有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ISI1 (EDINETへの外部リンク)
美々津観光開発株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||
代表取締役社長 | 清 本 邦 夫 | 1967年5月3日生 |
| (注)1 | 0 | ||||||||
取締役 | 黒 木 繁 人 | 1957年12月1日生 |
| (注)2 | 0 | ||||||||
取締役 | 濱 井 研 史 | 1957年1月2日生 |
| (注)2 | 0 | ||||||||
取締役 | 中 島 崇 | 1970年2月14日生 |
| (注)1 | 0 | ||||||||
取締役 | 梶 井 崇 之 | 1962年8月29日生 |
| (注)1 | 5 | ||||||||
監査役 | 吉 田 秀 朗 | 1964年3月15日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||
監査役 | 松 尾 浩 | 1965年3月31日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||
計 | 5 |
(注) 1 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
会社の人的規模が小さいため、社外取締役を選任しておりませんが、それに代わり、非同族関係者から取締役・監査 役を選任しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04661] S100ISI1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。