有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10056EF
SOMPOホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性 14名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 17.6%) (2015年6月25日現在)
(注)1 取締役野原佐和子氏、遠藤功氏、村田珠美氏およびスコット・トレバー・デイヴィス氏は、社外取締役であります。
2 監査役椿愼美氏、笠間治雄氏および柳田直樹氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社では、意思決定の迅速化および責任体制の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総数は取締役との兼任者を含めて14名であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||
取締役会長 | ― | 二 宮 雅 也 | 1952年 2月25日生 | 1974年4月 | 日本火災海上保険株式会社入社 | (注)3 | 15,725 | |||
2003年6月 | 日本興亜損害保険株式会社執行役員社長室長兼社長室IR室長 | |||||||||
2004年4月 | 同社執行役員社長室長兼CR企画部長 | |||||||||
2004年6月 | 同社常務執行役員 | |||||||||
2005年6月 | 同社取締役常務執行役員 | |||||||||
2009年6月 | 同社代表取締役専務執行役員 | |||||||||
2011年6月 | 当社取締役 日本興亜損害保険株式会社代表取締役社長社長執行役員 | |||||||||
2012年4月 | 当社代表取締役会長会長執行役員 | |||||||||
2014年9月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職) | |||||||||
2015年4月 | 当社代表取締役会長 | |||||||||
2015年6月 | 当社取締役会長(現職) | |||||||||
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役社長社長執行役員 | ||||||||||
代表取締役 社長 | ― | 櫻 田 謙 悟 | 1956年 2月11日生 | 1978年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)3 | 15,541 | |||
2005年7月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長 | |||||||||
2007年4月 | 同社常務執行役員 | |||||||||
2007年6月 | 同社取締役常務執行役員 | |||||||||
2010年4月 | 当社取締役常務執行役員 | |||||||||
2010年7月 | 当社取締役執行役員 株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員 | |||||||||
2011年6月 | 当社取締役 | |||||||||
2012年4月 | 当社代表取締役社長社長執行役員(現職) | |||||||||
2014年9月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長会長執行役員 | |||||||||
2015年4月 | 同社代表取締役会長(現職) | |||||||||
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長 | ||||||||||
代表取締役 | ― |
| 1956年 12月10日生 | 1979年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)3 | 16,950 | |||
2008年4月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員カスタマーサービス部長 | |||||||||
2009年4月 | 同社常務執行役員 | |||||||||
2011年6月 | 当社取締役常務執行役員 | |||||||||
2012年4月 | 当社取締役専務執行役員 | |||||||||
2014年4月 | 当社代表取締役副社長執行役員(現職) | |||||||||
取締役 | ― | 西 澤 敬 二 | 1958年 2月11日生 | 1980年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)3 | 5,300 | |||
2008年4月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員営業企画部長 | |||||||||
2010年4月 | 同社常務執行役員 | |||||||||
2010年6月 | 同社取締役常務執行役員 | |||||||||
2011年10月 | 同社取締役常務執行役員自動車業務部長 | |||||||||
2011年11月 | 同社取締役常務執行役員 | |||||||||
2012年6月 | 当社取締役執行役員 | |||||||||
2013年4月 | 株式会社損害保険ジャパン取締役専務執行役員 日本興亜損害保険株式会社専務執行役員 | |||||||||
2014年4月 | 株式会社損害保険ジャパン代表取締役専務執行役員 | |||||||||
2014年9月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役専務執行役員 | |||||||||
2015年4月 | 当社取締役副社長執行役員(現職) 損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員(現職) | |||||||||
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 竹 本 尚一朗 | 1955年 1月20日生 | 1978年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)3 | 7,200 |
2011年10月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員リスク管理部長 | ||||||
2012年6月 | 同社取締役執行役員リスク管理部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員 株式会社損害保険ジャパン取締役執行役員 日本興亜損害保険株式会社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役執行役員 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役常務執行役員(現職) | ||||||
2014年9月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員(現職) | ||||||
取締役 | ― | 江 原 茂 | 1958年 12月18日生 | 1981年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)3 | 4,450 |
2011年4月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
2014年4月 | 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員東アジア部長 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員東アジア部長 | ||||||
2014年9月 | 当社取締役常務執行役員東アジア部長 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員東アジア部長 | ||||||
2014年12月 | 当社取締役常務執行役員(現職) 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員(現職) | ||||||
取締役 | ― | 伊 東 正 仁 | 1960年 1月20日生 | 1984年4月 | 日本火災海上保険株式会社入社 | (注)3 | 1,475 |
2013年4月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員千葉支店特命部長 日本興亜損害保険株式会社執行役員千葉支店長 | ||||||
2013年10月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員千葉支店長 | ||||||
2014年9月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員千葉支店長 | ||||||
2015年4月 | 当社常務執行役員 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員(現職) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役常務執行役員(現職) | ||||||
取締役 | ― | 髙 橋 薫 | 1956年 5月13日生 | 1979年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)3 | 6,300 |
2008年4月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員人事部長 | ||||||
