有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10082EA
飛島建設株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 執行役員社長 | 伊藤寛治 | 1949年8月12日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 52 |
2006年10月 | 当社経営本部副本部長 | ||||||
2007年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2008年10月 | 当社取締役兼執行役員常務 | ||||||
2009年4月 | 当社取締役兼上席執行役員専務 | ||||||
2011年4月 | 当社代表取締役兼上席執行役員専務 | ||||||
2011年5月 | 当社代表取締役社長兼上席執行役員社長 | ||||||
2012年5月 | 当社代表取締役社長兼執行役員社長(現任) | ||||||
代表取締役 | 執行役員副社長 | 奥 雅 文 | 1951年8月4日生 | 2002年7月 | ㈱みずほ銀行審査第二部長 | (注)3 | 7 |
2004年3月 | みずほヒューマンサービス㈱専務取締役 | ||||||
2007年4月 | ㈱みずほフィナンシャルストラテジー取締役 | ||||||
2010年6月 | (社)日本経済調査協議会専務理事 | ||||||
2014年3月 | 当社顧問 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員副社長 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役兼執行役員副社長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員副社長 | 乘 京 正 弘 | 1955年4月4日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18 |
2010年4月 | 当社土木事業本部副本部長 | ||||||
2012年5月 | 当社執行役員 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役兼常務執行役員 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役兼専務執行役員 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役兼執行役員副社長(現任) | ||||||
取締役 | 専務執行役員 建築事業本部長 | 中 出 裕 康 | 1955年1月19日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 42 |
2007年4月 | 当社関東建築支店建築事業部長 | ||||||
2008年5月 | 当社執行役員 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2008年10月 | 当社取締役兼執行役員常務 | ||||||
2009年4月 | 当社取締役兼上席執行役員常務 | ||||||
2011年6月 | 当社上席執行役員常務 | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役兼専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 専務執行役員 土木事業本部長 | 伊 藤 淳 | 1954年9月3日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 25 |
2008年7月 | 当社東日本土木支社東北土木事業部長 | ||||||
2011年5月 | 当社東北支店長 | ||||||
2011年10月 | 当社執行役員東北支店長 | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員東北支店長 | ||||||
2016年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役兼専務執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 常務執行役員 管理本部長 | 寺 嶋 安 雄 | 1957年11月14日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
2008年7月 | 当社管理本部事業統括部長 | ||||||
2012年5月 | 当社経営管理本部副本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役兼常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 品 治 利 典 | 1949年10月19日生 | 1972年4月 | サントリー㈱入社 | (注)3 | 4 | |
2006年3月 | 同社取締役 | ||||||
2008年3月 | サントリーホールディングス㈱執行役員 | ||||||
2010年3月 | 同社顧問 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 柴 山 斐呂子 | 1943年9月25日生 | 2004年1月 | 理工図書㈱代表取締役会長 | (注)3 | 2 | |
2005年5月 | 理工図書㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 松 島 洋 | 1954年7月31日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)4 | 34 | |
2008年10月 | 当社社長室長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 萩 迫 隆 | 1956年11月9日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)5 | 17 | |
2008年7月 | 当社東日本土木支社管理部長 | ||||||
2012年5月 | 当社首都圏土木支店管理部長 | ||||||
2013年8月 | 当社首都圏建築支店副支店長 | ||||||
2015年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 小 棹 ふみ子 | 1954年4月17日生 | 2012年7月 | 東京国税局調査第四部調査総括課長 | (注)6 | ― | |
2013年7月 | 東京国税局調査第二部次長 | ||||||
2014年7月 | 日本橋税務署長 | ||||||
2015年8月 | 小棹ふみ子税理士事務所(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 後 藤 出 | 1957年11月7日生 | 1986年3月 | 弁護士登録 | (注)6 | ― | |
1986年4月 | ファーネス・佐藤・石澤法律事務所 | ||||||
1989年11月 | 田中・高橋法律事務所 | ||||||
2001年5月 | ユーワパートナーズ法律事務所 | ||||||
2003年2月 | シティユーワ法律事務所(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 217 |
(注) 1 取締役 品治利典並びに柴山斐呂子は、社外取締役である。
2 監査役 小棹ふみ子並びに後藤出は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役 松島洋の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査役 萩迫隆の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 監査役 小棹ふみ子並びに後藤出の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入している。
2016年6月30日現在の執行役員の氏名及び担当は次のとおりである。
※は取締役兼務者である。
役職 | 氏名 | 担当 |
※執行役員社長 | 伊 藤 寛 治 | |
※執行役員副社長 | 奥 雅 文 | |
※執行役員副社長 | 乘 京 正 弘 | 土木・建築事業担当、技術研究所担当 |
執行役員副社長 | 安 藤 保 雄 | 営業管掌、安全環境担当 |
※専務執行役員 | 中 出 裕 康 | 建築事業本部長、品質環境マネジメント担当 |
※専務執行役員 | 伊 藤 淳 | 土木事業本部長、震災復興担当 |
専務執行役員 | 小 国 恭 範 | 調達担当、情報化推進担当 |
※常務執行役員 | 寺 嶋 安 雄 | 管理本部長、コンプライアンス担当 |
常務執行役員 | 高 野 実 | 営業担当 |
常務執行役員 | 笠 川 源 | 首都圏土木支店長 |
常務執行役員 | 瀧 二 郎 | 東北支店長 |
常務執行役員 | 荒 尾 拓 司 | 首都圏建築支店長 |
執行役員 | 遠 藤 博 | 営業担当 |
執行役員 | 三 輪 滋 | 技術担当 |
執行役員 | 曽我部 真 也 | 九州支店長 |
執行役員 | 佐 藤 新一郎 | 国際支店長 |
執行役員 | 内 川 雄一郎 | 首都圏建築支店 副支店長 |
執行役員 | 大 矢 雅 一 | 建築事業本部 副本部長(営業担当) |
執行役員 | 高 橋 光 彦 | 経営企画室長 |
執行役員 | 井 上 和 彦 | 大阪支店長 |
執行役員 | 富 樫 勝 寛 | 建築事業本部 副本部長 兼 建築統括部長 |
執行役員 | 相 馬 利 守 | 建築事業本部 副本部長(営業担当) |
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。なお、任期は前任者の残存任期である。
補欠監査役の略歴は次のとおりである。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) | |
半 場 秀 | 1965年8月21日生 | 1993年4月 | 弁護士登録 | ― |
1993年4月 | 岩田合同法律事務所入所 | |||
1999年9月 | ハーマン・ヘンメルラートアンドパートナー法律事務所デュッセルドルフオフィス勤務 | |||
2004年2月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | |||
2010年3月 | キャタピラージャパン㈱社外監査役 | |||
2010年6月 | SMBC債権回収㈱社外取締役 | |||
2010年8月 | 島田法律事務所入所(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00063] S10082EA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。