有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005TH7
TONE株式会社 役員の状況 (2015年5月期)
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
(代表取締役) 取締役会長 | ― | 佐 藤 憲 史 | 1940年9月11日生 | 1964年3月 | 当社入社 | (注)3 | 132 |
1983年6月 | 当社国内営業部大阪営業所長 | ||||||
1988年8月 | 当社取締役就任 | ||||||
1997年8月 | 当社常務取締役 | ||||||
2009年7月 | 当社代表取締役・取締役社長 | ||||||
2014年8月 | 当社代表取締役・取締役会長就任(現任) | ||||||
(代表取締役)取締役社長 | ― | 松 村 昌 造 | 1954年7月30日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 79 |
2001年3月 | 当社事業開発室長 | ||||||
2001年8月 | ロック㈱取締役就任 | ||||||
2003年6月 | 当社開発部長・開発センター長 | ||||||
2004年8月 | 当社取締役就任 | ||||||
2009年7月 | 当社常務取締役 | ||||||
同 年8月 | ロック㈱代表取締役社長就任 | ||||||
2014年8月 | 当社代表取締役・取締役社長就任(現任) | ||||||
2015年7月 | ロック㈱代表取締役社長退任 | ||||||
取締役 | 営業本部長 | 矢 野 大司郎 | 1957年4月26日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 47 |
2000年9月 | 当社製造部次長 | ||||||
2006年3月 | 当社製造本部副本部長 | ||||||
2006年8月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 製造部長 品質保証部長 | 平 尾 昌 彦 | 1959年12月1日生 | 2001年11月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
2009年8月 | 当社開発部長・開発センター長 | ||||||
2011年8月 | ロック㈱取締役就任 | ||||||
2012年6月 | 当社河内長野工場長・製造部長 | ||||||
同 年8月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2015年7月 | ロック㈱取締役社長退任 | ||||||
取締役 | ― | 粕 井 隆 | 1953年9月12日生 | 1978年9月 | 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)6 | 10 |
1982年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
1985年9月 | 東邦ビジネスコンサルタント㈱設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年8月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 西 岡 求 | 1951年9月6日生 | 1970年4月 | 当社入社 | (注)4 | 21 |
2005年12月 | 当社マーケティング部長 | ||||||
2013年8月 | 当社常勤監査役 就任(現任) | ||||||
同 年8月 | ロック㈱監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 山 上 和 則 | 1939年7月11日生 | 1968年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | ─ |
1973年9月 | 山上法律事務所開設 | ||||||
2001年8月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2003年4月 | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員(現任) | ||||||
監査役 | ― | 松 井 大 輔 | 1968年12月17日生 | 1996年4月 | 公認会計士登録 | (注)7 | ― |
2000年7月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
2008年11月 | 松井公認会計士事務所設立 所長 (現任) | ||||||
税理士登録 | |||||||
2009年6月 | 大丸エナウィン㈱ 監査役(現任) | ||||||
2015年8月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 304 |
(注) 1 取締役 粕井 隆は、社外取締役であります。
2 監査役 山上和則ならびに監査役 松井大輔は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 西岡 求の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 山上和則の任期は、2016年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役 粕井 隆の任期は、2016年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 松井大輔の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01380] S1005TH7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。