有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100APN4
澁澤倉庫株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役松本伸也および取締役坪井鈴兒の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役庄籠一允、監査役志々目昌史および監査役松波寛の3氏は、社外監査役であります。
3.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年
6.当社では、取締役会の運営の効率化とともに、意思決定の充実化と監督機能の強化をはかるため、執行役員
制度を導入しております。
取締役兼務執行役員以外の執行役員は、常務執行役員不動産部長 大橋弘幸、
上級執行役員総務部長 工藤慎二、執行役員物流営業部門管掌役員補佐ベトナム事業担当 梶原隆
同引越営業支店長 山口輝明、同環境・品質管理室長 門澤秀樹、同財経部長 星正俊、
同北関東支店長 森進、同横浜支店長 石井啓志、同中部支店長 平川仁司、同人事部長 菅野康弘、
同情報システム部長 青野宣昭の11名であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 (代表取締役) | 全社業務総攬 | 今井 惠一 | 1950年9月17日生 | 1973年4月 当社入社 2009年6月 取締役上席執行役員東京支店長 2011年6月 常務取締役上席執行役員東京支店長 2011年7月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 2012年6月 取締役兼常務執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 2013年6月 取締役社長兼社長執行役員ロジスティクス営業本部長 2014年6月 取締役社長兼社長執行役員、経営統括・物流営業部門管掌 2015年6月 取締役社長兼社長執行役員 2017年6月 取締役会長、全社業務総攬(現任) | (注)3 | 44 |
取締役社長 (代表取締役) | 社長執行役員 物流営業部門管掌 | 大隅 毅 | 1964年8月22日生 | 1987年4月 当社入社 2009年7月 ロジスティクス営業本部東日本営業部長 2011年7月 管理本部総合企画部長 2012年4月 執行役員管理本部総合企画部長 2013年6月 上級執行役員管理本部総合企画部長 2014年10月 上級執行役員営業開発部長兼総合企画部長 2015年6月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌 2017年6月 取締役社長兼社長執行役員、物流営業部門管掌(現任) | (注)3 | 10 |
取締役副社長 (代表取締役) | 副社長執行役員 不動産営業・ 管理部門管 掌、コンプライアンス・内部統制担当 | 柏原 治樹 | 1953年2月17日生 | 1975年4月 株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 2004年4月 株式会社みずほ銀行執行役員丸之内支店長 2005年6月 みずほ信用保証株式会社代表取締役社長 2008年6月 当社ロジスティクス営業本部顧問 2008年10月 執行役員ロジスティクス営業本部本部長補佐営業開発担当 2009年6月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長(東日本担当)兼開発営業担当 2010年4月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長(国内担当)兼広域営業部長 2011年7月 常務取締役上席執行役員管理本部長 2012年6月 取締役兼常務執行役員管理本部長 2013年6月 取締役兼常務執行役員管理本部長、コンプライアンス・内部統制担当 2014年6月 取締役兼常務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2015年6月 取締役兼専務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2017年6月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当(現任) | (注)3 | 32 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 常務執行役員 大阪支店長 | 真鍋 雅信 | 1954年8月26日生 | 1979年4月 当社入社 2008年4月 管理本部財経部長 2009年4月 執行役員管理本部財経部長 2010年6月 取締役上席執行役員管理本部副本部長兼財経部長 2011年10月 取締役上席執行役員大阪支店長 2012年6月 取締役兼常務執行役員大阪支店長(現任) | (注)3 | 27 |
取締役 | 常務執行役員 東京支店長 | 和田 康政 | 1956年4月19日生 | 1978年4月 当社入社 2010年4月 執行役員横浜支店長 2011年6月 取締役上席執行役員横浜支店長 2012年6月 上級執行役員横浜支店長 2013年6月 上級執行役員ロジスティクス営業本部広域営業部長 2014年6月 常務執行役員広域営業部長 2015年6月 常務執行役員東京支店長 2017年6月 取締役兼常務執行役員東京支店長(現任) | (注)3 | 21 |
取締役 | 常務執行役員 神戸支店長 | 増田 裕宣 | 1952年6月22日生 | 1976年4月 当社入社 2008年4月 管理本部総合企画部長 2009年4月 執行役員管理本部総合企画部長 2011年7月 執行役員神戸支店長 2013年6月 上級執行役員神戸支店長 2014年6月 常務執行役員神戸支店長 2017年6月 取締役兼常務執行役員神戸支店長(現任) | (注)3 | 16 |
