有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10027BS
AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 役員の状況 (期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 最高経営責任者 (CEO) | 和佐見 勝 | 1945年5月23日 | 1973年8月 | ㈲丸和運輸機関(現当社)設立 | (注)3 | 1,188 |
1973年9月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
1988年2月 | ㈱関東丸和サービス(現㈱ジャパンクイックサービス)代表取締役社長 | ||||||
1993年8月 | 昭和通運㈱(現㈱丸和通運)代表取締役社長(現任) | ||||||
1995年11月 | ㈱関西丸和サービス(現㈱関西丸和ロジスティクス)代表取締役社長 | ||||||
1997年8月 | ㈱東北丸和サービス(現㈱東北丸和ロジスティクス)代表取締役社長 | ||||||
2002年4月 | ㈱四国丸和ロジスティクス(現㈱中四国丸和ロジスティクス)代表取締役社長 | ||||||
2005年10月 | ㈱九州丸和ロジスティクス代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 当社代表取締役社長最高経営責任者(CEO)(現任) | ||||||
取締役 | 専務執行役員 管理統括本部長 | 山本 輝明 | 1948年11月24日 | 1971年4月 | ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行 | (注)3 | ― |
2002年6月 | 同行代表取締役専務取締役執行役員インスティテューショナルバンキング部門長兼IB業務管理部長 | ||||||
2005年6月 | ㈱アプラス(現㈱アプラスフィナンシャル)代表取締役社長最高経営責任者(CEO)兼㈱新生銀行取締役 | ||||||
2006年3月 | 全日信販㈱取締役会長 | ||||||
2007年3月 | ㈱アプラス取締役副会長兼㈱新生銀行取締役 | ||||||
2008年6月 | 新生信託銀行㈱代表取締役会長 | ||||||
2011年3月 | 当社顧問 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役常務執行役員管理統括本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役専務執行役員管理統括本部長(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 3PL物流統括本部長 | 吉井 章 | 1959年10月26日 | 1980年8月 | 四季亭協同組合(現㈱東部給食センター)入社 | (注)3 | 3 |
1981年2月 | 当社入社 | ||||||
2004年8月 | 当社運輸事業本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役運輸事業本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役執行役員運輸事業本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役執行役員業務統括本部副本部長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役常務執行役員業務統括本部副本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役常務執行役員3PL業務統括本部長兼食品事業本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役常務執行役員3PL物流統括本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 常務執行役員 3PL営業戦略本部長兼3PL営業戦略部長 | 鈴木 重行 | 1949年7月11日 | 1973年4月 | ㈱伊勢丹(現㈱三越伊勢丹)入社 | (注)3 | ― |
1997年3月 | 同社総務部物流部長 | ||||||
2005年4月 | ㈱伊勢丹ビジネスサポート(現㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート)代表取締役社長 | ||||||
2009年4月 | ㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート取締役企画部長 | ||||||
2010年4月 | 当社入社新規事業企画本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員新規事業企画本部長 | ||||||
2011年4月 | 当社常務執行役員3PL営業統括本部副本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役常務執行役員3PL営業統括本部副本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役常務執行役員3PL営業統括本部長兼営業企画部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役常務執行役員3PL営業戦略本部長兼3PL営業戦略部長(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 人事総務統括本部長 | 大村 裕康 | 1951年12月16日 | 1974年4月 | 日本航空㈱入社 | (注)3 | ― |
2009年6月 | ㈱日本航空(現日本航空㈱)取締役 | ||||||
2010年2月 | 同社専務執行役員 ㈱日本航空インターナショナル(現日本航空㈱)専務執行役員 | ||||||
2011年9月 | 当社入社 | ||||||
2012年4月 | 当社常務執行役員人事総務統括本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役常務執行役員人事総務統括本部長(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 3PL食品物流統括 本部長兼食品営業部長 | 平本 研二 | 1947年3月12日 | 1969年3月 | ㈱ニチイ(現イオンリテール㈱)入社 | (注)3 | 3 |
1997年3月 | 同社ロジスティクス本部低温物流部長 | ||||||
2001年5月 | 当社入社食品物流開発本部長 | ||||||
2003年5月 | ㈱藤越代表取締役専務 | ||||||
2004年5月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2008年6月 | ㈱東北丸和ロジスティクス代表取締役社長 | ||||||
2009年5月 | 当社食品事業開発本部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役執行役員食品事業開発本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役執行役員食品営業本部長兼食品営業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役常務執行役員3PL食品物流統括本部長兼食品営業部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 管理統括本部副本部長兼総合企画本部長 | 河田 和美 | 1961年1月23日 | 1984年3月 | 大恵信用金庫入庫 | (注)3 | 1 |
1992年2月 | 当社入社 | ||||||
2001年9月 | 当社経理部長 | ||||||
2007年7月 | 当社執行役員経理本部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員経理本部長兼総合企画本部長 | ||||||
