有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CM8F
魚津観光開発株式会社 役員の状況 (2017年12月期)
男性 21名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注)1.監査役 扇谷一郎、中西栄二、後藤幸夫は社外監査役である。
2.取締役社長(代表取締役)女川憲夫以外は社外取締役である。
3.取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役社長 (代表取締役) | 支配人 | 女川 憲夫 | 1946年11月13日生 | 1975年5月 八倉巻建設入社 1993年3月 同社営業部本部長就任 2012年1月 当社入社 2012年1月 当社副支配人就任 2012年3月 同 取締役就任 2012年3月 同 支配人就任(現在) 2014年5月 同 常務取締役就任 2015年3月 同 代表取締役社長就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | 8 |
取締役 | 千田 則行 | 1943年2月23日生 | 1995年5月 新川水橋信用金庫理事長就任 1999年3月 当社監査役就任 2001年3月 当社取締役就任 2005年11月 にいかわ信用金庫理事長就任 2009年3月 当社常務取締役就任 2011年3月 同 取締役就任(現在) 2014年6月 にいかわ信用金庫理事会長就任 2015年6月 同 相談役就任 2016年7月 ㈱アイザック監査役就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 桝崎 繁喜 | 1955年1月23日生 | 1988年4月 金沢医科大学腎臓内科助手 1991年4月 桝崎クリニック院長(現在) 1999年3月 当社監査役就任 2003年3月 同 取締役就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 関口 鉄雄 | 1948年5月7日生 | 1981年8月 ㈱関口組入社 1981年12月 関口道路㈱(現㈱ウィング)代表取締役就任 1989年6月 ㈱関口組代表取締役就任(現在) 2003年3月 当社取締役就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 鶴見 瑞夫 | 1942年12月28日生 | 1974年3月 ㈱太陽スポーツ取締役就任 1992年8月 同社代表取締役社長就任 2005年3月 当社取締役就任(現在) 2005年3月 魚津国際カントリークラブキャプテン就任(現在) 2010年6月 ㈱太陽スポーツ代表取締役会長就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 石﨑 由則 | 1948年9月30日生 | 1970年6月 石﨑産業㈱(現㈱アイザック)取締役就任 1991年4月 同社代表取締役社長就任(現在) 1994年6月 アイエス総合開発㈱(現㈱アイザック・オール)代表取締役就任 2004年3月 当社監査役就任 2007年3月 同 取締役就任(現在) 2016年4月(株)アイザック・オール代表取締役会長就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 米屋 正弘 | 1942年11月20日生 | 1965年4月 北星ゴム工業㈱入社 1991年10月 同社常務取締役就任 1995年10月 同社専務取締役就任 2002年10月 同社取締役副社長就任 2004年10月 同社取締役社長就任 2011年3月 当社取締役就任(現在) 2011年10月 北星ゴム工業㈱代表取締役会長就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 大﨑 利明 | 1941年10月30日生 | 2001年8月 社会福祉法人海望福祉会理事長就任(現在) 2001年12月 ㈱丸八代表取締役就任(現在) 2013年3月 当社取締役就任(現在) 2015年3月 魚津国際カントリークラブ理事長就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 大愛 高義 | 1955年3月2日生 | 1991年7月 オーアイ工業㈱取締役就任 2004年1月 同社代表取締役社長就任(現在) 2011年11月 桜井建設㈱監査役(現在) 2013年3月 当社取締役就任(現在) 2015年3月 魚津国際カントリークラブ常務理事就任(現在) 2017年2月 魚津駅南開発㈱代表取締役就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 麦野 英順 | 1957年3月18日生 | 1979年4月 株式会社北陸銀行入行 2009年6月 同行取締役執行役員富山地区事業部副本部長兼本店営業部長就任 2010年6月 同行取締役常務執行役員富山地区事業部本部長就任 2013年6月 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役就任(現在) 2013年6月 株式会社北陸銀行代表取締役会長就任(現在) 2014年3月 