有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AB91
知多鋼業株式会社 役員の状況 (2017年2月期)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 柴田良治、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、柴田良治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3.2017年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4.2016年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役会長 | 吉田 修 | 1946年2月6日生 | 1965年5月 当社入社 1994年7月 当社営業部長 1995年5月 当社取締役 2001年5月 当社常務取締役営業担当 2002年5月 当社専務取締役営業担当 2003年4月 知多鋼材株式会社代表取締役社長(現任) 2003年5月 当社代表取締役専務営業担当 2008年5月 当社代表取締役社長 2015年4月 知多弾簧工業(鎮江)有限公司代表取締役社長(現任) 2017年5月 当社代表取締役会長(現任) | (注)3 | 64 | |
代表取締役社長 | 三輪 容功 | 1958年8月2日生 | 1981年3月 当社入社 2004年4月 当社春日井工場長 2006年5月 当社取締役春日井工場長 2010年5月 当社常務取締役春日井工場長 2013年11月 当社常務取締役 US CHITA CO.,LTD.取締役社長 2015年4月 当社常務取締役 知多ゴム工業株式会社取締役社長(現任) 2015年5月 当社代表取締役専務 2017年5月 当社代表取締役社長(現任) | (注)3 | 23 | |
常務 取締役 | 太田 晴之 | 1953年7月4日生 | 2001年3月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)東大阪支店長 2005年4月 当社入社営業部長 2008年5月 当社取締役営業部長 2011年1月 当社取締役営業部長 US CHITA CO.,LTD. 取締役社長 2012年10月 当社取締役営業部長 2016年5月 当社常務取締役営業担当(現任) | (注) 3 | 8 | |
取締役 | 近藤 隆司 | 1958年9月28日生 | 1981年4月 萱場工業株式会社(現 KYB株式会社)入社 2016年4月 同社調達本部長 2017年4月 同社執行役員調達本部長(現任) 2017年5月 当社取締役(現任) | (注) 3 | - | |
取締役 | 総務部長 | 佐藤 宰 | 1954年9月4日生 | 2006年7月 株式会社三菱東京UFJ銀行 浜松支店長 2008年1月 当社入社総務部副部長 2008年9月 当社総務部長 2015年5月 当社取締役総務部長(現任) | (注) 3 | 9 |
取締役 | 各務原西工場長 | 原田 育広 | 1969年11月29日生 | 1992年3月 当社入社 2013年11月 当社各務原西工場長 2015年5月 当社取締役各務原西工場長(現任) | (注) 3 | 9 |
取締役 | 山本 宏明 | 1959年9月27日生 | 1982年3月 当社入社 1996年4月 当社総務課長 2005年4月 当社総務次長 2011年2月 知多ゴム工業株式会社工場長 2014年6月 知多ゴム工業株式会社取締役工場長 2016年5月 当社取締役 知多ゴム工業株式会社取締役工場長(現任) | (注) 3 | 9 | |
取締役 | 伊藤 時男 | 1959年1月19日生 | 1981年3月 当社入社 2010年5月 当社各務原西工場長 2011年5月 当社取締役各務原東工場長 2012年9月 当社取締役春日井工場長 2015年3月 当社取締役(現任) | (注) 3 | 19 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 (監査等委員) | 柴田 良治 | 1948年5月9日生 | 1998年7月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)名古屋駅前支店次長 1999年10月 当社入社総務部副部長 2002年5月 当社監査役 2016年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | 8 | |
取締役 (監査等委員) | 辻巻 真 | 1938年9月27日生 | 1964年4月 弁護士登録 高橋正蔵法律事務所入所 1969年4月 辻巻法律事務所開設 1998年4月 辻巻総合法律事務所と事務所名を変更(現任) 2007年5月 当社監査役 2016年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - | |
取締役 (監査等委員) | 平山 勝觀 | 1945年6月7日生 | 2004年8月 税理士登録 2004年9月 平山勝觀税理士事務所開設 2005年1月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員 2007年4月 東海税理士会西尾支部総務委員長 2007年5月 当社監査役 2016年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - | |
計 | 149 |
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 柴田良治、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、柴田良治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3.2017年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4.2016年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
平田 友樹 | 1969年2月7日生 | 1991年3月 当社入社 2007年6月 当社総務課長 2016年1月 当社総務次長(現任) | 3 |
萩野 學 | 1948年2月14日生 | 1970年3月 高周波熱錬株式会社入社 2003年6月 同社取締役 2005年6月 同社常務取締役 2007年1月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役 2010年4月 高周波熱錬株式会社専務取締役 2012年6月 同社顧問 2014年6月 同社顧問退任 | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01419] S100AB91)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。