|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 | | 鶴 正登 | 1948年1月11日生 |
|
| | 1973年3月 | NOK株式会社入社 | 1979年6月 | 同社取締役 | 1985年6月 | 同社代表取締役社長 | 1988年6月 | 当社取締役 | 1989年6月 | 当社代表取締役会長 | 〃 | 日本メクトロン株式会社 代表取締役会長(現任) | 〃 | NOK株式会社代表取締役 会長兼社長(現任) | 1990年6月 | 当社取締役会長 | 1992年4月 | 当社代表取締役会長 | 1994年1月 | 当社取締役会長(現任) |
| (注)3 | 3 |
代表取締役社長 | | 鶴 鉄二 | 1949年8月16日生 |
|
| | 1972年4月 | NOK株式会社入社 | 1979年6月 | 当社取締役 | 1982年1月 | 当社常務取締役営業本部長 | 1984年4月 | 当社専務取締役総経本部長 兼営業本部長 | 1985年6月 | 当社代表取締役副社長 兼業務本部長 | 1989年6月 | 当社代表取締役社長 | 2001年10月 | 当社代表取締役社長 兼経営企画室長 | 2003年1月 | 当社代表取締役社長(現任) | 2004年1月 | KEMEL株式会社 代表取締役会長 | 2006年6月 | NOK株式会社取締役(現任) | 2008年3月 | イーグルブルグマンジャパン株式会社代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 103 |
|
| | | | | | |
専務取締役 | イーグル ブルグマン 事業統轄 | 畝村 育成 | 1950年3月12日生 |
|
| | 2000年8月 | 日本マリンテクノ株式会社 営業本部長 | 2001年6月 | 当社入社 | 2003年6月 | 当社取締役 | 2004年6月 | NOK株式会社監査役 | 2005年6月 | 当社常務取締役海外本部長 兼営業本部副本部長 | 2006年10月 | 当社常務取締役EBI事業統轄兼営業本部副本部長 | 2008年1月 | イーグルブルグマンジャパン 株式会社代表取締役社長 | 2009年6月 | 当社常務執行役員 | 2010年6月 | 当社専務取締役イーグルブルグマン事業統轄(現任) | 〃 | イーグルブルグマンジャパン 株式会社代表取締役副会長 (現任) |
| (注)3 | 29 |
専務取締役 | グローバル 生産統括室長 | 青野 文章 | 1951年2月18日生 |
|
| | 1975年1月 | 当社入社 | 2002年4月 | 当社海外本部副本部長 | 2004年6月 | NOK株式会社監査役 | 2005年6月 | 当社取締役岡山事業部長 | 2008年6月 | 当社常務取締役岡山事業部長 | 2009年6月 | 当社常務執行役員岡山事業部長 | 2010年6月 | 当社専務取締役グローバル生産統括室長(現任) |
| (注)3 | 30 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
専務取締役 | 営業本部長 | 安部 信二 | 1959年1月14日生 |
|
| | 1981年4月 | NOK株式会社入社 | 2004年10月 | 同社営業本部安城第一支店長 | 2007年6月 | 当社取締役営業本部長 | 2007年11月 | イーグルブルグマンジャパン 株式会社代表取締役副社長 | 2008年6月 | 当社常務取締役営業本部長 | 2009年6月 | 当社常務執行役員営業本部長 | 2010年6月 | 当社専務取締役営業本部長 (現任) |
| (注)3 | 17 |
専務取締役 | 技術本部長 | 上村 訓右 | 1959年2月24日生 |
|
| | 1989年3月 | NOK株式会社入社 | 2005年4月 | 当社技術本部副本部長 | 2009年4月 | 当社技術本部副本部長兼 営業本部副本部長 | 2010年6月 | 当社執行役員技術本部長 | 2014年1月 | 当社常務執行役員技術本部長 | 2014年4月 2014年6月 | 当社常務執行役員技術本部長 当社専務取締役技術本部長 (現任) |
| (注)3 | 1 |
常勤監査役 | | 四戸 信男 | 1948年10月4日生 |
|
| | 1971年4月 | NOK株式会社入社 | 2001年6月 | 同社ビブラコースティック 事業部業務部長 | 2007年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 12 |
常勤監査役 | | 平原 雅翁 | 1952年2月2日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2002年4月 | 岡山事業部業務部長 | 2005年1月 | 業務本部人事部長 | 2007年4月 | 業務本部副本部長 | 2008年6月 | 上席理事業務本部副本部長 | 2010年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 14 |
監査役 | | 本里 和明 | 1951年8月8日生 |
|
| | 1979年4月 | NOK株式会社入社 | 1998年6月 | 同社業務本部総務部長 | 2007年6月 | 同社樹脂・パッキン事業部長 | 2007年6月 | 当社監査役(現任) | 2008年6月 | NOK株式会社常勤監査役 (現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | | 志賀 淸 | 1951年4月18日生 |
|
| | 1975年4月 | NOK株式会社入社 | 1997年1月 | 同社営業本部営業管理部長 | 2006年5月 | 社団法人日本自動車部品工業会業務部長 | 2008年6月 | 当社監査役(現任) | 〃 | NOK株式会社常勤監査役 (現任) |
| (注)4 | 8 |
監査役 | | 梶谷 玄 | 1935年1月15日生 |
|
| | 1959年4月 | 弁護士登録 | 1993年4月 | 第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 | 1999年4月 | 最高裁判所判事 | 2008年6月
2010年6月 | NOK株式会社監査役 (現任) 当社監査役(現任) |
| (注)6 | 1 |
計 | 216 |
(注)1.代表取締役社長鶴鉄二は取締役会長鶴正登の弟であります。
2.監査役のうち、四戸信男、本里和明、志賀淸、梶谷玄は、社外監査役であります。
3.2014年6月25日開催の定時株主総会後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2012年6月26日開催の定時株主総会後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2011年6月23日開催の定時株主総会後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2014年6月25日開催の定時株主総会後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。