000年4月 | 東京経済大学現代法学部教授 | ||||||
2001年3月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) | ||||||
2004年1月 | 当社監査役補欠者に選任 | ||||||
2004年6月 | 東京大学名誉教授 | ||||||
2006年1月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 德 永 信 | 1954年2月24日生 | 1977年10月 | 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | 1 | |
1981年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1987年4月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所 | ||||||
1987年5月 | 公認会計士 德永信事務所開設(現) | ||||||
1987年7月 | 税理士登録 | ||||||
2008年1月 | 宗和税理士法人代表社員(現) | ||||||
2010年1月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 1,123 |
(注) 1 取締役原 啓康、埴原義夫、甲斐 隆の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役藤井帝治、宮﨑良夫、德永 信の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年10月期に係る定時株主総会終結の時から2017年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2017年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年10月期に係る定時株主総会終結の時から2018年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2016年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02681] S1009IFK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。