有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007FSS
積水ハウス株式会社 役員の状況 (2016年1月期)
男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注)1 取締役 三枝輝行氏及び同 涌井史郎氏は、社外取締役です。
2 監査役 土肥孝治氏、同 篠原祥哲氏及び同 國定浩一氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2016年1月期に係る定時株主総会終結の時から2018年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役 和田純夫氏、同 篠原祥哲氏及び同 國定浩一氏の任期は、2016年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役 吉田憲五氏の任期は、2014年1月期に係る定時株主総会終結の時から2018年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役 土肥孝治氏の任期は、2013年1月期に係る定時株主総会終結の時から2017年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 「所有株式数」欄には、2016年4月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
8 当社は、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しています。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が24名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりです。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役会長 兼 CEO | 和田 勇 | 1941年4月29日生 | 1965年4月 | 当社入社 | (注)3 | 272 | |
1987年4月 | 当社中部第一営業部長就任 | ||||||
1988年3月 | 当社中部第一営業部長 兼中部第二営業部長就任 | ||||||
1990年4月 | 当社取締役就任 | ||||||
1994年4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
1996年4月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
1998年4月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
2008年4月 | 当社代表取締役会長兼CEO就任、現在に至る。 | ||||||
代表取締役社長 兼 COO | 阿部 俊則 | 1951年10月27日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 49 | |
2003年2月 | 当社東北営業本部長就任 | ||||||
2004年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2005年2月 | 東京営業本部長委嘱 | ||||||
2005年5月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
2006年2月 | 首都圏本部長兼東京営業本部長委嘱 | ||||||
2006年4月 | 当社取締役就任 | ||||||
2007年5月 | 当社専務執行役員就任 首都圏担当 経営企画部長委嘱 | ||||||
2007年8月 | 首都圏・ストック事業担当 | ||||||
2008年4月 | 当社代表取締役社長兼COO就任、現在に至る。 | ||||||
取締役 副社長 兼 CFO | 副社長執行役員 経営企画・ 経理財務・ 監査管掌、 IT業務担当 | 稲垣 士郎 | 1950年6月25日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)3 | 22 |
1998年4月 | 当社財務部長就任 | ||||||
2002年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2004年4月 | 当社常務執行役員就任 経理・情報システム担当 | ||||||
2004年4月 2006年4月 | 当社取締役就任 当社専務執行役員就任 経理財務・情報システム担当 | ||||||
2007年8月 2008年4月 | 経理財務・情報システム・監査担当 経理財務・情報システム・監査・TKC事業・法人営業担当 | ||||||
2009年2月 | 経理財務・IT業務・監査・TKC事業・法人営業担当 | ||||||
2010年5月 | 経理財務・IT業務・監査担当 | ||||||
2011年5月 | 当社取締役副社長就任、当社副社長執行役員就任、現在に至る。 | ||||||
2011年12月 | 積水ハウスフィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。 | ||||||
2012年4月 | 経営企画・経理財務・IT業務・監査担当 | ||||||
2012年4月 | 当社CFO就任、現在に至る。 | ||||||
2016年4月 | 経営企画・経理財務・監査管掌、IT業務担当、現在に至る。 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 副社長 | 副社長執行役員 技術管掌 | 伊久 哲夫 | 1949年8月3日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8 |
2003年5月 | 当社商品企画部長就任 | ||||||
2004年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2006年4月 | 当社常務執行役員就任 設計本部長委嘱 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役就任 設計・技術担当 | ||||||
2009年2月 2009年6月 | 技術本部長委嘱 設計・技術・環境担当 | ||||||
2010年5月 | 設計・技術開発・施工・環境担当 | ||||||
