有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D8S4
AGS株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1.取締役増古恒夫、森谷由美子、岡田博之及び馬橋隆紀は、社外取締役であります。
2.取締役岡田博之は、当社子会社であるAGSシステムアドバイザリー株式会社の取締役(非業務執行取締役)であります。
3.監査役白田憲司、橋本光男及び杉中正樹は、社外監査役であります。
4.2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2018年6月22日)現在における取得株式数を確認することができないため、2018年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
7.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年6月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の15名であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長兼 社長執行役員 | 働き方改革推進室担当 | 石井 進 | 1953年4月8日 | 1976年4月 株式会社埼玉銀行入社 2003年6月 株式会社りそなホールディングス 事務・システム部長 2003年10月 同社 執行役業務管理部長 2003年10月 株式会社埼玉りそな銀行 取締役 2004年4月 株式会社りそなホールディングス 執行役業務サービス部長兼システム部(アウトソーシング事業)担当 2005年10月 りそなビジネスサービス株式会社 取締役副社長 2006年3月 同社 代表取締役社長 2009年7月 当社 常務執行役員人事部担当 2012年6月 当社 取締役兼常務執行役員 企画管理本部長 2014年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 代表取締役社長 2015年5月 同社 取締役 2015年5月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員 2016年4月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員共済事業本部担当 2017年4月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員新ビジネス戦略室担当兼働き方改革推進室担当 2017年11月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員働き方改革推進室担当(現任) | (注)4 | 29,418 |
取締役兼 副社長執行役員 | 原 俊樹 | 1960年4月1日 | 1982年4月 株式会社協和銀行入社 2008年4月 株式会社りそな銀行 執行役員大阪地域担当 2014年4月 同社 代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括 2015年4月 株式会社近畿大阪銀行 取締役 2017年4月 株式会社埼玉りそな銀行 執行役員人材サービス部副担当 2017年4月 株式会社りそなホールディングス 代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 2017年6月 同社 取締役兼代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 2017年11月 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ 取締役兼執行役員人事部担当兼コーポレートガバナンス室担当 2018年4月 当社 顧問 2018年6月 当社 取締役兼副社長執行役員(現任) | (注)4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役兼 専務執行役員 | 事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当 | 藤倉 広幸 | 1959年8月12日 | 1983年4月 サイギンコンピューターサービス株式会社(現当社)入社 2002年5月 当社 埼玉営業部統括マネージャ 2003年4月 当社 埼玉システム部統括マネージャ 2006年4月 当社 法人企画部長兼法人営業第二部長 2007年4月 当社 法人事業本部副本部長兼ソリューション営業部長 2007年10月 当社 管理本部副本部長兼公開準備室長 2008年4月 当社 企画部長兼公開準備室長 2011年5月 当社 執行役員企画部長 2012年6月 当社 取締役兼常務執行役員 事業推進本部長 2013年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 取締役 2015年5月 当社 取締役兼専務執行役員 事業推進本部長兼保険医療事業本部担当 2015年10月 当社 取締役兼専務執行役員 事業推進本部長兼保険医療事業本部長 2016年6月 当社 取締役兼専務執行役員 事業推進本部長兼保険医療事業本部長兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当 2017年1月 当社 取締役兼専務執行役員 事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当 2017年11月 当社 取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当(現任) | (注)4 | 17,368 |
取締役兼 常務執行役員 | 企画部・人事部担当 | 及川 和裕 | 1964年2月12日 | 1987年4月 昭和コンピュータシステム株式会社(現当社)入社 2012年6月 当社 企画部長 2015年5月 当社 執行役員企画部・人事部担当兼企画部長 2016年6月 当社 取締役兼執行役員企画部・人事部担当兼企画部長 2016年7月 当社 取締役兼執行役員企画部・人事部担当 2017年6月 当社 取締役兼常務執行役員企画部・人事部担当(現任) | (注)4 | 8,632 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 増古 恒夫 | 1946年3月19日 | 1969年4月 秩父セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 1998年6月 秩父小野田株式会社(現太平洋セメント株式会社) 情報システム部長代行 1998年10月 太平洋セメント株式会社 情報システム副部長 2001年6月 パシフィックシステム株式会社 代表取締役副社長 2009年6月 同社 代表取締役社長 2011年6月 同社 取締役会長 2012年6月 同社 相談役 2013年6月 当社 取締役(現任) | (注)4 | 20,000 | |
