有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004EIU
立川ブラインド工業株式会社 役員の状況 (2014年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(千株) | |
代表取締役 取締役社長 | 立川 光威 | 1953年6月25日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 468.0 | |
1988年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
1991年2月 | 当社取締役製造管理部長就任 | ||||||
1991年5月 | 当社取締役商品開発室長就任 | ||||||
1993年3月 | 当社取締役退任、立川装備株式会社常務取締役就任 | ||||||
1996年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
1996年5月 | 当社代表取締役社長就任(現) | ||||||
1997年10月 | 有限会社立川恒産代表取締役社長就任(現) | ||||||
1998年4月 | 更生保護法人立川更生保護財団理事長就任(現) | ||||||
2004年6月 | 立川窗飾工業(上海)有限公司董事長就任(現) | ||||||
取締役 | 海外事業担当 | 竹中 伸也 | 1956年7月18日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11.3 |
2005年6月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2007年3月 | 当社取締役管理本部長兼社長室長就任 富士変速機株式会社監査役就任 | ||||||
2009年1月 | 当社取締役管理本部長兼人事部長兼社長室長就任 | ||||||
2010年6月 | タチカワサービス株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
2010年7月 | 当社取締役管理本部長兼総務部長兼社長室管掌就任 | ||||||
2011年1月 | 当社取締役管理本部長兼社長室管掌就任 | ||||||
2011年3月 | 当社常務取締役管理本部長兼社長室管掌就任 | ||||||
2011年5月 | 当社常務取締役管理本部長兼社長室管掌兼営業本部副本部長就任 | ||||||
2011年10月 | 当社常務取締役管理本部長兼経理部長兼社長室管掌兼営業本部副本部長就任 | ||||||
2012年1月 | 当社常務取締役管理本部長兼社長室管掌兼営業本部副本部長就任 | ||||||
2012年2月 | 当社常務取締役管理本部長兼社長室管掌就任 | ||||||
2013年3月 | 当社常務取締役経営企画室長就任 富士変速機株式会社社外取締役就任 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役技術本部長就任 | ||||||
2014年7月 | 当社取締役海外事業担当就任(現) タチカワトレーディング株式会社代表取締役社長就任(現) | ||||||
取締役 | 管理本部長 兼経営企画室管掌兼社長室管掌 | 金箱 聡 | 1964年3月28日生 | 1987年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2.2 |
2007年1月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2011年4月 | 当社経営企画室長兼社長室長 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役管理本部長兼社長室長就任 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼社長室長就任 | ||||||
2014年3月 | タチカワサービス株式会社代表取締役社長就任(現) | ||||||
2015年3月 | 当社取締役管理本部長兼経営企画室管掌兼社長室管掌就任(現) | ||||||
取締役 | 営業担当 兼業務部長 | 八角 和 | 1952年5月1日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 0.1 |
1996年10月 | 当社千葉地区支店長 | ||||||
2000年4月 | 当社人事部次長 | ||||||
2009年7月 | 当社業務部長 | ||||||
2015年3月 | 当社取締役営業担当兼業務部長就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(千株) | |
取締役 | 製造本部長 | 山本 浩司 | 1956年9月10日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3.1 |
2004年10月 | 当社滋賀工場長代行 | ||||||
2007年1月 | 当社滋賀工場長 | ||||||
2009年11月 | 当社新潟工場長 | ||||||
2011年3月 | 当社取締役新潟工場長就任 | ||||||
2012年3月 | 当社取締役製造本部長就任 | ||||||
2013年2月 | 当社取締役製造本部長兼技術本部長就任 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役製造本部長に就任(現) | ||||||
取締役 | 東京支店長 兼東京支店 第二営業部長 | 成瀬 義弘 | 1953年2月25日生 | 1976年11月 | 当社入社 | (注)3 | 3.0 |
2004年1月 | 当社東京支店住設営業部長 | ||||||
2005年1月 | 当社横浜支店長 | ||||||
2009年1月 | 当社東京支店長 | ||||||
2010年1月 | 当社大阪支店長 | ||||||
2011年3月 | 当社取締役大阪支店長兼大阪支店営業推進部長就任 | ||||||
2014年9月 | 当社取締役東京支店長兼東京支店第一営業部長就任 | ||||||
2014年10月 | 当社取締役東京支店長兼東京支店第二営業部長就任(現) | ||||||
取締役 | (非常勤) | 坪井 節子 | 1953年10月28日生 | 1980年4月 | 東京弁護士会弁護士登録(現) | (注)3 | ― |
1984年4月 | 坪井法律事務所開設(現) | ||||||
1987年11月 | 東京弁護士会子どもの人権救済センター相談員(現) | ||||||
2004年6月 | NPO法人カリヨン子どもセンター(現社会福祉法人カリヨン子どもセンター)理事長(現) | ||||||
2007年3月 | 当社監査役就任 | ||||||
2015年3月 | 当社監査役退任 | ||||||
2015年3月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
常勤監査役 | 河原 隆 | 1950年11月15日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)4 | 6.0 | |
1993年5月 | 当社京都地区支店長 | ||||||
1995年2月 | 当社人事部次長 | ||||||
1997年12月 | 当社経理部次長 | ||||||
1998年4月 | 当社製造本部購買部長 | ||||||
2000年4月 | 当社技術本部長代行 | ||||||
2002年10月 | 当社大阪支店業務部長 | ||||||
2004年1月 | 当社監査室長 | ||||||
2010年3月 | 当社常勤監査役就任(現) | ||||||
監査役 | (非常勤) | 髙橋 勇三 | 1949年8月14日生 | 1968年4月 | 警視庁警察官採用 | (注)4 | ― |
2001年2月 | 向島警察署長 | ||||||
2004年8月 | 板橋警察署長 | ||||||
2007年3月 | 公安部参事官 | ||||||
2008年8月 | 警視庁警視長昇任、退職 | ||||||
2008年10月 | 三和コンピュータ㈱顧問 | ||||||
2011年9月 | 日本電気㈱第二官公ソリューション事業部マネージャー | ||||||
2012年3月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | (非常勤) | 杉原 麗 | 1958年10月25日生 | 1986年4月 | 裁判官任官 | (注)5 | ― |
1995年4月 | 東京弁護士会弁護士登録(現) | ||||||
1996年1月 | 古賀法律事務所入所 | ||||||
2004年1月 | 川崎市情報公開・個人情報委員就任 | ||||||
2006年6月 | 霞総合法律事務所に名称変更、同パートナー就任(現) | ||||||
2008年1月 | 法務省検察官・公証人特別任用等審査委員就任(現) | ||||||
2015年3月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
計 | 493.7 |
(注)1 取締役のうち坪井節子氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち髙橋勇三および杉原 麗の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2011年12月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02389] S1004EIU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。