取締役 | 笠原 伸次 | 1947年4月23日生 | 1970年4月 当社入社 2003年6月 取締役神戸支店長 2005年4月 取締役大阪支店長 2006年6月 常務取締役ロジスティクス営業本部副本部長兼大阪支店長 2006年7月 常務取締役ロジスティクス営業本部副本部長(国内物流担当)兼関西支店長 2008年4月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部長 2009年6月 取締役社長上席執行役員ロジスティクス営業本部長 2011年7月 取締役社長 2012年6月 取締役社長兼社長執行役員 2013年6月 取締役会長 2014年6月 取締役会長、全社業務総攬 2017年6月 取締役(現任) | (注)3 | 62 | |
取締役 | ガバナンス関 連事項担当 | 齋藤 秀一 | 1946年7月13日生 | 1969年4月 当社入社 2004年6月 取締役管理本部総合企画部長 2006年6月 常務取締役管理本部副本部長兼総 合企画部長 2008年4月 常務取締役上席執行役員管理本部長 2009年6月 取締役副社長上席執行役員管理本部長兼コンプライアンス・内部統制・不動産事業担当 2011年7月 取締役副社長、社長補佐、不動産事業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2012年6月 取締役副社長兼副社長執行役員、社長補佐、不動産事業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2013年6月 取締役副会長、不動産事業管掌 2014年6月 取締役副会長、ガバナンス関連事項担当 2017年6月 取締役、ガバナンス関連事項担当(現任) | (注)3 | 43 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 松本 伸也 | 1959年8月12日生 | 1987年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 1987年4月 丸の内総合法律事務所入所 1996年7月 丸の内総合法律事務所パートナー 2001年6月 株式会社インプレス(現・株式会社インプレスホールディングス)社外監査役(現任) 2005年9月 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人監督役員 2007年6月 当社取締役(現任) 2011年10月 丸の内総合法律事務所パートナー代表弁護士(現任) 2013年6月 大平洋金属株式会社社外取締役(現任) | (注)3 | 3 | |
取締役 | 坪井 鈴兒 | 1950年9月30日生 | 1974年4月 川崎汽船株式会社入社 2004年3月 同社電力炭グループ長 2006年6月 株式会社リンコーコーポレーション取締役東京支社営業部長 2008年6月 同社常務取締役東京支社長 2010年6月 同社代表取締役社長 2015年6月 同社特別顧問 2015年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 3 | |
常勤監査役 | 川上 芳夫 | 1951年3月28日生 | 1969年4月 当社入社 2006年7月 管理本部総務部長 2008年4月 執行役員管理本部総務部長 2009年4月 執行役員環境・品質管理室長 2010年6月 常勤監査役(現任) | (注)4 | 18 | |
監査役 | 福嶋 邦雄 | 1950年10月8日生 | 1973年4月 当社入社 2005年4月 ロジスティクス営業本部営業推進部長 2010年6月 環境・品質管理室長 2012年6月 監査役(現任) | (注)4 | 7 | |
監査役 | 庄籠 一允 | 1939年7月19日生 | 1959年4月 熊本国税局入局 1997年7月 東京国税局調査第四部長 1998年7月 東京国税局退局 1998年8月 庄籠税理士事務所を開設し、現在に至る 2001年6月 株式会社アドヴァン社外監査役 2004年6月 当社監査役(現任) 2015年3月 株式会社ジェクシード社外監査役 | (注)4 | 1 | |
監査役 | 志々目 昌史 | 1955年2月16日生 | 1986年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 1986年4月 加嶋法律事務所入所 1997年10月 志々目法律事務所を開設し、現在に至る 2006年6月 株式会社横河ブリッジ(現・株式会社横河ブリッジホールディングス)社外監査役(現任) 2011年6月 当社監査役(現任) | (注)5 | 3 | |
監査役 | 松波 寛 | 1947年1月4日生 | 1969年4月 株式会社第一銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 1999年5月 株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)常務取締役 2000年6月 名古屋ビルディング株式会社取締役社長 2005年6月 株式会社トータル保険サービス取締役社長 2012年6月 同社取締役会長 2013年6月 同社特別顧問 2014年6月 当社監査役(現任) | (注)5 | - | |
計 | 290 |
(注)1.取締役松本伸也および取締役坪井鈴兒の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役庄籠一允、監査役志々目昌史および監査役松波寛の3氏は、社外監査役であります。
3.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年
6.当社では、取締役会の運営の効率化とともに、意思決定の充実化と監督機能の強化をはかるため、執行役員
制度を導入しております。
取締役兼務執行役員以外の執行役員は、常務執行役員不動産部長 大橋弘幸、
上級執行役員総務部長 工藤慎二、執行役員物流営業部門管掌役員補佐ベトナム事業担当 梶原隆
同引越営業支店長 山口輝明、同環境・品質管理室長 門澤秀樹、同財経部長 星正俊、
同北関東支店長 森進、同横浜支店長 石井啓志、同中部支店長 平川仁司、同人事部長 菅野康弘、
同情報システム部長 青野宣昭の11名であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04286] S100APN4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。