|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | | 土屋 英久 | 1952年1月21日生 |
|
| | 1974年4月 | 不二サツシ販売㈱入社 | 2003年6月 | 当社執行役員、技術本部商品開発部長 | 2004年9月 | 同執行役員、技術本部長兼商品開発部長 | 2005年6月 | 同取締役 | 2008年3月 | 同常務執行役員、技術本部長、品質保証部担当 | 2009年3月 | 同常務執行役員、営業本部営業統括部長兼シンガポール支店長 | 2010年4月 | 同常務執行役員、技術本部長、品質保証部担当兼営業統括部設計統括部担当、シンガポール支店長 | 2011年3月 | 同代表取締役社長、社長執行役員(現任) |
| (注)4 | 普通株式 55.2 |
代表取締役 | | 石橋 雅夫 | 1952年3月27日生 |
|
| | 1974年4月 | ㈱埼玉銀行 入行 | 2003年6月 | ㈱りそなホールディングス 取締役(監査委員会委員) | 2006年6月 | 当社代表取締役(現任) | 2006年6月 | 同専務執行役員、経営企画室・管理本部・総務部・人事部・監査部・情報システム部担当 | 2007年3月 | 同専務執行役員、管理本部・総務部・人事部・監査部・情報システム部担当 | 2009年3月 | 同専務執行役員、総務部・人事部・監査部担当 | 2010年11月 | 同専務執行役員管理本部、監査部担当 | 2011年6月 2012年6月
2013年7月 | 同専務執行役員、監査部担当 同専務執行役員、監査部・管理本部海外事業部担当 同専務執行役員、監査部・海外事業部担当(現任) |
| (注)4 | 普通株式 56.5 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 大江 敬文 | 1951年1月27日生 |
|
| | 1973年4月 | 不二サツシ販売㈱入社 | 2005年6月 | 当社執行役員、営業統括本部住宅建材事業部長 | 2006年6月 | 同取締役(現任) | 2007年3月 | 同常務執行役員、営業統括本部住宅建材事業部・環境事業部・新規事業推進部担当 | 2009年3月 | 同常務執行役員、営業本部営業統括部住宅建材営業部、環境事業部担当 | 2011年4月 | 同常務執行役員、営業本部 住宅建材営業部・LED事業部 ・環境事業部担当 | 2011年7月 | 同常務執行役員、営業本部 住宅建材営業部・LED事業部 担当 | 2012年4月 | 同常務執行役員、営業本部 住宅建材営業部・特需事業部・LED事業部担当 | 2014年1月 | 同常務執行役員、営業本部 建材営業本部長(現任) |
| (注)4 | 普通株式 46.8 |
取締役 | | 石堂 金也 | 1953年7月4日生 |
|
| | 1976年4月 | ㈱埼玉銀行入行 | 1993年4月 | ㈱あさひ銀行検査部検査役 | 1998年1月 | 同川口駅西口支店長 | 2000年3月 | 当社経営企画室部長 | 2003年6月 | 同経営企画室長 | 2004年6月 | 同執行役員、経営企画室長、管理本部与信管理部長 | 2006年6月 | 同取締役(現任) | 2007年3月 | 同執行役員、人事部長、経営企画室担当 | 2010年6月 | 同執行役員、総務部長兼人事部長、経営企画室担当 | 2010年11月 | 同執行役員、経営企画室・管理本部経営管理部担当 | 2011年6月
2013年12月 | 同常務執行役員、経営企画室・管理本部経営管理部担当 同常務執行役員、管理本部長、経営企画室担当(現任) |
| (注)4 | 普通株式 32.8 |
取締役 | | 梅原 敏 | 1950年6月19日生 |
|
| | 1973年4月 | 不二サツシ工業㈱入社 | 2005年11月 | 当社環境事業部長 | 2009年3月 | 同執行役員、環境事業部長 | 2011年6月 2011年7月 2013年6月 | 同取締役(現任) 同執行役員、環境事業部担当 同常務執行役員、環境事業部担当(現任) |
| (注)4 | 普通株式 23.2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 外山 敏昭 | 1950年7月8日生 |
|
| | 1974年4月 | 不二サツシ工業㈱入社 | 2006年6月 | 当社品質保証部長 | 2008年3月 | 同執行役員、品質保証部長 | 2008年10月 | 不二ライトメタル㈱取締役生産本部東日本事業部事業部長 | 2009年11月 | 当社執行役員、生産本部千葉工場長 | 2010年6月 | 同執行役員、生産本部長兼千葉工場長 | 2010年11月 | 同執行役員、生産本部長 | 2011年6月 | 同取締役(現任) | 2012年2月 | 同執行役員、生産本部長、品質保証部担当 | 2012年6月 2014年6月 | 同執行役員、生産本部長 同常務執行役員、生産本部長、品質保証部担当(現任) |
