有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10023B3
ダイジェット工業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 代表取締役 | ― | 生悦住 望 | 1934年7月16日生 | 1961年3月 | 当社入社 | (注)4 | 1,363 |
1967年11月 | 合金製造部長 | ||||||
1968年5月 | 取締役就任 | ||||||
1969年11月 | 常務取締役就任 | ||||||
1974年5月 | 専務取締役就任 | ||||||
1977年6月 | 代表取締役専務取締役就任 | ||||||
1977年10月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
2006年6月 | 代表取締役会長就任(現) | ||||||
取締役社長 代表取締役 | ― | 生悦住 歩 | 1962年9月9日生 | 1985年4月 | ㈱富士銀行入行 | (注)4 | 610 |
1991年6月 | 当社入社 | ||||||
1995年6月 | 取締役就任 国際部長 | ||||||
1997年6月 | 常務取締役就任 管理部長兼営業統括部長 | ||||||
1998年9月 | 常務取締役 | ||||||
2001年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
2003年6月 | 代表取締役副社長就任 | ||||||
2006年6月 | 代表取締役社長就任(現) | ||||||
常務取締役 | 業務全般 統轄 | 亀 岡 敏 治 | 1949年8月27日生 | 1968年3月 | 当社入社 | (注)4 | 45 |
1998年5月 | 発注センター長 | ||||||
2001年4月 | 業務役員就任 三重事業所長兼発注センター長 | ||||||
2003年6月 | 業務役員製造本部副本部長 | ||||||
2006年4月 | 業務役員製造本部三重事業所長 | ||||||
2008年6月 | 取締役就任 製造本部長兼生産企画部長 | ||||||
2010年4月 | 取締役製造担当兼生産企画部長 | ||||||
2011年6月 | 常務取締役営業及び技術部門担当 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役業務全般統轄(現) | ||||||
2013年9月 | 黛杰漢金(滄州)精密模具有限公司董事長就任(兼任) | ||||||
取締役 | 経理部長 | 生悦住 英 臣 | 1952年12月29日生 | 1975年3月 | 当社入社 | (注)4 | 33 |
1999年4月 | 営業部販売促進室長 | ||||||
2003年6月 | 業務役員就任 業務本部副本部長 ダイジェット・インコーポレーテッド取締役就任(兼任) | ||||||
2006年4月 | 当社業務役員経理部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役就任 経理部長(現) | ||||||
取締役 | 製造担当 兼 生産企画 部長 | 古 林 雄 一 | 1957年10月7日生 | 1982年3月 | 当社入社 | (注)4 | 14 |
2006年4月 | 製造本部生産企画部長 | ||||||
2008年6月 | 製造本部三重事業所長 | ||||||
2011年6月 | 業務役員就任 生産企画部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役就任 製造担当 兼生産企画部長(現) | ||||||
監査役 常勤 | ― | 中 森 茂 | 1952年3月20日生 | 1974年3月 | 当社入社 | (注)5 | 49 |
1999年6月 | 総務部長 | ||||||
2001年4月 | 業務役員就任 総務部長 | ||||||
2003年6月 | 取締役就任 業務本部副本部長 | ||||||
2006年4月 | 取締役総務部長 | ||||||
2013年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
監査役 常勤 | ─ | 佐々木 通 博 | 1950年1月4日生 | 1974年3月 | 当社入社 | (注)6 | 12 |
1992年2月 | 販売支援部課長 | ||||||
2003年6月 | 業務本部経理課長 | ||||||
2007年11月 | 経理部次長 | ||||||
2010年6月 | 監査役就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | ― | 田 畑 義 二 | 1945年9月20日生 | 1969年4月 | ㈱富士銀行入行 | (注)6 | ― |
1990年11月 | ㈱富士銀行九段坂支店支店長 | ||||||
1998年5月 | ㈱富士銀行融資第一部部長 | ||||||
2000年6月 | 沖電気工事㈱取締役就任 | ||||||
2002年4月 | 沖ウィンテック㈱(沖電気工事㈱より社名変更)代表取締役専務就任 | ||||||
2005年6月 | 芝浦沖電設㈱代表取締役社長就任 | ||||||
2007年7月 | 沖ウィンテック㈱非常勤顧問就任 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | ― | 小 島 康 秀 | 1949年12月30日生 | 1976年7月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)6 | ― |
1980年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
1990年8月 | 小島康秀公認会計士事務所開設(現) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
計 | 2,126 |
(注) 1 監査役 田畑義二、小島康秀の両名は社外監査役であります。
2 取締役社長生悦住歩は、取締役会長生悦住望の長男であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
中村 悟 | 1950年2月25日生 | 1979年4月 | 弁護士登録 | 1 |
1987年4月 | わかくさ法律事務所開設(現) | |||
2006年6月 | 当社補欠監査役就任(現) |
4 取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01488] S10023B3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。