2012年4月 | 当社専務執行役員就任 設計・技術開発・施工担当 | ||||||
2013年2月 2016年4月 | 開発部長委嘱 当社取締役副社長就任、当社副社長執行役員就任、技術管掌、現在に至る。 | ||||||
取締役 | 三枝 輝行 | 1940年11月16日生 | 1963年4月 | 株式会社阪神百貨店入社 | (注)3 | 24 | |
1995年6月 | 同社代表取締役 取締役社長就任 | ||||||
2001年6月 | 神姫バス株式会社監査役就任、現在に至る。 | ||||||
2005年6月 | 株式会社阪神百貨店代表取締役 取締役会長就任 | ||||||
2006年6月 | 同社相談役就任 | ||||||
2007年6月 | 株式会社サエグサ流通研究所代表取締役就任、現在に至る。 | ||||||
2009年4月 | 当社監査役就任 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役就任、現在に至る。 | ||||||
取締役 | 涌井 史郎 | 1945年11月22日生 | 1972年1月 | 株式会社石勝エクステリア設立 代表取締役社長就任 | (注)3 | 1 | |
2002年6月 | 同社相談役就任、現在に至る。 | ||||||
2008年6月 | 積水樹脂株式会社取締役就任、現在に至る。 | ||||||
2010年4月 | 東京都市大学 教授就任、現在に至る。 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役就任、現在に至る。 | ||||||
取締役 | 専務執行役員 関連企業担当、 人事部長 | 内田 隆 | 1951年4月19日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18 |
2002年4月 | 当社経理部長就任 | ||||||
2004年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2006年4月 | 当社常務執行役員就任 経理財務部長委嘱 | ||||||
2006年4月 2009年2月 | 当社取締役就任、現在に至る。 関連企業担当 | ||||||
2010年5月 2012年2月 | 埼玉営業本部長委嘱 人事部長委嘱、現在に至る。 | ||||||
2012年5月 | 関連企業担当、現在に至る。 | ||||||
2014年4月 | 当社専務執行役員就任、現在に至る。 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 専務執行役員 国際事業部長 | 勝呂 文康 | 1957年8月26日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2004年4月 | 当社秘書部長就任 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2010年6月 2012年4月 | 秘書担当、国際事業部 部長委嘱 当社常務執行役員就任 | ||||||
2014年4月 2016年4月 | 当社取締役就任、国際事業部長委嘱、現在に至る。 当社専務執行役員就任、現在に至る。 | ||||||
取締役 | 常務執行役員 シャーメゾン 事業(西日本) 担当、 西日本 シャーメゾン 事業本部長 | 西田 勲平 | 1954年2月11日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8 |
2010年2月 | 当社関西シャーメゾン事業本部長就任 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2012年8月 | 西日本シャーメゾン事業本部長委属、現在に至る。 | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業(西日本)担当、現在に至る。 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役就任、現在に至る。 | ||||||
取締役 | 常務執行役員 シャーメゾン 事業(東日本) 担当、 東京 シャーメゾン 事業本部長 | 堀内 容介 | 1956年9月25日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2010年2月 | 当社東京シャーメゾン事業本部長就任 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
東京シャーメゾン事業本部長委嘱、現在に至る。 | |||||||
2014年4月 | シャーメゾン事業(東日本)担当、現在に至る。 | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員就任、現在に至る。 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役就任、現在に至る。 | ||||||
取締役 | 常務執行役員 経営企画・ 経理財務担当 | 仲井 嘉浩 | 1965年4月30日生 | 1988年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2012年2月 | 当社経営企画部長就任 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2016年4月 2016年4月 | 当社常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当、現在に至る。 当社取締役就任、現在に至る。 | ||||||
常任監査役(常勤) | 和田 純夫 | 1945年7月8日生 | 1971年9月 | 当社入社 | (注)4 | 37 | |
1994年10月 | 当社関東工場長就任 | ||||||
1998年4月 | 当社取締役就任 | ||||||
2002年4月 | 当社常務執行役員就任 生産担当 | ||||||
2004年4月 | ICT推進担当 技術本部長委嘱 | ||||||
2006年4月 | 当社専務執行役員就任 技術・設計担当 | ||||||
2006年4月 2008年4月 2008年5月 2011年5月 2014年4月 | 技術・設計・資材担当 技術管掌 資材担当 国際事業部長委嘱 当社取締役副社長就任 当社副社長執行役員就任 国際事業・資材担当 | ||||||