取締役 | 森谷 由美子 | 1955年1月5日 | 1977年4月 株式会社協和銀行入社 2007年1月 株式会社りそなホールディングス オペレーション改革部業務サポート室長 2008年6月 株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役 2011年6月 りそなビジネスサービス株式会社 専務取締役 2015年4月 同社 顧問 2015年6月 当社 取締役(現任) | (注)4 | 2,968 | |
取締役 | 岡田 博之 | 1953年10月1日 | 1977年4月 大宮市役所(現さいたま市役所)入庁 2006年10月 さいたま市政策局政策企画部システム管理課長 2009年11月 同市市長公室報道監 2011年4月 同市理事広報監 2012年4月 同市政策局理事情報統括監 2015年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 取締役(現任) 2015年6月 当社 取締役(現任) | (注)4 | - | |
取締役 | 馬橋 隆紀 | 1947年12月25日 | 1976年4月 弁護士登録 1978年8月 馬橋法律事務所所長 2001年4月 埼玉弁護士会会長・日本弁護士連合会理事 2008年2月 財務省第4入札等監視委員会委員長(現任) 2009年4月 埼玉県労働委員会会長 2014年3月 埼玉県人事委員会委員長(現任) 2016年6月 公益財団法人日弁連法務研究財団理事(現任) 2017年6月 当社 取締役(現任) | (注)4 | 371 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | 細沼 弘幸 | 1954年5月2日 | 1977年4月 株式会社埼玉銀行入社 1999年11月 株式会社あさひ銀行 システム部副部長 2005年4月 中間法人CRD協会入社 2005年12月 当社入社 2007年6月 株式会社シービーシー(現AGSビジネスコンピューター株式会社) 取締役総務部長 2008年10月 同社 取締役兼執行役員総務部長 2008年12月 当社 執行役員情報処理本部長 2008年12月 AGSプロサービス株式会社 取締役 2009年10月 当社 常勤監査役(現任) 2013年6月 AGSプロサービス株式会社 監査役(現任) 2015年10月 AGSビジネスコンピューター株式会社 監査役(現任) 2016年4月 株式会社データエイジ 監査役 | (注)5 | 32,199 | |
監査役 | 白田 憲司 | 1951年7月25日 | 1975年4月 株式会社埼玉銀行入社 2003年6月 株式会社埼玉りそな銀行 取締役兼執行役員企画部長兼リスク統括部担当 2004年10月 日本光電工業株式会社 内部監査役 2005年6月 同社 取締役兼経理部長 2008年6月 同社 取締役兼専務執行役員 2015年6月 当社 監査役(現任) 2015年6月 大栄不動産株式会社 監査役(現任) 2015年6月 富士倉庫運輸株式会社 監査役(現任) | (注)5 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | 橋本 光男 | 1948年2月10日 | 1970年4月 埼玉県庁入庁 2001年4月 同県総務部IT推進局長 2005年4月 同県総合政策部長 2007年10月 同県副知事 2011年3月 全国知事会事務総長 2016年6月 当社 監査役(現任) | (注)5 | - | |
監査役 | 杉中 正樹 | 1956年1月19日 | 1980年4月 株式会社協和銀行入社 2005年1月 株式会社りそな銀行 システム部部付部長 2006年3月 NTTデータソフィア株式会社 システム統括本部システム開発本部システム企画部長 2007年6月 同社 取締役システム統括本部システム開発本部システム企画部長 2010年7月 同社 取締役システム開発本部長 2011年6月 同社 常務取締役システム開発本部長 2017年4月 同社 常務取締役 2018年6月 当社 監査役(現任) | (注)5 | - | |
計 | 110,956 |
(注)1.取締役増古恒夫、森谷由美子、岡田博之及び馬橋隆紀は、社外取締役であります。
2.取締役岡田博之は、当社子会社であるAGSシステムアドバイザリー株式会社の取締役(非業務執行取締役)であります。
3.監査役白田憲司、橋本光男及び杉中正樹は、社外監査役であります。
4.2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2018年6月22日)現在における取得株式数を確認することができないため、2018年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
7.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年6月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の15名であります。
役職 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員 | 石井 進 (兼代表取締役社長) | 働き方改革推進室担当 |
副社長執行役員 | 原 俊樹 (兼取締役) | |
専務執行役員 | 藤倉 広幸 (兼取締役) | 事業推進本部長兼システム統括部担当 兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当 |
常務執行役員 | 及川 和裕(兼取締役) | 企画部・人事部担当 |
常務執行役員 | 平山 隆志 | 業務監査部担当 |
常務執行役員 | 大庭 裕信 | 保険医療事業本部担当 |
常務執行役員 | 小原 孝幸 | 金融事業本部長 |
常務執行役員 | 関口 昌樹 | 情報処理本部長兼業務部長 |
常務執行役員 | 小泉 公彦 | 事業推進副本部長兼営業統括部担当 |
執行役員 | 石関 正次 | 経理部・総務部担当 |
執行役員 | 久世 真也 | 公共事業本部長 |
執行役員 | 網野 茂 | 働き方改革推進室長 |
執行役員 | 海野 格 | ヘルスケア事業本部長 |
執行役員 | 岡田 公明 | 共済事業本部長 |
執行役員 | 野澤 幸治 | 法人事業本部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25263] S100D8S4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。