有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AMEJ
電源開発株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性19名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役会長 | 北村 雅良 | 1947年5月11日生 | 1972年4月 | 電源開発株式会社入社 | (注)3 | 33,740 | |
2000年6月 | 同社企画部長 | ||||||
2001年6月 | 同社取締役・企画部長 | ||||||
2002年4月 | 同社取締役 | ||||||
2004年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2007年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2009年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2016年6月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役社長 | 渡部 肇史 | 1955年3月10日生 | 1977年4月 | 電源開発株式会社入社 | (注)3 | 16,500 | |
2004年6月 | 同社経営企画部長 | ||||||
2006年6月 | 同社取締役 | ||||||
2009年6月 2012年6月 2013年6月 2016年6月 | 同社常務取締役 同社取締役常務執行役員 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | 村山 均 | 1954年2月2日生 | 1980年4月 2008年6月 2009年6月 2010年6月 2011年12月 2012年6月 2015年6月 | 電源開発株式会社入社 同社火力発電部長 同社執行役員・火力発電部長 同社執行役員・火力エンジニアリング部長 同社執行役員・火力建設部長 同社取締役常務執行役員 同社代表取締役副社長(現任) | (注)3 | 14,800 | |
代表取締役 副社長 | エネルギー営業本部長 | 内山 正人 | 1955年7月23日生 | 1978年4月 2005年3月 2008年7月 2009年6月 2011年12月 2013年6月 2015年6月 2016年6月 | 電源開発株式会社入社 同社エネルギー業務部長 同社審議役兼エネルギー業務部長 同社執行役員・エネルギー業務部長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役副社長 同社代表取締役副社長(現任) | (注)3 | 13,500 |
代表取締役 副社長 | 原子力事業本部副本部長 | 江藤 修治 | 1957年2月3日生 | 1979年4月 2005年10月 2008年7月 2009年6月 2012年6月 2013年6月 2015年6月 2016年6月 | 電源開発株式会社入社 同社財務部長 同社国際業務部長 同社執行役員・国際業務部長 同社執行役員・原子力業務部長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社代表取締役副社長(現任) | (注)3 | 10,700 |
代表取締役 副社長 | 原子力事業本部長 | 浦島 彰人 | 1955年7月18日生 | 1980年4月 2009年12月 2010年6月 2014年6月 2015年6月 2017年6月 | 電源開発株式会社入社 同社大間現地本部大間原子力建設 所長 同社執行役員・大間現地本部大間原子力建設所長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社代表取締役副社長(現任) | (注)3 | 11,500 |
取締役 常務執行役員 | 国際事業本部長 | 尾ノ井 芳樹 | 1955年7月14日生 | 1979年4月 2006年7月 2009年6月 2011年1月 2013年6月 2015年6月 | 電源開発株式会社入社 同社設備企画部長 同社執行役員・設備企画部長 同社執行役員 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員(現任) | (注)3 | 6,800 |
取締役 常務執行役員 | エネルギー営業本部副本部長 原子力事業本部長代理 | 南之園 弘巳 | 1956年10月19日生 | 1981年4月 2009年6月 2011年12月 2012年6月 2013年6月 2014年6月 2016年6月 | 電源開発株式会社入社 同社人事労務部長 同社秘書広報部長兼秘書広報部広 報室長 同社秘書広報部長 同社執行役員・秘書広報部長 同社常務執行役員・大間現地本部長 同社取締役常務執行役員(現任) | (注)3 | 5,720 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 常務執行役員 | 原子力事業本部長代理 | 杉山 弘泰 | 1956年4月11日生 | 1981年4月 2012年7月 2013年6月 2015年6月 2016年6月 | 電源開発株式会社入社 同社国際営業部長 同社執行役員・国際営業部長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員(現任) | (注)3 | 6,320 |
取締役 常務執行役員 | 筑田 英樹 | 1957年6月7日生 | 1981年4月 2012年6月 2013年6月 2015年6月 2017年6月 | 電源開発株式会社入社 同社火力建設部長 同社執行役員・火力発電部長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員(現任) | (注)3 | 3,100 | |
取締役 常務執行役員 | 国際事業本部副本部長 | 本田 亮 | 1958年7月6日生 | 1982年4月 2010年6月 2014年6月 2016年6月 2017年6月 | 電源開発株式会社入社 同社営業部長 同社執行役員・経営企画部長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員(現任) | (注)3 | 3,400 |
取締役 | 梶谷 剛 | 1936年11月22日生 | 1967年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会入会) | (注)3 | ― | |
梶谷法律事務所(現梶谷綜合法律事務所)入所 | |||||||
1998年4月 | 第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 | ||||||
1999年4月 | 梶谷綜合法律事務所主宰者 | ||||||
2003年6月 | ニチアス株式会社監査役 | ||||||
2004年4月 | 日本弁護士連合会会長 | ||||||
2007年6月 | 総務省年金記録確認中央第三者委員会委員長 | ||||||
2009年6月 2011年4月 2011年6月 | 電源開発株式会社取締役(現任) 日本司法支援センター理事長 横浜ゴム株式会社監査役 | ||||||
