有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10058J1
INT株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
(注)1 取締役平田英之は、社外取締役であります。
2 監査役細谷雅希、守屋浩二及び小林亮二の3名は、社外監査役であります。
3 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役会長 | 小林 俊雄 | 1954年9月21日生 | 1977年4月 株式会社ダイエー 入社 1996年6月 ステーションガイヤ株式会社 非常勤取締役 2001年2月 株式会社アルファデータ 取締役 2001年3月 アスカティースリー株式会社 代表取締役(現任) 2011年4月 西武文理大学 サービス経営学部 特命教授(現任) 2014年2月 合同会社SISソリューション 業務執行社員 2014年6月 当社 代表取締役会長(現任) | (注)3 | 612,431 | |||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 伊奈 聰 | 1974年11月28日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 森 雄一郎 | 1969年10月5日生 | 1997年10月 株式会社光通信 入社 2000年2月 同社 法務部 課長 2003年12月 e-まちタウン株式会社 監査役 2007年4月 株式会社光通信 法務部 部長 2014年6月 株式会社ニュートン・フィナンシャ ル・コンサルティング 監査役(現 任) 2014年10月 当社 入社 2014年11月 当社 管理本部長(現任) 2015年6月 当社 常務取締役(現任) | (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 大川 昭徳 | 1965年11月18日生 | 2002年2月 株式会社アイ・イーグループ 入社 2004年7月 株式会社光通信 SHOP事業本部戦略 企画部長 2005年4月 同社 ネットワーク事業本部SHOP事 業部AS営業部長 2005年10月 株式会社ファーストチャージ 代表 取締役社長 2007年5月 株式会社ファイブエニー 代表取締 役社長 2008年12月 e-まちタウン株式会社 代表取締役 社長 2009年12月 株式会社デジタルサイネージソリュ ーション(現 株式会社デジタルネ イキッド) 取締役 2011年6月 株式会社シェアリー(現 楽天クー ポン株式会社) 代表取締役 2012年4月 株式会社ベストリザーブ 代表取締 役 2013年6月 当社 取締役 2014年6月 株式会社インテア・ホールディング ス 代表取締役会長CEO(現任) 2015年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | 宮本 裕志 | 1977年4月10日生 | 2001年11月 株式会社光通信 入社 2008年4月 同社 上級執行役員 OA機器事業本 部長 2008年7月 株式会社ALL Japan Solution 代表 取締役 2010年4月 株式会社ネット・クリエーション 代表取締役 2011年6月 株式会社ベストパートナー(現 株 式会社iFRONT) 代表取締役 2013年11月 株式会社ALL Rise Group 代表取締 役(現任) 2015年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - | |
取締役 | 上村 陽介 | 1974年2月3日生 | 1999年7月 株式会社光通信 入社 2005年4月 株式会社アドバンスサポート 代表 取締役 2011年12月 株式会社パイオン 代表取締役 2013年4月 株式会社光通信 上席執行役員(現 任) 2015年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - | |
取締役 | 柿元 伸一 | 1982年12月30日生 | 2006年6月 株式会社ネクサス(現 株式会社パ イオン) 入社 2011年4月 同社 営業本部 部長 2012年4月 同社 執行役員 モバイルソリュー ション事業本部本部長 2013年7月 株式会社光通信 モバイルソリュー ション事業本部法人直販事業部部長 (現任) 2013年11月 株式会社iFRONT 代表取締役(現 任) 2015年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - | |
取締役 | 白石 広樹 | 1985年7月7日生 | 2009年4月 株式会社光通信 入社 2013年4月 同社 コンシューマー事業本部部長 2013年9月 SGS株式会社(現 株式会社EPARK) 出向 2014年4月 同社 EパークFP事業本部 Eパーク グルメ事業部 部長(現任) 2014年6月 同社取締役(現任) 2015年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - | |
取締役 | 杉山 裕一 | 1982年2月13日生 | 2004年6月 株式会社光通信 入社 株式会社コール・トゥ・ウェブ 出 向 2007年4月 同社 OA機器事業本部DS事業部 課 長 2007年10月 株式会社アイ・イーグループ OA機 器事業本部DS事業部 課長 2009年4月 同社 法人事業本部IE-OA直販事業 部 次長 2011年10月 同社 OAソリューション事業本部OA 直販事業部 部長 2014年4月 SGS株式会社(現 株式会社EPARK) EパークFP事業本部Eパーク会員証事 業部 部長 2015年4月 株式会社EPARK EパークFP事業本部 Eパークグルメ直販事業部 部長 (現任) 2015年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - | |
取締役 | 平田 英之 | 1972年5月18日生 | 1996年10月 小山公認会計士事務所 入所 1997年10月 センチュリー監査法人(現 新日本 有限責任監査法人) 入社 2001年7月 平田公認会計士事務所 代表(現 任) 2003年12月 株式会社ハイ・シーズン 代表取締 役(現任) 2014年10月 株式会社アルデプロ 社外監査役 (現任) 2015年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
常勤監査役 | 細谷 雅希 | 1982年3月2日生 | 2005年4月 株式会社光通信 入社 2011年5月 同社 社長室内部統制室室長 2012年6月 当社 常勤監査役 2014年4月 株式会社光通信 社長室内部統制室室長 2014年6月 当社 常勤監査役(現任) | (注)4 | - | |
監査役 | 守屋 浩二 | 1981年6月7日生 | 2004年4月 株式会社光通信 入社 管理本部経理部 2008年1月 同社 管理本部経理部次長(現任) 2014年6月 当社 監査役(現任) | (注)5 | - | |
監査役 | 小林 亮二 | 1984年9月13日生 | 2009年4月 株式会社光通信 入社 管理本部財務部 2013年4月 みつばち保険グループ株式会社 社外取締役(現任) 2014年4月 株式会社光通信 管理本部財務部 課長(現任) 2014年6月 当社 監査役 2015年3月 株式会社f.m.m 監査役(現任) 2015年6月 当社 監査役(現任) | (注)6 | - | |
計 | - |
2 監査役細谷雅希、守屋浩二及び小林亮二の3名は、社外監査役であります。
3 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05523] S10058J1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。