有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002BAI
三和ホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
代表取締役 会長 | 髙 山 俊 隆 | 1939年4月25日生 | 1963年8月 | 当社入社 | (注)4 | 1,858 | |
1972年4月 | 取締役 | ||||||
1974年4月 | 常務取締役 | ||||||
1980年4月 | 取締役副社長 | ||||||
1981年5月 | 代表取締役社長 | ||||||
1985年8月 | 昭和フロント販売㈱(現昭和フロント㈱)代表取締役社長 | ||||||
2000年6月 | 執行役員社長 | ||||||
2007年10月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役会長 (現任) | ||||||
2009年7月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | CEO(現任) 兼 COO | ||||||
2012年6月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役社長 | 南 本 保 | 1944年8月23日生 | 1997年8月 | 当社入社 | (注)4 | 162 | |
2000年6月 | 常務執行役員 | ||||||
2004年4月 | 社長室長 | ||||||
2004年6月 | 取締役 | ||||||
2006年4月 | 上席常務執行役員 | ||||||
2007年10月 | 専務執行役員 | ||||||
2010年4月 | 執行役員副社長 | ||||||
2012年4月 | 社長補佐 | ||||||
2012年6月 | 代表取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年6月 | COO(現任) | ||||||
取締役 | 国内事業部門担当 | 木 下 和 彦 | 1947年9月18日生 | 1972年9月 | 当社入社 | (注)4 | 23 |
2003年4月 | 執行役員 | ||||||
2006年4月 | 三和タジマ㈱代表取締役社長 | ||||||
2007年10月 | 常務執行役員 | ||||||
2010年4月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 執行役員副社長(現任) | ||||||
2014年4月 | 国内事業部門担当(現任) | ||||||
2014年6月 | 取締役(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画部門担当 | 髙 山 靖 司 | 1971年2月3日生 | 2006年10月 | 当社入社 | (注)4 | 73 |
2011年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 専務執行役員(現任) | ||||||
2012年4月 | 経営企画部門担当(現任) | ||||||
2012年6月 | 取締役(現任) | ||||||
取締役 | 欧州事業部門担当 | 谷 本 洋 実 | 1950年3月5日生 | 2001年12月 | 当社入社 | (注)4 | 64 |
2004年4月 | 執行役員 | ||||||
2005年10月 | OverheadDoorCorporation担当 | ||||||
2006年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2006年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2011年4月 | 海外事業部門担当 | ||||||
2012年4月 | 専務執行役員(現任) | ||||||
2014年4月 | 欧州事業部門担当(現任) | ||||||
取締役 | アジア 事業部門担当 | 上 枝 一 郎 | 1960年12月20日生 | 1983年3月 | 当社入社 | (注)4 | 33 |
2008年4月 | 執行役員 | ||||||
2012年4月 | 専務執行役員(現任) | ||||||
2012年4月 | 国内事業門担当 | ||||||
2012年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2014年4月 | アジア事業部門担当(現任) | ||||||
取締役 | 米州事業部門担当 | 福 田 真 博 | 1955年6月14日生 | 2005年9月 | 当社入社 | (注)4 | 56 |
2007年10月 | 執行役員 | ||||||
2008年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
2011年4月 | 米州事業担当 | ||||||
2012年4月 | 海外事業部門担当補佐 | ||||||
2012年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2014年4月 | 米州事業部門担当(現任) | ||||||
取締役 | 事業改革推進部門担当 | 藤 沢 裕 厚 | 1953年3月4日生 | 2012年11月 | 当社入社 | (注)4 | 3 |
2013年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
2013年4月 | 事業改革推進部門担当(現任) | ||||||
2014年6月 | 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役 | 安 田 信 | 1937年11月7日生 | 2006年6月 | ㈱山武(現 アズビル㈱)取締役 | (注)4 | - | |
2007年6月 | 兼松繊維㈱取締役(現任) | ||||||
2008年9月 | ㈱安田信事務所代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年6月 | 取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 中 屋 俊 明 | 1946年12月2日生 | 1969年3月 | 当社入社 | (注)5 | 200 | |
1996年4月 | 経営企画部長 | ||||||
1998年6月 | 取締役 | ||||||
2000年6月 | 執行役員 | ||||||
2002年6月 | 常務取締役 | ||||||
2002年6月 | 常務執行役員 | ||||||
2004年4月 | 上席常務執行役員 | ||||||
2004年6月 | 取締役 | ||||||
2004年10月 | 三和タジマ㈱代表取締役社長 | ||||||
2006年4月 | 執行役員副社長 | ||||||
2006年6月 | 代表取締役 | ||||||
2007年10月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役社長 | ||||||
2008年4月 | 専務執行役員 | ||||||
2008年4月 | 国内事業部門担当 | ||||||
2008年6月 | 取締役 | ||||||
2012年6月 | 監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 市 岡 次 郎 | 1947年8月28日生 | 1971年3月 | 当社入社 | (注)5 | 27 | |
2004年5月 | 経営管理部長 | ||||||
2005年4月 | 執行役員 | ||||||
2005年4月 | 昭和フロント㈱代表取締役社長 | ||||||
2006年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2009年4月 | 昭和フロント㈱代表取締役社長 | ||||||
2011年4月 | 常勤顧問 | ||||||
2012年6月 | 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 田 辺 克 彦 | 1942年8月14日生 | 1973年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | ― | |
1979年9月 | 田辺総合法律事務所代表パートナー(現任) | ||||||
1998年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
2000年6月 | 監査役(現任) | ||||||
2010年6月 | ㈱山武(現 アズビル㈱)社外取締役(現任) | ||||||
2010年10月 | ㈱ミライト・ホールディングス社外取締役 | ||||||
監査役 | 森 元 淳 平 | 1940年2月26日生 | 2001年6月 | ㈱大林組専務取締役 | (注)7 | ― | |
2005年6月 | ㈱大林組顧問 | ||||||
2006年6月 | 監査役(現任) | ||||||
計 | 2,499 |
(注) 1 取締役安田信は、社外取締役であります。
2 監査役田辺克彦及び監査役森元淳平は、社外監査役であります。
3 取締役髙山靖司は、代表取締役会長髙山俊隆の長男であります。
4 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、業務執行の迅速化及び業務執行の監視監督の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で以下のとおり構成されております。
執行役員名称 | 氏名 | 役名及び職名 |
CEO | 髙 山 俊 隆 | 代表取締役会長 |
COO | 南 本 保 | 代表取締役社長 |
執行役員副社長 | 木 下 和 彦 | 取締役 国内事業部門担当 |
専務執行役員 | 髙 山 靖 司 | 取締役 経営企画部門担当 |
専務執行役員 | 谷 本 洋 実 | 取締役 欧州事業部門担当 |
専務執行役員 | 上 枝 一 郎 | 取締役 アジア事業部門担当 |
常務執行役員 | 福 田 真 博 | 取締役 米州事業部門担当 |
常務執行役員 | 藤 沢 裕 厚 | 取締役 事業改革推進部門担当 |
常務執行役員 | 亀 高 賛 平 | アジア事業部門担当補佐 |
常務執行役員 | 佐 塚 達 人 | 総務部長 |
執行役員 | 渡 部 綱 博 | アジア事業企画部長 |
執行役員 | 保 泉 武 伸 | 欧州事業部門担当補佐 |
執行役員 | 橋 本 隆 文 | アジア事業部門担当補佐 |
執行役員 | 安 井 英 峰 | VINA-SANWA COMPANY LIABILITY LTD. President |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01385] S1002BAI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。