男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | ― | 中 村 悟 | 1973年3月30日生 | |
1995年4月 | 積水ハウス株式会社入社 | 2005年10月 | 当社設立、代表取締役社長就任 (現任) | 2016年10月 | 株式会社レコフ取締役就任(現任) | 2016年10月 | 株式会社レコフデータ取締役就任(現任) |
| (注)3 | 7,026,200 |
取締役 | 営業企画 部長 | 十 亀 洋 三 | 1975年6月7日生 | |
2003年9月 | 株式会社平沢コミュニケーションズ入社 | 2005年6月 | スタイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長就任 | 2005年10月 | 当社取締役就任 | 2005年12月 | グローバル・インテレクチュアル・トラスト株式会社取締役就任 | 2007年10月 | 当社営業企画部長 | 2008年3月 | 当社取締役辞任 | 2008年9月 | 当社取締役就任 | 2016年6月 | 当社取締役兼企業情報第一部長 | 2018年10月 | 当社取締役兼営業企画部長(現任) |
| (注)3 | 1,077,400 |
取締役 | 企画管理 部長 | 上 原 大 輔 | 1979年9月11日生 | |
2001年8月 | 同風会法律事務所入所 | 2007年6月 | 株式会社ブロード・レジデンシャル・インベストメント(現株式会社BRI)入社 | 2010年1月 | 当社入社 | 2011年10月 | 当社企画管理部次長 | 2015年12月 | 当社取締役企画管理部長(現任) | 2016年10月 | 株式会社レコフ取締役就任(現任) | 2016年10月 | 株式会社レコフデータ取締役就任(現任) |
| (注)3 | 108,000 |
取締役 | ― | 稲 田 洋 一 | 1959年9月7日生 | |
1984年4月 | 山一證券株式会社入社 | 1994年5月 | 株式会社レコフ入社 | 2000年4月 | 同社執行役員 | 2002年4月 | 同社上席執行役員 | 2004年5月 | 同社主席執行役員 | 2013年4月 | 同社営業本部長兼業界開発チームリーダー | 2016年10月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | 2016年12月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | ― |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | ― | 西 澤 民 夫 | 1943年6月17日生 | |
1966年4月 | 中小企業金融公庫(現株式会社日本政策金融公庫)入庫 | 1985年4月 | 山一證券株式会社入社同社より山一ユニベン株式会社へ出向 | 1987年11月 | 山一ユニベン・ロサンゼルス支店長 | 1990年11月 | 山一ファイナンス・アメリカ・インク社長 | 1992年6月 | 山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長 | 1998年2月 | 日本エスアンドティー株式会社代表取締役社長就任(現任) | 2000年3月 | 中小企業総合事業団(現独立行政法人中小企業基盤整備機構)新事業支援部統括プロジェクトマネージャー | 2006年4月 | 株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任 | 2006年11月 | 当社取締役就任(現任) | 2009年8月 | ラオックス株式会社監査役就任 (現任) | 2014年2月 | 独立行政法人科学技術振興機構起業支援室推進プログラムオフィサー(現任) |
| (注)3 | 10,000 |
取締役 | ― | 松 岡 昇 | 1954年10月10日生 | |
1979年4月 | 大同コーポレーション入社 | 1989年6月 | インスタパック・リミテッド・ジャパン(現シールドエアー・ジャパン株式会社)入社 | 1993年12月 | 同社日本支社長就任 | 2001年5月 | 同社代表取締役社長就任 | 2005年12月 | オーウェンスコーニング・アジアパシフィック入社 事業統合本部長就任 | 2006年7月 | オーウェンスコーニングジャパン株式会社代表取締役就任 | 2008年9月 | ショットAG(現株式会社モリテックス) ライティング&イメージング事業部アジア担当バイスプレジデント就任 | 2010年6月 | 同社代表取締役社長就任 | 2013年3月 | DHLサプライチェーン株式会社取締役副社長就任 | 2013年10月 | 同社代表取締役社長就任 | 2014年9月 | 同社取締役会長就任 | 2014年11月 | ビアメカニクス株式会社取締役就任 | 2014年12月 | 同社代表取締役社長就任 | 2017年4月 | 同社取締役副会長 | 2017年9月 | ストロパックジャパン株式会社代表取締役社長就任(現任) | 2018年12月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | ― |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | ― | 出 川 敬 司 | 1955年4月24日生 | |
1984年4月 | 株式会社ナムコ(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)入社 | 1995年4月 | 同社営業政策室長 | 2000年4月 | 同社西日本営業本部長 | 2001年4月 | 同社執行役員西日本営業本部長 | 2002年5月 | 同社執行役員管理本部長 | 2004年4月 | 同社常務執行役員経営戦略副本部長 | 2005年4月 | 同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長 | 2007年4月 | 株式会社バンダイナムコゲームス(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)執行役員社長室長 | 2011年4月 | 株式会社ナムコ取締役就任 | 2016年10月 | 株式会社レコフ監査役就任(現任) | 2016年10月 | 株式会社レコフデータ監査役就任(現任) | 2016年12月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | ― |
監査役 | ― | 藤 本 幸 弘 | 1961年10月20日生 | |
1989年4月 | 弁護士登録 | 1993年9月 | 桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 | 1994年3月 | 米国シドリー・オースティン法律事務所入所 | 1997年1月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | 2007年7月 | 西村あさひ法律事務所パートナー | 2010年12月 | 当社監査役就任(現任) | 2013年1月 | シティユーワ法律事務所パートナー(現任) | 2014年11月 | 株式会社農業総合研究所監査役就任(現任) |
| (注)4 | ― |
監査役 | ― | 中 森 真紀子 | 1963年8月18日生 | |
1987年4月 | 日本電信電話株式会社入社 | 1991年10月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | 1996年4月 | 公認会計士登録 | 1997年7月 | 中森公認会計士事務所所長就任 (現任) | 2000年8月 | 日本オラクル株式会社監査役就任 | 2006年12月 | 株式会社アイスタイル監査役就任 (現任) | 2008年8月 | 日本オラクル株式会社取締役就任 | 2010年3月 | 株式会社グローバルダイニング監査役就任 | 2010年12月 | 株式会社フィデス会計社設立代表取締役就任 | 2011年9月 | 株式会社ジェイド(現株式会社ロコンド)監査役就任 | 2011年12月 | 当社監査役就任(現任) | 2012年9月 | 税理士法人フィデス会計社代表社員就任 | 2013年6月 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役就任(現任) | 2013年6月 | 株式会社ネクスト(現株式会社LIFULL)監査役就任 (現任) | 2015年11月 | 株式会社チームスピリット監査役就任(現任) |
| (注)4 | ― |
計 | 8,221,600 |
(注)1.取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。
2.監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子は、社外監査役であります。
3.任期は、2018年12月22日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4.任期は、2016年12月21日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。