有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100266M
株式会社 赤阪鐵工所 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 赤阪全七 | 1942年1月12日生 | 1968年4月 | 株式会社赤阪鐵工所入社 | (注)3 | 487,476 | |
1972年11月 | 取締役社長室長に就任 | ||||||
1978年12月 | 常務取締役営業本部長に就任 | ||||||
1980年6月 | 代表取締役専務取締役に就任 | ||||||
1986年6月 | 代表取締役副社長に就任 | ||||||
2000年6月 | 代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
取締役副社長 (代表取締役) | 杉本昭 | 1946年11月17日生 | 1968年3月 | 株式会社赤阪鐵工所入社 | (注)3 | 14,200 | |
1999年1月 | ディーゼル技術部長に就任 | ||||||
1999年6月 | 技術本部長に就任 | ||||||
2002年6月 | 取締役技術本部長に就任 | ||||||
2004年6月 | 常務取締役技術本部長に就任 | ||||||
2007年8月 | 代表取締役常務取締役技術本部長に就任 | ||||||
2008年6月 | 代表取締役専務取締役に就任 | ||||||
2014年6月 | 代表取締役取締役副社長に就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 木村充宏 | 1952年8月1日生 | 1976年4月 | 株式会社静岡銀行入行 | (注)3 | 4,000 | |
2001年6月 | 同行袋井支店長に就任 | ||||||
2003年12月 | 静銀リース株式会社中部支社長に就任 | ||||||
2005年7月 | 株式会社赤阪鐵工所に出向、総務本部長付部長に就任 | ||||||
2006年6月 | 常務取締役総務経理管掌に就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 赤 阪 治 恒 | 1971年9月27日生 | 2001年4月 | 株式会社赤阪鐵工所入社 | (注)3 | 29,600 | |
2009年7月 | 製造本部本部長付に就任 | ||||||
2010年7月 | 技術本部本部長付に就任 | ||||||
2010年6月 | 取締役営業本部本部長付に就任 | ||||||
2011年1月 | 取締役営業部長に就任 | ||||||
2014年6月 | 常務取締役営業管掌に就任(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 営業本部長 | 竹 内 郁 夫 | 1952年2月21日生 | 1974年4月 | 株式会社赤阪鐵工所入社 | (注)3 | 8,800 |
2004年1月 | 営業グループ部長に就任 | ||||||
2005年1月 | 営業本部副本部長に就任 | ||||||
2006年6月 2012年7月 | 取締役営業本部長に就任 取締役執行役員営業本部長に就任(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 製品本部長 | 美 澤 啓 介 | 1955年3月9日生 | 1981年2月 | 株式会社赤阪鐵工所入社 | (注)3 | 1,000 |
2007年7月 | 技術開発グループ部長に就任 | ||||||
2008年7月 | 技術本部副本部長に就任 | ||||||
2012年7月 | 執行役員製品本部副本部長技術・製品担当に就任 | ||||||
2014年6月 | 取締役執行役員製品本部長に就任(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 総務本部長 | 佐々木 雄 也 | 1952年3月12日生 | 1975年4月 | 株式会社赤阪鐵工所入社 | (注)3 | ― |
2007年7月 | 総務グループ部長に就任 | ||||||
2012年7月 | 執行役員総務本部副本部長総務・経理・システム担当に就任 | ||||||
2014年6月 | 取締役執行役員総務本部長に就任(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 製品本部 副本部長 | 成 岡 芳 夫 | 1951年12月19日生 | 1968年4月 | 株式会社赤阪鐵工所入社 | (注)3 | 2,200 |
2004年1月 | 機械グループ部長に就任 | ||||||
2008年7月 | 製造本部副本部長に就任 | ||||||
2012年7月 | 執行役員製品本部副本部長工場・製造担当に就任 | ||||||
2014年6月 | 取締役執行役員製品本部副本部長に就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | 櫻井鎭夫 | 1950年2月7日生 | 1968年9月 | 株式会社赤阪鐵工所入社 | (注)4 | ― | |
2006年1月 | 営業管理グループ部長に就任 | ||||||
2006年7月 | 営業本部副本部長に就任 | ||||||
2010年6月 | 常勤監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 | 杉浦孝 | 1938年2月4日生 | 1961年4月 | 株式会社赤阪鐵工所入社 | (注)4 | 12,050 | |
1992年1月 | 総務部長に就任 | ||||||
1994年1月 | 総務本部長代理兼経理部長に就任 | ||||||
1997年3月 | 総務本部長付参事に就任 | ||||||
1997年6月 2011年6月 | 常勤監査役に就任 監査役(非常勤)に就任(現任) | ||||||
監査役 | 伊藤鋭一 | 1942年3月19日生 | 1964年4月 | 株式会社静岡銀行入行 | (注)5 | ― | |
1993年6月 | 同行取締役調査部長に就任 | ||||||
1999年6月 | 同行常務取締役に就任 | ||||||
2001年6月 | 財団法人静岡経済研究所理事長に就任 | ||||||
2005年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 | 塩田潔 | 1940年7月5日生 | 1963年4月 | 三菱造船株式会社(現三菱重工業株式会社)長崎造船所入社 | (注)5 | ― | |
1991年4月 | 同社原動機技術部主管に就任 | ||||||
1996年6月 | MHIディーゼルサービス株式会社取締役社長に就任 | ||||||
2004年7月 | 塩田技術士事務所主宰(現任) | ||||||
2006年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
計 | 559,326 |
(注) 1.常務取締役赤阪治恒は、取締役社長赤阪全七の二親等内の親族であります。
2.監査役 伊藤鋭一及び塩田 潔は、社外監査役であります。
3.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は2012年7月1日より執行役員制度を導入しております。なお、取締役兼務者以外の執行役員は以下のとおりであります。
氏名 | 役名 |
藤 田 勝 也 | 執行役員営業本部副本部長 |
田 中 一 良 | 執行役員製品本部副本部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01475] S100266M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。