2010年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2010年6月 | 同社取締役常務執行役員 損保ジャパンひまわり生命保険株式会社取締役 | ||||||
2012年4月 | 株式会社損害保険ジャパン代表取締役副社長執行役員 | ||||||
2013年4月 | 日本興亜損害保険株式会社副社長執行役員 | ||||||
2014年9月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員 | ||||||
2015年4月 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 (社外取締役) | ― | 野 原 佐和子 | 1958年 1月16日生 | 1988年12月 | 株式会社生活科学研究所入社 | (注)3 | - |
1995年7月 | 株式会社情報通信総合研究所入社 | ||||||
1996年4月 | 同社主任研究員 | ||||||
1998年7月 | 同社ECビジネス開発室長 | ||||||
2000年12月 | 有限会社イプシ・マーケティング研究所取締役 | ||||||
2001年12月 | 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現職) | ||||||
2006年6月 | 日本電気株式会社取締役 | ||||||
2009年11月 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現職) | ||||||
2012年6月 | 株式会社損害保険ジャパン監査役 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
2014年6月 | 日本写真印刷株式会社取締役(現職) 株式会社ゆうちょ銀行取締役(現職) | ||||||
株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長 | |||||||
取締役 (社外取締役) | ― | 遠 藤 功 | 1956年 5月8日生 | 1979年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)3 | 100 |
1988年10月 | 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 | ||||||
1992年10月 | アンダーセン・コンサルティング入社 | ||||||
1996年10月 | 同社パートナー | ||||||
1997年9月 | 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役 | ||||||
2000年5月 | 株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長 | ||||||
2006年4月 | 同社会長(現職) 早稲田大学大学院商学研究科教授(現職) | ||||||
2011年5月 | 株式会社良品計画取締役(現職) | ||||||
2013年3月 | ヤマハ発動機株式会社監査役(現職) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現職) 日新製鋼株式会社取締役(現職) | ||||||
取締役 (社外取締役) | ― | 村 田 珠 美 | 1960年 1月18日生 | 1988年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | - |
2001年8月 | 村田法律事務所弁護士(現職) | ||||||
2008年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
取締役 (社外取締役) | ― | スコット・ トレバー・ デイヴィス (Scott Trevor Davis) | 1960年 12月26日生 | 2001年4月 | 麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授 | (注)3 | - |
2004年5月 | 株式会社イトーヨーカ堂取締役 | ||||||
2005年9月 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役(現職) | ||||||
2006年3月 | 株式会社ニッセン(現株式会社ニッセンホールディングス)監査役(現職) | ||||||
2006年4月 | 立教大学経営学部国際経営学科教授(現職) | ||||||
2011年3月 | 株式会社ブリヂストン取締役(現職) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
常勤 監査役 | ― | 吉 滿 英 一 | 1952年 12月19日生 | 1976年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)4 | 35,125 |
2005年4月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員経理部長兼グループ事業企画部長 | ||||||
2005年7月 | 同社執行役員経営企画部長 | ||||||
2006年6月 | 同社常務執行役員経営企画部長 | ||||||
2007年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2007年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
2010年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
2011年6月 | 同社代表取締役専務執行役員コンプライアンス部長 | ||||||
2011年7月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現職) NKSJひまわり生命保険株式会社(現損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社)監査役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤 監査役 | ― | 高 田 俊 之 | 1957年 7月6日生 | 1980年4月 | 日本火災海上保険株式会社入社 | (注)5 | 17,775 |
2010年4月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
2011年4月 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
監査役 (社外監査役) | ― | 椿 愼 美 | 1947年 8月6日生 | 1970年4月 | 荏原インフィルコ株式会社入社 | (注)6 | 300 |
1975年5月 | 監査法人朝日会計社入社 | ||||||
1979年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1999年7月 | 朝日監査法人代表社員就任 | ||||||
2004年7月 | 日本公認会計士協会常務理事 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
2014年6月 | 平和不動産株式会社監査役(現職) | ||||||
監査役 (社外監査役) | ― | 笠 間 治 雄 | 1948年 1月2日生 | 1974年4月 | 東京地方検察庁検事 | (注)6 | 300 |
1999年9月 | 東京地方検察庁特別捜査部長 | ||||||
2001年6月 | 甲府地方検察庁検事正 | ||||||
2002年10月 | 東京地方検察庁次席検事 | ||||||
2005年6月 | 東京高等検察庁次席検事 | ||||||
2006年6月 | 最高検察庁刑事部長 | ||||||
2007年10月 | 最高検察庁次長検事 | ||||||
2009年1月 | 広島高等検察庁検事長 | ||||||
2010年6月 | 東京高等検察庁検事長 | ||||||
2010年12月 | 検事総長 | ||||||
2012年10月 | 弁護士登録 笠間法律事務所弁護士(現職) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現職) 日本郵政株式会社取締役(現職) 住友商事株式会社監査役(現職) | ||||||
2014年2月 | キユーピー株式会社監査役(現職) | ||||||
監査役 (社外監査役) | ― | 柳 田 直 樹 | 1960年 2月27日生 | 1987年4月 | 弁護士登録 柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士(現職) | (注)5 | - |
2004年6月 | 日本製紙株式会社監査役 株式会社日本ユニパックホールディング監査役 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現職) アルパイン株式会社監査役(現職) | ||||||
計 | 126,541 |
(注)1 取締役野原佐和子氏、遠藤功氏、村田珠美氏およびスコット・トレバー・デイヴィス氏は、社外取締役であります。
2 監査役椿愼美氏、笠間治雄氏および柳田直樹氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社では、意思決定の迅速化および責任体制の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総数は取締役との兼任者を含めて14名であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E23924] S10056EF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。