| (注)4 | 普通株式 27.1 |
取締役 | | 吉田 勉 | 1958年12月18日生 |
|
| | 1981年4月 | 不二サツシ販売㈱入社 | 2006年2月 | 当社東京支店副支店長 | 2008年3月 | 同執行役員、東京支店長 | 2010年4月 | 同執行役員、営業本部営業統括部長兼東京支店長 | 2011年3月 | 同執行役員、営業本部営業統括部長兼東京支店長兼シンガポール支店長 | 2011年6月 2012年4月 2012年6月 2014年1月
2014年6月 | 同取締役(現任) 同執行役員、営業副本部長 同執行役員、営業本部長 同執行役員、営業本部長兼ビル営業本部長 同常務執行役員営業本部長兼ビル営業本部長(現任) |
| (注)4 | 普通株式 28.5 |
取締役 | | 岡野 直樹 | 1955年9月6日生 |
|
| | 1981年4月 | 不二サッシ㈱入社 | 2005年10月 | 当社東京支店管理部長 | 2008年3月 2009年3月 | 同業務改革推進部長 同情報システム部長 | 2011年6月 | 同執行役員、管理本部経営管理部長 | 2014年1月 2014年6月 | 同執行役員、戦略統括本部長 同取締役(現任) |
| (注)6 | 普通株式 15.3 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 原田賢二郎 | 1949年8月22日生 |
|
| | 1972年4月 | 不二サツシ工業㈱入社 | 2002年6月 | 当社人事部長 | 2004年6月 | 同執行役員、人事部長 | 2007年3月 | 同執行役員、総務部長 | 2007年6月 | 同取締役 | 2010年6月 | 同常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 普通株式 41.8 |
常勤監査役 | | 児嶋 良造 | 1945年3月13日生 |
|
| | 1968年4月 | 不二サツシ工業㈱入社 | 2002年6月 | 当社執行役員、情報システム部長 | 2003年6月 | 同執行役員、生産本部生産管理部長 | 2004年6月 | 同取締役 | 2006年3月 | 同取締役辞任 | 2006年4月 | 不二サッシサービス㈱代表取締役社長 | 2009年4月 | 当社情報システム部在籍 | 2009年6月 | 同常勤監査役(現任) |
| (注)3 | 普通株式 30.6 |
監査役 | | 妹尾 佳明 | 1949年5月5日生 |
|
| | 1976年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) | 1976年4月 | 石井成一法律事務所勤務 | 1979年4月 | 妹尾佳明法律事務所開設 | 2004年10月 | MOS合同法律事務所開設 | 2011年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)2 | 普通株式 10.0 |
監査役 | | 斉藤 実 | 1951年4月11日生 |
|
| | 1974年4月 | ㈱埼玉銀行入行 | 1990年12月 | 同菖蒲支店長 | 2002年3月 | 大和銀信託銀行㈱ 執行役員 | 2003年6月 | りそな信託銀行㈱ 常務執行役員 | 2004年7月 2005年4月 2006年4月 2009年10月
2011年6月 2012年6月
2013年6月 | AGS㈱ 常務執行役員 同専務執行役員 同副社長執行役員 AGSプロサービス㈱ 代表取締役社長 AGS㈱ 代表取締役副社長 同代表取締役兼副社長執行役員法人事業本部長 同顧問(現任) 当社監査役(現任) |
| (注)3 | 普通株式 2.2 |
| | | | 計 | | 370.7 |
(注)1.監査役のうち妹尾佳明、斉藤 実の両名は、社外監査役であります。
2.2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
| | |
氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
布施 明正 (1963年6月3日生) |
|
| | 1995年4月 | 東京地方検察庁検事 | 1995年7月 | 広島地方検察庁検事 | 1996年4月 | 福岡地方検察庁検事 | 1998年4月 | 東京地方検察庁検事 | 1999年4月 | 浦和地方検察庁検事 | 2000年4月 | 名古屋地方検察庁検事 | 2001年3月 | 退官 | 2001年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 土屋東一法律事務所勤務 | 2002年12月 2012年4月 | 山下・渡辺法律事務所入所 布施明正法律事務所開設 |
| - |