有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EO3E
霞ヶ関キャピタル株式会社 役員の状況 (2018年8月期)
男性9名 女性─名(役員のうち女性の比率─%)
(注)1.取締役 森一雄は、社外取締役であります。
2.監査役 佐々木敏夫、松村正哲及び原田昌平は社外監査役であります。
3.取締役の任期は2018年6月8日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
4.監査役の任期は2018年6月8日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長 | 河本 幸士郎 | 1973年11月24日 | 1999年4月 | 明豊ファシリティワークス株式会社 入社 | (注)3 | 186,600 |
2001年4月 | 株式会社リアルワークス 入社 | ||||||
2003年6月 | グローバンス株式会社 入社 | ||||||
2006年11月 | グロブナー・ファンド・マネジメント・ジャパン・リミテッド 入社 | ||||||
2014年12月 | 合同会社フォルテ(現当社) 入社 | ||||||
2015年8月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 最高執行責任者 | 小川 潤之 | 1977年8月9日 | 2001年11月 | 三井不動産販売株式会社 入社 | (注)3 | 681,520 |
2005年3月 | グローバンス株式会社 入社 | ||||||
2006年10月 | クレディ・スイス・プリンシパルインベストメンツ 入社 | ||||||
2007年5月 | ファンド・ディレクション株式会社 代表取締役 | ||||||
2012年10月 | 合同会社フォルテ(現当社)入社 | ||||||
2015年8月 | 当社 最高財務責任者 | ||||||
2016年4月 | 当社 取締役最高財務責任者 | ||||||
2017年11月 2018年4月 | 当社 取締役最高執行責任者兼最高投資責任者 当社 取締役最高執行責任者(現任) | ||||||
取締役 | 最高財務責任者 | 廣瀬 一成 | 1974年8月24日 | 1997年4月 | 和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社 | (注)3 | ― |
2005年10月 | メリルリンチ日本証券株式会社(現三菱UFJモルガンスタンレーPB証券株式会社) 入社 | ||||||
2008年1月 | 株式会社新生銀行 入行 | ||||||
2009年7月 | SMBCフレンド証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社) 入社 | ||||||
2016年3月 | 当社入社 経営企画室長 | ||||||
2016年4月 2017年9月 2018年4月 | 当社 取締役最高管理責任者 当社 取締役最高管理責任者兼経営管理部長 当社 取締役最高財務責任者(現任) | ||||||
取締役 | 最高管理責任者 / 経営管理部長 | 鈴木 健仁 | 1976年3月15日 | 1998年4月 | 株式会社千葉銀行 入行 | (注)3 | ― |
2001年6月 | 株式会社グラックス&アソシエイツ 嘱託契約 | ||||||
2002年10月 | 株式会社ゼクス 入社 | ||||||
2004年12月 | エルシーピー・リート・アドバイザーズ株式会社 出向(現コンソナント・インベストメントマネジメント株式会社)企画部長 | ||||||
2007年12月 | グロブナー・ファンド・マネジメント・ジャパン・リミテッド 入社 コンプライアンスオフィサー | ||||||
2013年1月 | 株式会社フォンテーンリアルエステート 入社 専務執行役員 | ||||||
2014年8月 | リニューアブル・ジャパン株式会社 入社 金融事業本部担当部長 | ||||||
2016年3月 | アールジェイ・インベストメント株式会社 出向 インベストメントオフィサー | ||||||
2016年8月 | 同社 取締役兼投資運用部長 | ||||||
2017年3月 | アールジェイ・インベストメント株式会社 転籍 | ||||||
2017年11月 | 当社入社 執行役員(現任) 経営管理部長(現任) | ||||||
2018年4月 | 当社 取締役最高管理責任者(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 最高投資責任者 / 投資事業部長 | 緒方 秀和 | 1980年8月28日 | 2003年4月 | 株式会社ゼファー 入社 | (注)3 | ― |
2005年8月 | グローバンス株式会社 入社 | ||||||
2006年12月 | PAGインベストメント・マネジメント株式会社 入社 | ||||||
2017年9月 | 当社入社 執行役員(現任) 投資事業部長(現任) | ||||||
2018年4月 | 当社 取締役最高投資責任者(現任) | ||||||
取締役 | ― | 森 一雄 | 1952年12月11日 | 1977年4月 | 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 | (注)3 | ― |
