有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004Y1M
ULSグループ株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.29%)
(注)1.監査役鈴木明及び山田真美は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
2.2015年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
代表取締役 | 社長 | 漆原 茂 | 1965年2月24日生 | 1987年 4月 沖電気工業(株) 入社 1989年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員 1999年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ 2000年 4月 同社 システムソリューションカンパニー 2000年 7月 当社代表取締役社長就任(現任) 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2011年10月 ウルシステムズ(株)代表取締役社長就任(現任) | 注2 | 2,508,600 |
取締役 | IT管理、広報担当 | 馬場 和広 | 1956年5月14日生 | 1984年10月 日航情報開発(株)入社 2001年 2月 当社入社 ディレクター 2003年12月 当社取締役 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2011年10月 ウルシステムズ(株)取締役就任(現任) 2014年 6月 当社取締役就任(現任) | 注2 | 180,000 |
取締役 | - | 古澤 憲一 | 1966年11月21日生 | 1990年 4月 (株)エイ・エス・ティ入社 1998年 4月 (株)イーシー・ワン入社 2004年10月 (株)トラストコンベクション取締役 2008年10月 (株)イーシー・ワン入社 2010年 6月 同社取締役 2011年 6月 当社取締役就任(現任) 2011年10月 ウルシステムズ(株)取締役就任(現任) | 注2 | - |
取締役 | 財務・経理、法務、人事・総務担当 | 高橋 敬一 | 1970年10月12日生 | 1994年 10月 中央監査法人入所 1998年 4月 公認会計士登録 2000年10月 当社入社 ディレクター 2002年 6月 当社財務担当執行役員 2003年12月 当社取締役就任(現任) 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2009年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役就任(現任) 2011年10月 ウルシステムズ(株)取締役就任(現任) 2011年10月 (株)ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役就任(現任) | 注2 | 292,000 |
監査役 | 常勤 | 久津見 直史 | 1956年4月8日生 | 1979年 4月 三菱自動車エンジニアリング(株) 入社 2005年 7月 当社入社 内部監査室長 2009年 6月 当社監査役就任(現任) 2009年10月 ピースミール・テクノロジー(株)監査役就任(現任) 2011年6月 (株)イーシー・ワン(現(株)ノーチラス・テクノロジーズ)社外監査役就任(現任) 2011年10月 ウルシステムズ(株)監査役就任(現任) 2012年12月 アセンブローグ(株)監査役就任(現任) | 注3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
監査役 | - | 鈴木 明 | 1941年11月2日生 | 1964年 4月 Bell&Howell Japan 入社 1972年 4月 ITT Asia Pacific 入社 1980年 7月 同社 代表取締役社長 1986年 3月 Harting Elektric Japan 代表取締役社長 1990年 6月 Rockwell International Japan Digital Communication Group 代表取締役 1995年10月 Rockwell International Japan 代表取締役社長 2000年 3月 Reliance Japan代表取締役会長 2003年 3月 Rockwell Automation Japan Co., Ltd.相談役 2003年 7月 STABILUS Japan Corporation相談役 2003年12月 当社監査役就任(現任) 2008年 1月 (株)IIOSS 取締役副社長 2008年 2月 (株)スプリングソフト 代表取締役社長 2009年 1月 (株)IIOSS 相談役 2009年 1月 (株)スプリングソフト 相談役 | 注3 | 8,000 |
監査役 | - | 山田 真美 | 1968年8月5日生 | 1996年 4月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 1999年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所(現フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所)入所 2005年 1月 骨董通り法律事務所パートナー(現任) 2006年 6月 当社監査役就任(現任) | 注4 | - |
計 | 2,988,600 |
(注)1.監査役鈴木明及び山田真美は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
2.2015年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05521] S1004Y1M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。