有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10026IK
髙木証券株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 取締役社長 | ― | 吉 原 康 夫 | 1956年8月28日生 | 1981年4月 | 野村證券株式会社入社 | 2014年6月から 2年 | 81 |
2001年7月 | 同社福岡支店長 | ||||||
2003年4月 | 同社取締役 | ||||||
2003年6月 | 野村ホールディングス株式会社執行役 野村證券株式会社執行役 | ||||||
2008年4月 | 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役 | ||||||
2010年4月 | 野村證券株式会社顧問 | ||||||
2010年5月 | 当社顧問 | ||||||
2010年6月 | 取締役副社長 | ||||||
2010年7月 | 取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 常務取締役 | 人事管掌兼第1営業本部長 | 大 川 英 男 | 1960年3月24日生 | 1982年4月 | 野村證券株式会社入社 | 2013年6月から 2年 | 32 |
1999年6月 | 同社高槻支店長 | ||||||
2001年7月 | 同社大森支店長 | ||||||
2008年3月 | 同社千住支店長 | ||||||
2010年12月 | 当社執行役員営業本部担当 | ||||||
2011年3月 | 同営業本部長兼近畿本部長 | ||||||
2011年6月 | 常務取締役営業本部長兼近畿本部長 | ||||||
2013年4月 | 同人事管掌兼営業本部長、近畿本部長 | ||||||
2014年4月 | 同人事管掌兼第1営業本部長(現任) | ||||||
代表取締役 常務取締役 | 第2営業本部長兼企画業務部長 | 唐 澤 明 | 1958年5月24日生 | 1982年4月 | 野村證券株式会社入社 | 2013年6月から 2年 | 15 |
1999年6月 | 同社長崎支店長 | ||||||
2002年4月 | 同社川崎支店長 | ||||||
2004年7月 | 同社長野支店長 | ||||||
2009年7月 | 同社池袋メトロポリタンプラザ支店長 | ||||||
2010年6月 | 同社検査部部長 | ||||||
2010年12月 | 当社執行役員FA本部長 | ||||||
2011年3月 | 同FA本部長兼首都圏本部長 | ||||||
2011年6月 | 常務取締役FA本部長兼首都圏本部長 | ||||||
2014年4月 | 同第2営業本部長兼企画業務部長(現任) | ||||||
2012年3月 | ハイツリー・パートナーズ株式会社取締役社長(代表取締役)(現任) | ||||||
常務取締役 | プロダクト・サービス本部長 | 川 添 隆 司 | 1959年8月21日生 | 1983年4月 | 野村證券株式会社入社 | 2013年6月から 2年 | 32 |
2003年12月 | 野村アセットマネジメント株式会社商品企画部長 | ||||||
2010年6月 | 同社資産管理部長 | ||||||
2010年12月 | 当社執行役員投信コンサルティング担当 | ||||||
2011年6月 | 取締役投資信託本部長兼システム業務担当 | ||||||
2011年10月 | 取締役投資信託本部長兼システム業務、投資情報担当 | ||||||
2013年4月 | 常務取締役プロダクト・サービス本部長兼経営企画担当 | ||||||
2014年4月 | 同プロダクト・サービス本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 総務・財務管掌兼システム業務担当、管理本部長、引受審査部長 | 稲 光 清 高 | 1964年6月25日生 | 1989年4月 | 野村證券株式会社入社 | 2013年6月から 2年 | 62 |
2006年12月 | 野村キャピタル・インベストメント株式会社業務企画部長 | ||||||
2010年9月 | 当社顧問 | ||||||
2010年10月 | 執行役員リスク管理、引受審査担当兼管理本部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役リスク管理、引受審査、財務担当兼管理本部長 | ||||||
2011年11月 | 取締役管理本部長、リスク管理、引受審査、財務担当兼リスク管理部長、引受審査部長 | ||||||
2013年4月 | 常務取締役総務企画・財務管掌兼システム業務担当、管理本部長、引受審査部長 | ||||||
2014年4月 | 同総務・財務管掌兼システム業務担当、管理本部長、引受審査部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 企画戦略本部長 | 塚 田 浩 之 | 1961年7月6日生 | 1985年4月 | 野村證券株式会社入社 | 2013年6月から 2年 | 3 |
2003年4月 | 同社高崎支店長 | ||||||
2005年7月 | 同社信託事業部長 | ||||||
2006年7月 | 同社信託銀行事業部長 | ||||||
2009年7月 | 同社資産運用コンサルティング部長 | ||||||
2010年4月 | 同社投資顧問事業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社顧問 | ||||||
2013年6月 | 取締役プロダクト・サービス副本部長兼アセットマネジメント・コンサルティング、アセットマネジメント業務、保険・オルタナティブ担当 | ||||||
2013年9月 | 同企画担当兼プロダクト・サービス副本部長 | ||||||
