有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10021L5
DMG森精機株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | - | 森 雅 彦 | 1961年9月16日生 | 1985年3月 | 京都大学工学部精密工学科卒業 | (注)4 | 3,540 |
1993年4月 | 当社入社 | ||||||
1994年4月 | 企画管理室長兼国際部長 | ||||||
1994年6月 | 取締役就任 | ||||||
1994年7月 | DMG MORI SEIKI U.S.A., Inc. 社長就任 | ||||||
1994年9月 | MORI SEIKI G.M.B.H.社長就任 | ||||||
1996年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
1997年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
1999年6月 | ○代表取締役社長就任 | ||||||
2003年6月 | ○DMG MORI SEIKI U.S.A., Inc. 会長就任 | ||||||
2003年10月 | 東京大学工学博士号取得 | ||||||
2009年11月 | ○GILDEMEISTER AG監査役就任 (現DMG MORI SEIKi AG) | ||||||
代表取締役 副社長 | 経理財務管掌兼経理財務本部長兼Mori Seiki International SA (DIXI) CEO | 近 藤 達 生 | 1948年10月18日生 | 1973年3月 | 早稲田大学商学部商学科卒業 | (注)4 | 15 |
2009年1月 | 当社入社 専務執行役員就任 ○経理財務本部長 | ||||||
2009年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
2010年4月 | 取締役副社長就任 | ||||||
2010年5月 | ○Mori Seiki International SA (DIXI) CEO就任 | ||||||
2010年10月 | ○経理財務管掌 | ||||||
2011年6月 | ○代表取締役副社長就任 | ||||||
代表取締役 副社長 | 営業エンジニアリング管掌兼 営業エンジニアリング本部長兼 管理管掌兼 管理本部長 | 玉 井 宏 明 | 1960年3月20日生 | 1983年3月 | 同志社大学商学部卒業 | (注)4 | 16 |
1983年3月 | 当社入社 | ||||||
2002年6月 | 管理本部長 | ||||||
2003年6月 | 取締役就任 | ||||||
2007年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
2008年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
2010年6月 | 株式会社ツガミ社外監査役 | ||||||
2010年10月 | 管理管掌兼営業本部副本部長 | ||||||
2011年4月 | 営業管掌兼営業本部長兼 生産管理・生産技術管掌 | ||||||
2011年9月 2013年7月 2014年6月 | エンジニアリング管掌 ○営業エンジニアリング管掌兼 営業エンジニアリング本部長 ○代表取締役副社長就任 ○管理管掌兼管理本部長 | ||||||
専務取締役 | 製造・開発・ 品質管掌兼 製造・開発・ 品質本部長 | 高 山 直 士 | 1957年9月21日生 | 1981年3月 | 青山学院大学理工学部 機械工学科卒業 | (注)4 | 12 |
2002年12月 | 当社入社 | ||||||
2003年8月 | ハイプロダクションBUゼネラル マネージャー | ||||||
2006年6月 | 開発・製造本部長(開発担当) | ||||||
2007年6月 | 取締役就任 | ||||||
2008年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
2008年10月 | 品質本部長 | ||||||
2010年10月 | 品質管掌兼エンジニアリング管掌 | ||||||
2011年4月 | 生産管掌 | ||||||
2011年9月 | 大阪大学工学博士号取得 | ||||||
2011年10月 2013年7月 2014年6月 | 生産管掌兼品質管掌兼開発管掌 ○製造・開発・品質管掌兼製造・開発・品質本部長 ○専務取締役就任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 購買物流IT管掌兼 購買物流IT 本部長 | 大 石 賢 司 | 1962年12月7日生 | 1987年3月 1987年3月 2004年7月 2011年11月 2012年4月 2013年4月 2013年7月 2014年4月 2014年6月 | 早稲田大学法学部卒業 当社入社 購買・物流本部長 開発技術・開発管理本部副本部長 執行役員就任 常務執行役員就任 購買物流本部副本部長 ○購買物流IT本部長 ○取締役就任 ○購買物流IT管掌 | (注)4 | 10 |
