男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | - | 角田 浩司 | 1962年8月15日生 |
|
| | 1986年4月 | 東京通運株式会社入社 | 1986年7月 | 白銅株式会社(現廣成株式会社)入社 | 2001年5月 | 当社中央支社長 | 2002年4月 | 当社経営企画室長 | 2002年12月 | 当社中国室長 上海白銅精密材料有限公司董事総経理 | 2004年4月 | 当社執行役員海外営業部長 | 2009年1月 | 上海白銅精密材料有限公司董事長 | 2009年4月 | 当社執行役員開発営業本部長 | 2010年4月 2010年6月
2010年7月 | 当社開発営業本部長 当社取締役開発営業本部長就任 当社取締役営業本部長就任 | 2011年7月 | 当社取締役常務就任 | 2012年4月 | 当社代表取締役社長就任(現任) |
| 注4 | 5 |
取締役 | 製造本部長 | 小田 律 | 1959年3月30日生 |
|
| | 1981年4月 1985年8月 | 日立クレジット株式会社入社 白銅株式会社(現廣成株式会社)入社 | 1999年10月 | 当社経営企画室長 | 2002年4月 | 当社執行役員東部支社長 | 2004年6月 | 当社取締役執行役員就任 | 2006年4月 | 当社取締役常務執行役員営業本部長就任 | 2008年4月 | 当社取締役専務執行役員営業本部長就任 上海白銅精密材料有限公司董事 | 2009年4月 | 当社取締役専務執行役員管理本部長就任 | 2009年7月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長 兼 情報システム部長就任 | 2010年4月 | 当社代表取締役社長就任 | 2012年4月 | 当社取締役相談役就任 | 2012年6月 2013年6月 2013年10月 | 当社常勤監査役就任 当社製造部門管掌取締役就任 当社製造部門管掌取締役 兼 製造本部長(現任) |
| 注4 | 4 |
取締役 | - | 山田 哲也 | 1969年3月28日生 |
|
| | 1991年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | 1998年5月 | ボストン大学経営大学院卒業(MBA取得) | 1998年8月 | 白銅株式会社入社 | 1999年4月 | 当社東部支社東部仕入課長 | 2005年10月 | 当社東部支社厚木営業所長 | 2010年4月 2013年6月 | 当社内部監査室副室長 当社管理部門管掌取締役就任(現任) |
| 注4 | 973 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 特注品 営業本部長 | 山田 光重 | 1967年9月20日生 |
|
| | 1991年4月 | 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | 2002年8月 | デロイト トーマツ コンサルティング入社 | 2005年11月 2008年5月 | 株式会社新生銀行入行 株式会社リヴァンプCFO 兼 管理部長就任 | 2008年6月 | 当社監査役就任 廣成株式会社代表取締役社長就任(現任) | 2010年6月 2014年6月 | 当社取締役就任 株式会社ライフ白銅取締役就任(現任) | 2015年4月 | 当社特注品営業部門管掌取締役 兼 特注品営業本部長(現任) |
| 注4 | 681 |
取締役 | - | 野田 千秋 | 1946年11月2日生 |
|
| | 1970年4月 | 住友商事株式会社入社 | 1996年3月 | 同社東京住宅事業部長 | 2000年6月 | 住商建物株式会社代表取締役社長就任 | 2003年4月 | 住友商事株式会社建設不動産本部長補佐(大阪統括) | 2004年11月 | 山手高級住宅有限会社取締役就任(現任) | 2006年4月 | 住友商事株式会社理事建設不動産本部長 | 2009年4月
2011年6月 2013年8月 | 同社生活産業・建設不動産事業部門長付 当社取締役就任(現任) 株式会社ジオベクトル取締役就任(現任) |
| 注4 | 2 |
取締役 | - | 古河 潤一 | 1968年3月27日生 |
|
| | 1990年4月 | 朝日生命保険相互会社入社 | 2007年4月 | 朝日ライフアセットマネジメント株式会社出向 企画総務部長 | 2008年8月 | 古河林業株式会社山林事業本部長 | 2009年10月 | 同社常務取締役 兼 山林事業本部長 | 2010年4月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | 2015年6月 | 当社取締役就任(現任) |
| 注4 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | - | 飯島 純 | 1960年11月6日生 |
|
| | 1983年3月 | 白銅株式会社(現廣成株式会社)入社 | 1998年4月 | 当社内部監査室長 | 1999年4月 1999年10月 2001年4月 2002年4月 2006年2月 2006年10月 2009年8月 2013年4月 2013年6月 | 当社経営企画室長 当社中央支社長 当社管理部長 当社執行役員管理部長 当社北部支店部長 当社東部支社長 当社経理課長 当社内部監査室課長 当社監査役就任(現任) |
| 注5 | 6 |
監査役 | - | 額田 一 | 1971年12月13日生 |
|
| | 1994年4月 | 太田昭和監査法人入社 | 1997年4月 | 公認会計士登録 | 1999年8月 | KPMGピートマーウィック入社 | 2000年7月 | 柳澤・迫本公認会計士事務所入所 | 2005年4月 | 株式会社ボンマックス監査役就任(現任) | 2006年6月 | 税理士登録 新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)社員 | 2008年4月
2010年6月 | 新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)代表社員(現任) 当社監査役就任(現任) |
| 注6 | - |
監査役 | - | 二井矢 聡子 | 1968年11月27日生 |
|
| | 1994年4月 | 東京弁護士会登録 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 | 1997年5月 | ケンブリッジ大学法学部大学院卒業 | 1997年6月 | リンクレーターズ・アンド・ペインズ(現リンクレーターズ)ロンドンオフィス出向 | 2007年4月 | 末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所)開設(現任) | 2014年6月 | アルパイン株式会社取締役就任(現任) 株式会社朝日ネット取締役就任(現任) | 2015年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| 注5 | - |
(注)1. 取締役野田千秋および古河潤一の両名は、社外取締役であります。
2. 監査役額田一および二井矢聡子の両名は、社外監査役であります。
3. 所有株式数の千株未満は切り捨てております。
4. 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5. 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6. 2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
宮澤 潤 | 1954年8月14日生 | 1987年4月 東京弁護士会登録 1992年4月 宮澤潤法律事務所設立(現任) 2007年6月 当社監査役就任 | - |