2014年4月 | 同企画戦略本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 淺 田 敏 一 | 1936年3月19日生 | 1958年3月 | 兵庫新菱自動車株式会社入社 | 2013年6月から 2年 | ― |
1964年2月 | 株式会社富士広告企画入社 | ||||||
1974年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会所属)淺田敏一法律事務所(現淺田法律事務所)開設(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年6月 | 木村化工機株式会社社外監査役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 廣 田 滋 | 1951年4月4日生 | 1975年4月 | 野村證券株式会社入社 | 2013年6月から 2年 | 10 |
2001年6月 | 同社監査役 | ||||||
2003年6月 | 同社取締役 | ||||||
2004年4月 | 株式会社野村総合研究所執行役員経理、財務、IR担当 | ||||||
2005年6月 | 同社取締役執行役員経理、財務、IR担当 | ||||||
2006年4月 | 同社取締役常務執行役員経理、財務、内部統制推進担当 | ||||||
2010年4月 | 同社取締役専務執行役員コンプライアンス、経理、財務、内部統制推進担当 | ||||||
2011年4月 | 同社取締役専務執行役員経理財務担当 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年5月 | 株式会社アダストリアホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 山 尾 太 一 | 1954年9月25日生 | 1977年4月 | 野村證券株式会社入社 | 2011年6月から 4年 | 5 |
1989年6月 | 同社赤羽支店長 | ||||||
1991年11月 | 同社津支店長 | ||||||
1995年6月 | 同社徳島支店長 | ||||||
1997年6月 | 同社奈良支店長 | ||||||
1999年4月 | 同社福岡支店長 | ||||||
2001年7月 | 同社大阪支店資産管理二部長 | ||||||
2004年7月 | 同社大阪総務部長 | ||||||
2008年7月 | 野村ホールディングス株式会社 総務審理室経営職 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | ― | 常 松 勝 男 | 1955年10月5日生 | 1974年4月 | 野村證券株式会社入社 | 2014年6月から 4年 | ― |
2003年6月 | 野村ホールディングス株式会社 総合管理部長 | ||||||
2007年7月 | 同社管理部長 | ||||||
2010年4月 | 野村土地建物株式会社業務部長 | ||||||
2010年6月 | 同社取締役業務部担当(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 吉 野 賢 治 | 1937年2月8日生 | 1965年4月 | アーンストアンドヤング会計事務所入所 | 2011年6月から 4年 | 23 |
1969年10月 | 公認会計士登録 | ||||||
1976年7月 | アーンストアンドヤング会計事務所パートナー | ||||||
1993年6月 | 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
1996年6月 | 同・副理事長 | ||||||
2001年6月 | 新日本監査法人退任 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役 | ||||||
2005年6月 | アルプス電気株式会社監査役 | ||||||
2006年4月 | 株式会社東栄住宅社外監査役(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2011年12月 | 学校法人中央学院理事長(現任) | ||||||
監査役 | ― | 髙 橋 厚 男 | 1940年11月12日生 | 1964年4月 | 大蔵省(現財務省)入省 | 2013年6月から 4年 | ― |
1991年6月 | 大臣官房審議官(銀行局担当) | ||||||
1998年7月 | 日本証券業協会常務理事 (その後専務理事、副会長を歴任) | ||||||
2004年4月 | 公認会計士・監査審査会委員 | ||||||
2005年7月 | 財団法人日本証券経済研究所(現公益財団法人日本証券経済研究所)理事長 | ||||||
2007年11月 | 日本投資者保護基金理事長 | ||||||
2010年8月 | 宝印刷株式会社社外取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | 公益財団法人日本証券経済研究所特別嘱託 | ||||||
2012年6月 | 極東証券株式会社社外取締役(現任) | ||||||
2012年6月 | 藍澤證券株式会社社外取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 263 |
(注) 1 取締役 淺田敏一氏、廣田滋氏は、社外取締役であります。
2 監査役 山尾太一氏、常松勝男氏、髙橋厚男氏は、社外監査役であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03789] S10026IK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。