当社取締役就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 四十物 直之 | 1953年6月1日生 | 1988年2月 ㈱四十物昆布専務取締役就任 1996年2月 同社代表取締役就任(現在) 2009年3月 当社監査役就任 2015年3月 同 取締役就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 宮村 久夫 | 1955年12月6日生 | 1978年3月 YKK(株)入社 2001年4月 同社管理統括部経理部長 2002年12月 YKK(中国) 投資有限公司 董事 副総経理就任 2009年6月 YKKビジネスサポート(株)取締役就任(現在) 2013年4月 YKK(株)執行役員財務・経理部長就任(現在) 2016年3月 当社取締役就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 中西 修 | 1956年3月24日生 | 1979年4月 富山テレビ放送(株)入社 2011年6月 同社取締役総務局長就任 2013年6月 同社常務取締役営業局長就任 2015年6月 同社代表取締役社長就任(現在) 2016年3月 当社取締役就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 今家 英明 | 1942年5月25日生 | 1971年10月 三晶技研(株)入社 1976年12月 三晶MEC(株)常務取締役就任 2004年3月 三晶技研(株)代表取締役専務就任 2007年5月 同社代表取締役社長就任 2007年5月 三晶MEC(株) 代表取締役社長就任(現在) 2013年2月 三晶技研(株) 代表取締役会長就任(現在) 2017年3月 当社取締役就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 小林 茂太 | 1948年3月25日生 | 1970年4月 スーパーサンコー(現マルエツ)入社 1972年10月 (株)今用精肉店入社 1987年3月 (有)さんせん代表取締役就任 2011年2月 同社取締役会長就任 2014年6月 にいかわ信用金庫理事長就任(現在) 2017年3月 当社取締役就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 原 義人 | 1956年12月21日生 | 1986年1月 日本カーバイド工業(株)入社 1999年3月 タイ・デカル取締役社長就任 2010年4月 NCIオランダ取締役社長就任 2013年4月 日本カーバイド工業(株)電子光学製品事業本部反射事業部事業部長就任 2014年4月 同社経営管理室室長就任 2015年4月 ダイヤモンドエンジニアリング(株)代表取締役社長就任(現在) 2017年3月 当社取締役就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | 8 | |
取締役 | 新夕 秀典 | 1958年4月12日生 | 1981年4月 日本カーバイド工業(株)入社 2013年4月 同社化成品事業部事業部長就任 2014年4月 同社取締役機能製品事業本部事業本部長就任 2015年4月 同社取締役研究開発センターセンター長就任 2017年1月 同社執行役員魚津・早月工場工場長就任(現在) 2017年3月 当社取締役就任(現在) | 2017年3月23日開催の定時株主総会から2年間 | - | |
取締役 | 石﨑 由男 | 1947年6月4日生 | 1983年8月 (有)石﨑平兵衛商店取締役就任 1999年2月 同社代表取締役就任(現在) 2018年3月 当社取締役就任(現在) | 2018年3月22日開催の定時株主総会から1年間 | 8 | |
監査役 | 扇谷 一郎 | 1946年7月28日生 | 1987年4月 扇谷医院院長(現在) 2000年4月 魚津市医師会副会長 2002年4月 魚津市医師会会長 2007年7月 魚津西ロータリークラブ会長 2011年3月 当社監査役就任(現在) | 2016年3月24日開催の定時株主総会から4年間 | 8 | |
監査役 | 中西 栄二 | 1963年8月28日生 | 2005年5月 ㈱中西電気入社 2006年7月 同社専務取締役就任 2009年7月 同社代表取締役副社長就任 2011年9月 同社代表取締役社長就任(現在) 2015年3月 当社監査役就任(現在) | 2016年3月24日開催の定時株主総会から4年間 | - | |
監査役 | 後藤 幸夫 | 1949年4月25日生 | 1973年3月 YKK(株)入社 1999年6月 同社常務経営企画室長就任 2001年4月 同社常務経営監査室長就任 2003年4月 YKKAP(株)監査役就任 2003年6月 YKK(株)常勤監査役就任 2016年3月 当社監査役就任(現在) | 2016年3月24日開催の定時株主総会から4年間 | 8 | |
計 | 88 |
2.取締役社長(代表取締役)女川憲夫以外は社外取締役である。
3.取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04670] S100CM8F)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。