取締役 | 伊藤 友則 | 1957年1月9日生 | 1979年4月 1990年3月 1994年4月 1995年3月 1997年8月 1998年6月 2011年4月 2012年5月 2012年10月 2014年6月 2016年6月 | 株式会社東京銀行入行 東京銀行信託会社ニューヨーク支店 インベストメント・バンキング・グループバイスプレジデント 株式会社東京銀行ニューヨーク支店 エマージング・マーケット・グループバイスプレジデント スイス・ユニオン銀行営業開発第二部長 同行東京支店長兼投資銀行本部長 UBS証券会社投資銀行本部長マネージングディレクター 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 特任教授 株式会社パルコ取締役(現任) 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授(現任) 株式会社あおぞら銀行取締役(現任) 電源開発株式会社取締役(現任) | (注)3 | ― | |
取締役 | ジョン ブカナン [John Buchanan] | 1951年10月31日生 | 1974年10月 1981年1月 1983年8月 1987年10月 1992年10月 1995年10月 2000年5月 2006年8月 2016年6月 | ロイズ銀行グループ入社 同社大阪支店長 同社バルセロナ支店長 エス・ジー・ウオーバーグ・アンド・カンパニー入社 同社取締役 株式会社住友銀行ロンドン支店入社 大和証券SBCMヨーロッパ・リミテッド入社 ケンブリッジ大学ビジネスリサーチセンターリサーチアソシエイト(現任) 電源開発株式会社取締役(現任) | (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常任監査役 (常勤) | 福田 直利 | 1956年3月25日生 | 1979年4月 2008年6月 2010年6月 2011年12月 2012年6月 2013年6月 2016年6月 | 電源開発株式会社入社 同社水力エンジニアリング部長 同社執行役員・水力エンジニアリ ング部長 同社執行役員・土木建築部長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社常任監査役(現任) | (注)4 | 13,900 | |
常任監査役 (常勤) | 藤岡 博 | 1954年6月2日生 | 1977年4月 | 大蔵省入省 | (注)4 | ― | |
2008年7月 | 財務省関税局長 | ||||||
2009年7月 | 国土交通省政策統括官 | ||||||
2012年1月 | 独立行政法人住宅金融支援機構副理事長 | ||||||
2014年1月 | 財務省大臣官房審議官 | ||||||
2014年6月 2015年6月 2016年6月 2016年10月 | 電源開発株式会社監査役 同社常任監査役(現任) 株式会社西日本シティ銀行監査役 同社取締役監査等委員(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 河谷 眞一 | 1957年2月14日生 | 1980年4月 | 電源開発株式会社入社 | (注)4 | 5,200 | |
2008年5月 2012年6月 | 同社原子力業務部長 同社国際業務部長 | ||||||
2013年6月2015年6月 2016年6月 2017年6月 | 同社執行役員・国際業務部長 同社常務執行役員・国際業務部 長 同社常務執行役員 同社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 大塚 陸毅 | 1943年1月5日生 | 1965年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)4 | ― | |
1987年4月 | 東日本旅客鉄道株式会社入社 財務部長 | ||||||
1990年6月 | 同社取締役 人事部長 | ||||||
1992年6月 | 同社常務取締役 人事部長 | ||||||
1997年6月 | 同社代表取締役副社長 総合企画本部長 | ||||||
2000年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2006年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
2007年4月 | 電源開発株式会社仮監査役 | ||||||
2007年6月 2011年5月 2012年4月 2013年6月 2014年6月 | 同社監査役(現任) 一般社団法人日本経済団体連合会副会長 東日本旅客鉄道株式会社相談役(現任) JXホールディングス株式会社(現JXTGホールディングス株式会社)取締役(現任) 新日鐵住金株式会社取締役(現任) | ||||||
監査役 | 中西 清 | 1945年4月2日生 | 1970年4月 | トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)4 | ― | |
1997年1月 | トヨタ自動車株式会社 第4開発センター第3エンジン技術部部長 | ||||||
2000年6月 | 同社取締役 | ||||||
2003年6月 | 同社常務役員 | ||||||
2004年6月 | 同社顧問 | ||||||
2004年6月 | 株式会社コンポン研究所代表取締役所長 | ||||||
2010年6月 | 同社顧問(現任) | ||||||
2010年6月 | 株式会社豊田中央研究所顧問 | ||||||
2010年6月 | トヨタテクノクラフト株式会社監査役(現任) | ||||||
2011年6月 | 電源開発株式会社監査役(現任) | ||||||
計 | 145,180 |
(注) 1 取締役 梶谷剛、伊藤友則、ジョンブカナンの各氏は会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役 藤岡博、大塚陸毅、中西清の各氏は会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 取締役の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、藤岡博氏が2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、大塚陸毅、中西清の各氏が2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、福田直利氏が2016年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2020年3月期に係わる定時株主総会終結の時まで、河谷眞一氏が2017年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2021年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、業務執行の迅速性・効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
(常務執行役員):尾ノ井芳樹、南之園弘巳、杉山弘泰、筑田英樹、本田 亮、
楠瀬昌作、嶋田善多、鈴木 亮、静間久徳、菅野 等
(執 行 役 員) :笹津浩司、星 克則、倉田一秀、池田正昭
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04510] S100AMEJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。