有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009DYN
窪田製薬ホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年12月期)
男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(1)取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 窪 田 良 | 1966年10月18日生 | 2002年6月 | アキュセラ・インク設立、取締役(現) | (注)3 | 10,250,654 |
2002年6月 | アキュセラ・インク社長、最高経営責任者兼会計責任者 | ||||||
2005年4月 | アキュセラ・インク取締役会長 | ||||||
2014年6月 | 慶応義塾大学医学部客員教授(現) | ||||||
2015年5月 | アキュセラ・インク会長、社長兼最高経営責任者、取締役(現) | ||||||
2015年12月 | 当社代表取締役会長、社長兼最高経営責任者 | ||||||
2016年12月 | 当社取締役、代表執行役会長、社長兼最高経営責任者(現) | ||||||
取締役 | ― | 浅子 信太郎 | 1974年6月14日生 | 1998年8月 | アーサー・アンダーセンLLP | (注)3 | 800 |
2002年6月 | KPMGLLP | ||||||
2005年7月 | メディシノバ・インク財務・経理部 ヴァイス・プレジデント | ||||||
2006年11月 | メディシノバ・インク最高財務責任者 | ||||||
2011年11月 | DeNAWest財務部ヴァイス・プレジデント | ||||||
2012年1月 | DeNAWest最高財務責任者 | ||||||
2013年10月 | DeNA West最高経営責任者・最高財務責任者(現) | ||||||
2015年6月 | アキュセラ・インク取締役(現) | ||||||
2016年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | 三田 四郎 | 1951年8月2日 | 1989年6月 | 参天製薬株式会社取締役研究開発本部長 | (注)3 | 200 |
1995年6月 | 参天製薬株式会社取締役探索研究本部長 | ||||||
2000年11月 | 株式会社エムズサイエンス 社長兼最高経営責任者(現) | ||||||
2015年5月 | アキュセラ・インク取締役(現) | ||||||
2016年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | 中村 栄作 | 1961年7月1日生 | 2001年4月 | Berevno Corporation代表取締役社長 | (注)3 | 800 |
2002年5月 | CanBas Corporation社外取締役 | ||||||
2006年9月 | バイオサイトキャピタル株式会社 取締役東京支社長 | ||||||
2010年10月 | 株式会社アクティバスファーマ 社外取締役 | ||||||
2013年9月 | 一般社団法人こいのぼり 理事(現) | ||||||
2015年5月 | アキュセラ・インク取締役(現) | ||||||
2016年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | ロバート・ タケウチ | 1957年5月17日生 | 1988年7月 | Credit Suisse First Boston社 国際エクイティ・セールスディレクター | (注)3 | ― |
1996年10月 | Softbank America Corporation, Inc.財務部長及び秘書役 | ||||||
1998年3月 | Softbank Investment America Corporation社長 | ||||||
2004年10月 | RTコンサルティング・インク社長(現) | ||||||
2004年12月 | SBIインベストメント株式会社取締役 | ||||||
2010年4月 | Quark Pharmaceuticals, Inc.取締役 | ||||||
2015年5月 | アキュセラ・インク取締役(現) | ||||||
2016年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
計 | 10,252,454 |
(注)1 取締役浅子信太郎、取締役三田四郎、取締役中村栄作及び取締役ロバート・タケウチは、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 当社は指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。
指名委員会:委員長 窪田良、委員 三田四郎、委員 中村栄作
報酬委員会:委員長 ロバート・タケウチ、委員 浅子信太郎、委員 中村栄作
監査委員会:委員長 浅子信太郎、委員 三田四郎、委員 ロバート・タケウチ
3 各取締役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
(2)執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表執行役会長、社長兼最高経営責任者 | ― | 窪 田 良 | (1) 取締役の状況 参照 | (1)取締役の状況参照 | (注) | (1)取締役の状況参照 | |
最高財務 責任者 | ― | ジョン・ ゲブハート | 1954年10月9日 | 1976年9月 | アーンスト・アンド・ヤング CPA(公認会計士) | (注) | 68,851 |
1984年1月 | Catalytica, Inc. 財務部ディレクター | ||||||
1989年1月 | Access Health Inc. 上副社長、CFO(最高財務責任者) | ||||||
1995年9月 | CareWise, Inc. 会長兼CEO(最高経営責任者) | ||||||
2000年9月 | At Health, Inc.社長、CEO(最高経営責任者)兼取締役 | ||||||
2002年2月 | DoctorQuality 会長兼CEO(最高経営責任者) | ||||||
2003年8月 | John Gebhart & Associates 創業者 | ||||||
2004年5月 | HyperQuality COO(最高執行責任者)兼CEO(最高経営責任者) | ||||||
2008年12月 | Apex Learning CFO(最高財務責任者) | ||||||
2010年6月 | Universal Water Group CFO(最高財務責任者) | ||||||
2011年6月 | Remote Medical International CFO(最高財務責任者) | ||||||
2011年6月 | VentriPoint, Inc. 臨時CFO(最高財務責任者) | ||||||
2012年5月 | Qliance Medical Management Inc. CFO(最高財務責任者) | ||||||
2015年5月 | アキュセラ・インク最高財務責任者(現) | ||||||
2016年3月 | 当社最高財務責任者(現) |
(注) 各執行役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32854] S1009DYN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。