1991年4月 | 同行 ベルリン駐在員事務所首席駐 在員 | ||||||
1994年10月 | ドイツ興銀 出向 取締役 営業統括 | ||||||
1997年6月 | 興銀証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 出向 | ||||||
1999年9月 | 同社 シンジケーション部長 | ||||||
2000年8月 | 同社 市場開発部長 | ||||||
2001年5月 | 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 出向 資本市場本部 部長 | ||||||
2002年5月 | 同社 入社 インベストメントバンキング4部長 | ||||||
2004年4月 | 同社 インベストメントバンキング1部長 | ||||||
2006年4月 | 同社 執行役員 企業金融5部長 | ||||||
2008年6月 | 同社 執行役員M&Aアドバイザリー部門担当 | ||||||
2009年5月 | 同社 執行役員 グローバル投資銀行部門 M&A関連担当 | ||||||
2010年4月 | 日本証券テクノロジー株式会社 入社 常務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 同社 取締役 | ||||||
2013年5月 | 同社 シニアフェロー | ||||||
2014年2月 | 株式会社リガク 入社 社長室 理事 | ||||||
2015年4月 | 森総合事務所 代表(現任) | ||||||
2017年11月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 佐々木 敏夫 | 1948年4月19日 | 1972年4月 | 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 | (注)4 | ― |
1983年3月 | 石油公団 出向 | ||||||
1987年6月 | 株式会社日本興業銀行 札幌支店 審査役 | ||||||
1995年3月 | 同行 業務部 参事役 | ||||||
1996年3月 | 同行 融資第二部 参事役 | ||||||
1998年5月 | 株式会社マイカル北海道(現イオン北海道株式会社)派遣 経営企画室 | ||||||
2000年6月 | 同社 入社 取締役経営企画室長 | ||||||
2007年3月 | 株式会社アクティオ 入社 | ||||||
2009年7月 | 株式会社エマルシェ 入社 取締役社長室長 | ||||||
2010年4月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
2016年4月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 松村 正哲 | 1970年11月19日 | 1997年4月 同年同月 2015年3月 2016年11月 2017年3月 | 弁護士登録(東京弁護士会入会) 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) 入所 松村総合法律事務所開設(現任) 当社 監査役(現任) 株式会社global bridge HOLDINGS監査役(現任) | (注)4 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | ― | 原田 昌平 | 1957年9月19日 | 1984年10月 | 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 | (注)4 | ― |
1993年7月 | アーンストアンドヤング・ロンドン事務所 出向 | ||||||
1999年2月 | アーンストアンドヤング・グローバルフィナンシャルサービス株式会社 出向 | ||||||
1999年5月 | 同法人 パートナー | ||||||
2005年2月 | 同法人 金融サービス部長 | ||||||
2010年7月 | 同法人 金融事業部副部長 | ||||||
2012年9月 | 同法人 常務理事、アドバイザリー事業部長 | ||||||
2015年7月 | 同法人 常務理事、アカウンティング・ソリューション事業部長 | ||||||
2017年7月 | 公認会計士原田昌平事務所開設(現仙石山パートナーズ会計事務所)(現任) | ||||||
同年同月 | 全国農業協同組合連合会監事(現任) | ||||||
2018年4月 | CITIC Limited 獨立非執行董事(現任) | ||||||
同年同月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
2018年8月 | 一般社団法人日本クラウドファンディング協会 理事(現任) | ||||||
計 | 868,120 |
2.監査役 佐々木敏夫、松村正哲及び原田昌平は社外監査役であります。
3.取締役の任期は2018年6月8日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
4.監査役の任期は2018年6月8日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34289] S100EO3E)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。