常勤監査役 | - | 佐 藤 壽 雄 | 1953年12月17日生 | 1976年3月 | 神戸大学経営学部卒業 | (注)5 | 7 |
2006年10月 | 当社入社 | ||||||
2008年6月 | 取締役就任 管理本部副本部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役退任 常務執行役員就任 | ||||||
2010年10月 | 管理本部長 | ||||||
2011年4月 2011年6月 | 管理管掌 取締役就任 | ||||||
2014年6月 | 取締役退任 ○常勤監査役就任 | ||||||
監査役 | - | 加 藤 由 人 | 1943年12月9日生 | 1969年3月 | 京都大学大学院工学研究科 機械工学修士課程修了 | (注)5 | - |
1969年4月 | トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 | ||||||
1996年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役就任 | ||||||
2001年6月 | トヨタ自動車株式会社 常務取締役就任 | ||||||
2003年6月 | 愛三工業株式会社 代表取締役副社長就任 | ||||||
2005年6月 | 愛三工業株式会社 代表取締役社長就任 | ||||||
2009年6月 | 愛三工業株式会社顧問就任 | ||||||
2010年6月 | ○監査役就任 | ||||||
監査役 | - | 栗 山 道 義 | 1943年12月9日生 | 1967年3月 | 東京大学法学部卒業 | (注)6 | - |
1967年4月 | 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行)入行 | ||||||
1992年6月 | 同行取締役就任 | ||||||
2002年6月 | 同行副頭取兼副頭取執行役員就任 | ||||||
2002年12月 | 株式会社三井住友ファイナン シャルグループ取締役兼務就任 | ||||||
2003年6月 | 三井住友カード株式会社 代表取締役社長就任 | ||||||
2004年6月 | ○株式会社銭高組社外監査役就任 | ||||||
2006年5月 | 三井住友カード株式会社 代表取締役会長就任 | ||||||
2006年6月 | ○阪神電気鉄道株式会社 社外取締役就任 | ||||||
2007年6月 | ○三井住友カード株式会社 特別顧問就任 | ||||||
2011年6月 2013年6月 | ○監査役就任 ○出光興産株式会社社外監査役就任 | ||||||
計 | 3,602 |
2.監査役 加藤由人、栗山道義は、社外監査役であります。
3.BUはビジネスユニットの略称であります。なお、2004年1月にBUを部に改称しております。
4.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は23名で、Rüdiger Kapitza(DMG MORI SEIKI AG CEO)、営業エンジニアリング本部エンジニアリング担当兼伊賀事業所商品部統括商品部長 大倉 浩二、製造・開発・品質本部電装・制御担当 藤嶋 誠、製造・開発・品質本部製造担当兼伊賀事業所長 真鍋 研二、株式会社マグネスケール社長 藤森 徹、経営企画部部長 中澤 文彦、経理部兼工場経理部部長 川山 登志雄、奈良事業所長 赤井 孝行、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社常務取締役 吉川 賢治、伊賀事業所商品部商品部長 西尾 豊文、DMG MORI SEIKI USA President Mark H. Mohr、複合加工機開発部部長 酒井 茂次、MORI SEIKI Europe AG M.D.(欧州技術担当) Ralf Riedemann、製造・開発・品質本部開発担当(機械本体及び教育担当) 前田 憲秀、品質管理室室長 杉本 好昭、海外法務部部長 James Nudo、森精机(天津)机床有限公司総経理 松本 光司、ビー・ユー・ジー森精機株式会社社長 川島 昭彦、伊賀事業所商品部商品部長(加工技術担当) 大岩 一彦、管理本部副本部長 柳原 正裕、千葉事業所商品部統括商品部長 兼重 雄一、韓国・台湾・フィリピン・ベトナム担当 有光 泰彦、要素開発部部長 中南 成光で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01502] S10021L5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。