男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―%)
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) |
代表取締役 社長 | | 上村 陽介 | 1974年2月3日生 | |
1999年7月 | 株式会社光通信 入社 | 2005年4月 | 株式会社アドバンスサポート 代表取締役 | 2011年12月 | 株式会社パイオン 代表取締役 | 2013年4月 | 株式会社光通信 上席執行役員 | 2015年6月 | 株式会社インテア・ホールディングス 取締役 当社 取締役 | 2016年6月
| 当社 代表取締役会長 | 株式会社EPARK 代表取締役副社長 | 2017年9月 | 当社 代表取締役会長兼社長 | 2017年10月 | 株式会社EPARK 取締役(現任) | 2018年6月 | 当社 代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | 管理本部長 | 片野 良太 | 1984年7月31日生 | |
2007年4月 | 株式会社光通信 入社 | 2010年11月 | 当社へ転籍 | 2012年1月 | 株式会社光通信へ転籍 管理本部人材開発部 | 2014年12月 | 同社 管理本部財務部課長 | 2016年11月 | 当社 管理本部長 | 2017年6月 | 当社 取締役 | 2017年12月 | 当社 内部監査室長 | 2018年4月 | 当社 管理本部長(現任) | 2018年6月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | | 菊地 央 | 1980年11月10日生 | |
2005年4月 | 株式会社光通信 入社 | 2009年7月 | 同社 管理本部財務本部財務部課長 | 2011年10月 | 同社 管理本部法務部次長(現任) | 2014年6月 | 株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役 | 2015年6月 | 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 社外監査役 | 2016年6月 | 当社 監査役 | 2018年2月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | | 平田 英之 | 1972年5月18日生 | |
1996年10月 | 小山公認会計士事務所 入所 | 1997年10月 | センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入社 | 2001年7月 | 平田公認会計士事務所 代表(現任) | 2003年12月 | 株式会社ハイ・シーズン 代表取締役(現任) | 2014年10月 | 株式会社アルデプロ 社外監査役 | 2015年1月 | 株式会社エフエルシー 社外監査役 | 2015年6月 | 当社 取締役(現任) | 2016年6月 | 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 社外監査役(現任) | 2016年10月 | 株式会社アルデプロ 社外取締役 監査等委員(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | | 橋爪 静夫 | 1948年1月5日生 | |
1970年4月 | シャープ株式会社 入社 | 2002年4月 | 同社 情報システム事業本部 国内営業統轄部長 | 2004年4月 | シャープドキュメントシステム株式会社 取締役 | 2005年4月 | 同社 常務取締役 | 2008年2月 | 株式会社光通信 顧問 株式会社グロースライフ 顧問(現任) | 2010年5月 | 日本企業開発支援株式会社 社外取締役 | 2011年8月 | 株式会社スフィーダ 取締役 | 2014年11月 | 株式会社ジーエルエー 監査役(現任) | 2016年6月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) |
取締役 | | 倉嶌 喬 | 1947年6月22日生 | |
1971年4月 | 株式会社ダイエー 入社 | 1985年9月 | ユニチャーム株式会社 入社 | 1998年1月 | ピジョン株式会社 入社 | 1998年4月 | 同社 取締役 | 2008年4月 | 株式会社ピーエイ 顧問 | 2010年6月 | 日本企業開発支援 社外取締役 | 2013年11月 | 株式会社ピーエイ 常務執行役員 | 2015年3月 | 同社 常勤監査役(現任) | 2016年6月 | 当社 取締役(現任) | 2018年3月 | 株式会社ピーエイ 取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
常勤監査役 | | 近藤 武雄 | 1944年2月27日生 | |
1962年3月 | 大蔵省 入省 | 1996年8月 | 旭信用金庫 入庫 | 2000年6月 | 同金庫 常勤理事・総務部長 | 2002年11月 | 銚子信用金庫 常勤理事・総務部長 | 2004年10月 | 同金庫 常勤理事・監査部長 | 2005年10月 | 株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役(現任) | 2018年2月 | 当社 常勤監査役(現任) |
| (注)4 | ― |
監査役 | | 守屋 浩二 | 1981年6月7日生 | |
2004年4月 | 株式会社光通信 入社 管理本部経理部 | 2008年1月 | 同社 管理本部経理部次長(現任) | 2014年6月 | 当社 社外監査役 | 2018年2月 | 当社 監査役(現任) |
| (注)4 | ― |
監査役 | | 川合 宏一 | 1971年2月10日生 | |
1994年4月 | 川合税務会計事務所 入所 | 1999年2月 | 税理士登録(東京税理士会) | 2000年2月 | 株式会社光通信 法務部及び主計部 | 2001年7月 | 川合宏一税理士事務所(後に川合総合会計 事務所に名称変更)開設 代表者 | 2008年2月 | 株式会社パイオン 社外監査役 | 2009年2月 | 株式会社ビューティーホールディングス(現株式会社アップヒルズ) 取締役 | 2009年3月 | サイエンスワークス株式会社(現アキアリドットコム株式会社) 監査役 | 2009年9月 | 川合総合会計事務所をマックス総合税理士法人へ組織変更 代表社員(現任) | 2011年4月 | マックス総合行政書士事務所開設 代表者(現任) | 2016年6月 | 当社 監査役(現任) |
| (注)3 | ― |
監査役 | | 竹中 由重 | 1980年7月31日生 | |
2010年12月 | 弁護士登録(第63期) 馬車道法律事務所入所(現任) | 2016年6月 | 当社 監査役(現任) |
| (注)5 | ― |
計 | ― |
(注) 1 取締役平田英之、橋爪静夫及び倉嶌喬の3名は、社外取締役であります。
2 監査役近藤武雄、川合宏一及び竹中由重の3名は、社外監査役であります。
3 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
5 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間