有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007QP1
荒川化学工業株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 | 代表取締役 | 谷 奥 勝 三 | 1955年3月1日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 48.2 |
2007年6月 | 取締役ペルノックス㈱代表取締役社長 | ||||||
2008年4月 | 取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼保安担当 | ||||||
2009年4月 | 取締役経営企画室長兼保安担当 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役経営企画室長兼環境保安担当 | ||||||
2011年4月 | 常務取締役国際管掌兼資材管掌兼経営企画室長兼環境保安担当 | ||||||
2012年4月 | 常務取締役事業管掌兼化成品事業部長兼環境保安担当 | ||||||
2013年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 技術責任者 (研究開発本部・生産本部) 環境保安担当 | 眞 鍋 好 輝 | 1958年7月23日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 40.3 |
2008年6月 | 取締役経営企画室長 | ||||||
2009年4月 | 取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼品質担当 | ||||||
2011年4月 | 常務取締役開発管掌兼品質担当 | ||||||
2012年4月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼南通荒川化学工業有限公司董事長 | ||||||
2014年4月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当兼開発統轄部長 | ||||||
2015年4月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当 | ||||||
2015年6月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役 | ||||||
2016年4月 | 常務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 事業責任者 (事業本部) 事業本部長 | 宇 根 高 司 | 1960年11月17日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 29.3 |
2010年6月 | 取締役ペルノックス㈱代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 取締役経営企画室長兼資材担当 | ||||||
2012年10月 | 常務取締役経営企画室長兼資材管掌 | ||||||
2013年4月 | 常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当 | ||||||
2014年4月 | 常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長 | ||||||
2015年6月 | 常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長 | ||||||
2016年4月 | 常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長(現任) | ||||||
常務取締役 | 戦略責任者 (資材戦略・ 経営企画) 経営企画室長 | 延 廣 徹 | 1960年7月21日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 33.7 |
2008年6月 | 取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長 | ||||||
2010年10月 | 取締役業務統轄部長兼情報システム部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役経営企画室長 | ||||||
2015年6月 | 常務取締役資材管掌兼経営企画室長 | ||||||
2016年4月 | 常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 生産本部長 | 西 川 学 | 1957年10月26日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19.6 |
2009年4月 | 執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産物流部長 | ||||||
2011年4月 | 執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長 | ||||||
2011年10月 | 執行役員生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役生産統轄部長 | ||||||
2016年4月 | 取締役生産本部長(現任) | ||||||
取締役 | アジア代表 | 三 王 哲 朗 | 1955年3月22日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19.3 |
2009年4月 | 執行役員製紙薬品事業部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役製紙薬品事業部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役製紙薬品事業部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長 | ||||||
2015年4月 | 取締役アジア代表兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長(現任) | ||||||
取締役 | 財務責任者 (管理本部) 管理本部長 兼 管理本部 経理部長 兼 管理本部 情報システム 部長 | 宮 下 泰 知 | 1957年1月25日生 | 1991年3月 | 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)入社 | (注)3 | 8.8 |
2009年12月 | 当社入社 | ||||||
2012年4月 | 執行役員業務統轄部経理部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役業務統轄部経理部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役業務統轄部長兼業務統轄部経理部長兼業務統轄部情報システム部長 | ||||||
2016年4月 | 取締役財務責任者(管理本部)管理本部長兼管理本部経理部長兼管理本部情報システム部長(現任) | ||||||
取締役 | 品質担当 兼 研究所長 兼 研究開発本部長 兼 研究開発本部 コーポレート 開発部長 | 稲 波 正 也 | 1957年2月23日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14.6 |
2008年4月 | 執行役員化成品事業部副事業部長兼研究開発部長 | ||||||
2009年4月 | 執行役員化成品事業部副事業部長 | ||||||
2010年4月 | 執行役員生産統轄部資材部長 | ||||||
2012年4月 | 執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長 | ||||||
2015年4月 | 執行役員研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長 | ||||||
2015年6月 | 取締役品質担当兼研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長 | ||||||
2016年4月 | 取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長(現任) | ||||||
取締役 | 事業本部 副本部長 (営業担当) 兼 事業本部 製紙薬品 事業部長 | 森 岡 浩 彦 | 1961年3月27日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11.6 |
2011年4月 | 執行役員製紙薬品事業部副事業部長兼営業部長 | ||||||
2014年4月 | 執行役員製紙薬品事業部副事業部長 | ||||||
2015年4月 | 執行役員製紙薬品事業部長 | ||||||
2015年6月 | 取締役製紙薬品事業部長 | ||||||
2016年4月 | 取締役事業本部副本部長(営業担当)兼事業本部製紙薬品事業部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 浅 井 正 士 | 1956年8月26日生 | 1980年4月 | 山一證券㈱入社 | (注)3 | 3.6 |
1988年12月 | ㈱レコフ入社 | ||||||
1994年7月 | ㈱インターリンク(現㈱コアシグナル)設立 代表取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社 監査役 | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役(社外)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等 委員) | 常勤 | 厚 朴 裕 一 | 1949年7月12日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)4 | 15.2 |
2007年4月 | 執行役員荒川ケミカル(米国)社取締役社長 | ||||||
2010年11月 | 執行役員荒川ヨーロッパ社取締役社長 | ||||||
2011年4月 | 荒川ヨーロッパ社社長付 | ||||||
2012年4月 | 経営企画室室付部長 | ||||||
2012年6月 | 監査役 | ||||||
2016年6月 | 取締役常勤監査等委員(現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | 常勤 | 村 上 茂 人 | 1954年11月25日生 | 1978年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― |
2006年6月 | 同行東大阪中央支社長 | ||||||
2008年7月 | ㈱平和堂入社 | ||||||
2010年5月 | 同社取締役教育人事部長 | ||||||
2012年2月 | 同社取締役関連事業部長 | ||||||
2013年5月 | 同社常勤監査役 | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役常勤監査等委員(社外) (現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | 非常勤 | 中 務 正 裕 | 1965年1月19日生 | 1994年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | 0.7 |
1994年4月 | 中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現任) | ||||||
2006年6月 | 浅香工業㈱社外監査役(現任) | ||||||
2015年4月 | 大阪弁護士会副会長 | ||||||
2015年6月 | 日本電通㈱社外監査役(現任) 当社 監査役 | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役監査等委員(社外)(現任) | ||||||
計 | 245.1 |
(注) 1 2016年6月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役浅井正士氏、村上茂人氏および中務正裕氏は、社外取締役であります。
3 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01048] S1007QP1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。