2009年11月 | 当社執行役員経理本部長兼総合企画本部長兼法務部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役執行役員管理統括本部副本部長兼経理本部長兼総合企画本部長兼法務部長 | ||||||
2012年7月 | 当社取締役執行役員管理統括本部副本部長兼総合企画部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役執行役員管理統括本部副本部長兼総合企画本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 執行役員 常温物流運営本部長兼運行システム運営部長 | 小倉 友紀 | 1970年3月22日 | 1988年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
2005年7月 | 当社システム輸送事業部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役執行役員運行システム事業本部長兼運行システム事業部長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役執行役員業務統括本部副本部長補佐兼運行システム事業本部長兼運行システム事業部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役執行役員常温事業本部長兼運行事業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役執行役員常温物流運営本部長兼運行システム運営部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 藤田 勉 | 1952年6月21日 | 1984年4月 | 新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 | (注)3 | ― |
2006年5月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2008年4月 | ㈱新光総合研究所(現㈱みずほ証券リサーチ&コンサルティング)取締役専務執行役員 | ||||||
2012年6月 | 当社顧問 当社取締役(現任) ㈱アズコムデータセキュリティ代表取締役社長 | ||||||
取締役 | 執行役員 教育本部長兼教育部長 | 橋本 英雄 | 1969年10月22日 | 1988年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2 |
1998年6月 | ㈱ジャパンクイックサービス出向東京本部長 | ||||||
2001年10月 | 同社取締役本部長 | ||||||
2003年9月 | 当社人事教育部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役執行役員人事教育本部長兼人事教育部長 | ||||||
2012年6月 | 当社執行役員教育本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役執行役員教育本部長兼教育部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 廣瀬 權 | 1942年12月7日 | 1966年4月 | 警察庁入庁 | (注)3 | ― |
1985年8月 | 大阪府警察本部刑事部長 | ||||||
1989年6月 | 内閣総理大臣秘書官 | ||||||
1989年8月 | 岡山県警察本部長 | ||||||
1990年9月 | 警視庁刑事部長 | ||||||
1992年4月 | 警察庁暴力団対策部長 | ||||||
1994年9月 | 警視庁副総監 | ||||||
1996年7月 | 大阪府警察本部長 | ||||||
1998年4月 | 全日本空輸㈱常勤顧問 | ||||||
2001年9月 | 預金保険機構理事 | ||||||
2009年9月 | ㈶警察協会(現(公財)警察協会)専務理事 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 藤原 俊彦 | 1947年2月27日 | 1975年4月 | 新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 | (注)4 | 2 |
2000年4月 | 新光証券㈱(現みずほ証券㈱)常務執行役員統合委員会事務局長 | ||||||
2004年5月 | 日本証券テクノロジー㈱専務取締役 | ||||||
2006年5月 | 新光物産㈱(現みずほ証券ビジネスサービス㈱)取締役社長 | ||||||
2008年11月 | 当社顧問 | ||||||
2009年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2009年6月 | ㈱丸和通運監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | ― | 田中 茂 | 1952年10月14日 | 1976年4月 | 大栄住宅㈱入社 | (注)4 | ― |
1977年1月 | ㈱カーマ入社 | ||||||
2006年5月 | ㈱日輪監査役 | ||||||
2007年10月 | ㈱山忠入社 | ||||||
2009年3月 | 当社入社 | ||||||
2010年6月 | 当社総合企画部長 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 岩崎 明 | 1949年8月27日 | 1973年3月 | ㈱創造経営センター入社 | (注)4 | ― |
1989年4月 | 同社取締役OAコンサルティング事業部長 | ||||||
1997年5月 | ㈱ソウケイ・ハイネット代表取締役社長(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社監査役 | ||||||
2011年8月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 1,203 |
(注) 1.取締役 廣瀬權は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 藤原俊彦及び岩崎明は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年6月開催の定時株主総会の終結の時から2015年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
4.監査役の任期は、2013年12月開催の臨時株主総会の終結の時から2017年6月に開催予定の定時株主総会までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
櫻庭 広樹 | 1976年12月25日 | 2002年10月 | 判事補任官(第55期) | ― |
仙台地方裁判所民事部 | ||||
2007年4月 | 東京地方裁判所刑事部 | |||
2009年4月 | 東京弁護士会登録 奥野総合法律事務所入所(現任) |
6.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
執行役員丸和ロジスティクス大学長 林 栽國
執行役員関西物流運営本部長兼関西物流運営部長 太田 雅浩
執行役員総合企画本部副本部長兼総合企画部長 吉田 朋春
執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 小野島 茂
執行役員人事総務本部長兼人事総務部長 三上友紀雄
執行役員ドラッグ物流運営本部長兼ドラッグ物流運営部長 新沼 実
執行役員財務本部長兼財務部長 田中 博
執行役員経理本部長兼経理部長 大塚 信
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30443] S10027BS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。