2016年4月 | 当社常任監査役(常勤)就任、現在に至る。 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常任監査役(常勤) | 吉田 憲五 | 1948年8月20日生 | 1973年8月 | 当社入社 | (注)5 | 18 | |
2008年2月 | 当社山口工場長就任 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2009年2月 | 生産本部長委嘱 | ||||||
2009年4月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役就任 | ||||||
2014年4月 | 当社常任監査役(常勤)就任、現在に至る。 | ||||||
監査役 | 土肥 孝治 | 1933年7月12日生 | 1958年4月 | 検事任官 | (注)6 | 16 | |
1984年11月 | 最高検察庁検事就任 | ||||||
1993年7月 | 大阪高等検察庁検事長就任 | ||||||
1995年7月 | 東京高等検察庁検事長就任 | ||||||
1996年1月 | 検事総長就任 | ||||||
1998年7月 | 弁護士登録、現在に至る。 | ||||||
2002年4月 | 当社監査役就任、現在に至る。 | ||||||
監査役 | 篠原 祥哲 | 1935年3月1日生 | 1963年2月 | 公認会計士登録、現在に至る。 | (注)4 | ― | |
1969年7月 | 監査法人大和会計事務所代表社員就任 | ||||||
1974年12月 | 新和監査法人代表社員就任 | ||||||
1985年7月 | 監査法人朝日新和会計社代表社員就任 | ||||||
1993年10月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)専務理事就任 | ||||||
1999年5月 | 同監査法人副理事長就任 | ||||||
2001年6月 | 同監査法人代表社員相談役就任 | ||||||
2002年8月 | 株式会社篠原経営経済研究所代表取締役就任、現在に至る。 | ||||||
2011年6月 2012年4月 2015年6月 | 株式会社TSIホールディングス取締役就任、現在に至る。 当社監査役就任、現在に至る。 岩谷産業株式会社監査役就任、現在に至る。 | ||||||
監査役 | 國定 浩一 | 1940年7月6日生 | 1964年4月 | 株式会社大和銀行入行 | (注)4 | ― | |
1990年6月 | 同行取締役就任 | ||||||
1996年6月 | 同行専務取締役就任 | ||||||
1998年6月 | 株式会社大和銀総合研究所代表取締役社長就任 | ||||||
2003年4月 | りそな総合研究所株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
2003年10月 | 大阪学院大学教授(現、特任教授)就任、現在に至る。 | ||||||
2012年4月 | 当社監査役就任、現在に至る。 | ||||||
計 | 501 |
2 監査役 土肥孝治氏、同 篠原祥哲氏及び同 國定浩一氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2016年1月期に係る定時株主総会終結の時から2018年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役 和田純夫氏、同 篠原祥哲氏及び同 國定浩一氏の任期は、2016年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役 吉田憲五氏の任期は、2014年1月期に係る定時株主総会終結の時から2018年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役 土肥孝治氏の任期は、2013年1月期に係る定時株主総会終結の時から2017年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 「所有株式数」欄には、2016年4月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。
8 当社は、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しています。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が24名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりです。
執行役員の地位 | 氏名 | 職名 |
常務執行役員 | 藤 原 元 彦 | 神奈川営業本部長 |
常務執行役員 | 中 田 孝 治 | 総務担当、法務部長 |
常務執行役員 | 芦 田 登 | 中国四国営業本部長 |
常務執行役員 | 佐 藤 博 之 | 生産担当、生産部長(兼)静岡工場長 |
常務執行役員 | 三 谷 和 司 | マンション事業本部長 |
常務執行役員 | 岩 田 晴 幸 | 資材部長 |
常務執行役員 | 赤 松 大 介 | 九州営業本部長 |
常務執行役員 | 石 田 建 一 | 環境推進部長(兼)温暖化防止研究所長 |
常務執行役員 | 尾 形 則 昭 | 北関東営業本部長 |
常務執行役員 | 内 山 和 哉 | 東京支社長 |
常務執行役員 | 三 浦 敏 治 | 技術本部長(兼)開発部長 |
常務執行役員 | 石 井 徹 | 開発事業部長(兼)国際事業部 部長 |
執行役員 | 吉 﨑 道 夫 | 福岡マンション事業部長 |
執行役員 | 山 田 寿 夫 | CS推進部長 |
執行役員 | 松 島 雄 一 | 東京支社次長 |
執行役員 | 黒 田 章 | 不動産部長(兼)CRE事業部長 |
執行役員 | 皆 川 修 | 東京営業本部長 |
執行役員 | 島 貫 利 一 | 東北営業本部長 |
執行役員 | 寺 村 太 志 | 監査部長 |
執行役員 | 上 條 英 之 | 経理財務部長 |
執行役員 | 畔 柳 均 | コーポレート・コミュニケーション部長(兼)IR室長 |
執行役員 | 小 井 孝 員 | 施工部長 |
執行役員 | 雨 宮 豊 | 技術業務部長(兼)設計システム室長 |
執行役員 | 石 井 正 義 | 総合住宅研究所長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00143] S1007FSS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。