有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004UYL
神栄株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 ― %)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 取締役社長 | 社長執行 役員 | 小 野 耕 司 | 1950年7月25日 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 58 |
2007年6月 | 取締役企画管理本部副本部長兼CSR推進部長 | ||||||
2008年6月 | 取締役企画管理部門担当兼CSR推進部長 | ||||||
2009年6月 | 常務取締役企画管理部門担当 | ||||||
2011年4月 | 常務取締役企画管理本部長 | ||||||
2012年4月 | 常務取締役企画管理本部長兼海外開発本部長 | ||||||
2012年6月 | 専務取締役(代表取締役)企画管理本部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員(現) | ||||||
代表取締役 | 専務執行 役員 企画管理 本部長 | 赤 澤 秀 朗 | 1954年9月16日 | 1977年3月 | 当社入社 | (注)3 | 32 |
2001年4月 | Shinyei Corp. of America取締役社長 | ||||||
2006年1月 | 神栄マテリアル㈱代表取締役社長 | ||||||
2008年4月 | 経営企画部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役経営企画部長 | ||||||
2009年10月 | 取締役経理・財務部長 | ||||||
2011年4月 | 取締役繊維本部長 | ||||||
2012年6月 | 常務取締役繊維本部長兼食品本部長 | ||||||
2013年4月 | 常務取締役食品本部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役兼常務執行役員企画管理本部長 | ||||||
2014年6月 2015年6月 | 代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長 代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長(現) | ||||||
取締役 | 常務執行 役員 食品本部長 | 髙 田 清 | 1959年2月11日 | 1981年4月 | ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | 22 |
2006年4月 | ㈱三井住友銀行岸和田法人営業部長 | ||||||
2009年4月 | 同行兵庫法人営業部長 | ||||||
2011年5月 | 当社企画管理本部本部長付 | ||||||
2011年6月 | CSR推進部長 | ||||||
2012年4月 | 海外開発本部副本部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役海外開発本部長 | ||||||
2013年4月 | 取締役繊維本部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役兼執行役員繊維本部長 | ||||||
2013年11月 | 取締役兼執行役員繊維本部長兼東京支店長 | ||||||
2014年6月 2015年1月 2015年6月 | 取締役兼執行役員食品本部長兼東京支店長 取締役兼執行役員食品本部長 取締役兼常務執行役員食品本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 常務執行 役員 グループ 技術統括 兼 電子本部長 | 奥 村 聡 | 1959年11月13日 | 1983年11月 | 当社入社 | (注)3 | 24 |
2011年4月 | 神栄テクノロジー㈱取締役開発技術部長 | ||||||
2012年4月 | 未来創造室長 | ||||||
2012年6月 | 取締役電子本部副本部長兼グループ技術統括兼未来創造室長 | ||||||
2013年4月 | 取締役電子本部長兼未来創造室長 | ||||||
2013年6月 | 取締役兼執行役員電子本部長兼未来創造室長 | ||||||
2014年4月 2014年10月 2015年6月 | 取締役兼執行役員電子本部長 取締役兼執行役員グループ技術統括兼電子本部長 取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長(現) | ||||||
取締役 | 萩 尾 千 里 | 1937年9月15日 | 1969年3月 | ㈱朝日新聞社入社 | (注)3 | ― | |
1987年1月 | 社団法人関西経済同友会(現一般社団法人関西経済同友会)事務局長 | ||||||
1987年4月 | 同会常任幹事兼事務局長 | ||||||
2006年6月 | 同会常任幹事兼事務局長兼㈱大阪国際会議場取締役社長(代表取締役) | ||||||
2007年5月 | 同会常任幹事兼同社取締役社長(代表取締役) | ||||||
2012年5月 | 一般社団法人関西経済同友会特別幹事兼同社取締役社長(代表取締役) | ||||||
2012年6月 | 同会特別幹事兼同社取締役相談役 | ||||||
2012年8月 | 同会特別幹事兼同社相談役 | ||||||
2014年6月 | 取締役兼同会特別幹事(現) | ||||||
取締役 | 福 田 正 | 1953年3月4日 | 1986年4月 | 弁護士登録(現) | (注)3 | 18 | |
2000年6月 2015年6月 | 監査役 取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 佐 塚 直 隆 | 1959年6月10日 | 2002年7月 2007年4月 2009年10月 2012年10月 2013年4月 2013年6月 2014年4月 2015年6月 | 当社入社 人財開発部長 人事・総務部長 秘書室長 経営戦略室長 執行役員経営戦略室長 執行役員兼神栄リビングインダストリー㈱代表取締役社長 常勤監査役(現) | (注)4 | 30 | |
監査役 | 大 森 右 策 | 1949年12月17日 | 1973年4月 | ㈱神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)4 | 10 | |
2000年4月 | ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)執行役員資産監査部長 | ||||||
2001年4月 | ㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長 | ||||||
2003年6月 | SMBC信用保証㈱取締役社長(代表取締役) | ||||||
2008年6月 | SMBC不動産調査サービス㈱取締役社長(代表取締役) | ||||||
2011年6月 | 監査役(現) | ||||||
監査役 | 藤 本 修 | 1950年5月23日 | 1973年4月 | 同和火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社 | (注)5 | 4 | |
2005年4月 | ニッセイ同和損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)理事神戸企業営業部長 | ||||||
2007年6月 | 同社理事総務部長 | ||||||
2009年6月 | 同社監査役 | ||||||
2010年10月 | NDIコンピューターサービス㈱取締役社長(代表取締役) | ||||||
2013年6月 | 監査役(現) | ||||||
計 | 198 |
(注) 1 取締役 萩尾千里及び福田正は、社外取締役であります。
2 監査役 大森右策及び藤本修は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 佐塚直隆及び大森右策の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 藤本修の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
門屋 明 | 1950年7月11日 | 1982年3月 | 公認会計士登録(現) | ― |
1982年8月 | 税理士登録(現) | |||
2000年6月 | 日本ピラー工業㈱監査役(現) | |||
2015年6月 | 補欠監査役(現) |
7 当社では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役4名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
職名 | 氏名 |
執行役員 物資本部長 | 中 川 太 郎 |
執行役員 繊維本部長 兼 東京支店長 | 棟 羽 宏 |
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経営戦略部長 | 山 水 教 賢 |
執行役員 食品部長 兼 福岡支店長 | 谷 口 博 一 |
執行役員 丸岡商事㈱代表取締役社長 | 奥 村 武 久 |
執行役員 経理・財務部長 | 長 尾 謙 一 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02542] S1004UYL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。