|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長(代表取締役) | | 森 誠 | 1948年1月16日生 |
|
| | 1971年3月 | 当社入社 | 1982年3月 | 当社本社工場長 | 1982年5月 | 当社取締役本社工場長 | 1987年5月 | 当社常務取締役 | 1994年5月 | 当社専務取締役 | 1995年4月 | P.T.フジプレシシツールインドネシア筆頭コミサリス(現任) | 1997年5月 | 当社取締役社長(現任) | 1997年10月 | アキュロムU.S.A.インコーポレーテッド取締役 | 2000年2月 | 富士エンジニアリング株式会社取締役(現任) | 2000年7月 | 有限会社シーマックス取締役社長(現任) | 2011年4月 | 大連富士工具有限公司副董事長(現任) |
| (注)3 | 996 |
専務取締役 | 管理部門担当 | 鈴木 龍城 | 1952年3月11日生 |
|
| | 1986年8月 | 当社入社 | 1997年3月 | 当社海外事業部長 | 1999年3月 | サンセルP.T.Y.リミテッド取締役社長 | 2003年2月 | アキュロムU.S.A.インコーポレーテッド取締役社長 | 2003年5月 | 当社執行役員 | 2007年3月 | 当社執行役員管理部門担当 | 2007年3月 | アキュロムU.S.A.インコーポレーテッド取締役 | 2007年5月 | 当社常務取締役管理部門担当 | 2008年1月 | アキュロムセントラルヨーロッパ有限会社取締役(現任) | 2008年4月 | サンセルP.T.Y.リミテッド取締役(現任) | 2009年6月 | 富士エンジニアリング株式会社取締役 | 2012年3月 | 当社専務取締役管理部門担当(現任) |
| (注)3 | 45 |
常務取締役 | 技術部門担当 | 水谷 肇 | 1956年8月20日生 |
|
| | 1980年2月 | 当社入社 | 1997年3月 | 当社技術部長 | 1999年3月 | 当社商品開発部長 | 2003年3月 2004年3月 | 当社ABS推進室長 当社技術部長 | 2008年5月 | 当社執行役員技術部長 | 2009年3月 | 韓富エンジニアリング株式会社 理事(現任) | 2011年3月 | 当社執行役員技術部門担当兼技術部長 | 2011年5月 | 当社取締役技術部門担当兼技術部長 | 2012年3月 | 当社常務取締役技術部門担当(現任) |
| (注)3 | 19 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | BR室長 | 安藤 功 | 1948年9月5日生 |
|
| | 1972年4月 | 富士機械製造株式会社入社 | 1978年5月 | 当社入社 | 1995年3月 | P.T.フジプレシシツールインドネシア取締役社長 | 1998年5月 | 当社取締役本社営業部長 | 2000年3月 | 当社取締役第1営業部長 | 2003年5月 | 当社常務取締役営業部門担当 | 2003年6月 | ティーティーフジツールサポート株式会社取締役(現任) | 2011年3月 | 当社常務取締役生産部門担当 | 2012年4月 | P.T.フジプレシシツールインドネシア取締役(現任) | 2013年3月 | 当社取締役BR室長(現任) |
| (注)3 | 67 |
取締役 | 営業部門担当 | 鈴木 聡 | 1959年11月19日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2002年3月 | P.T.フジプレシシツールインドネシア取締役社長 | 2006年3月 | 当社グローバル営業副部長 | 2007年3月 | 当社グローバル営業部長 | 2008年4月 | エフエスケータイランド株式会社取締役 | 2010年3月 | 当社営業部長 | 2013年3月 | 当社営業部門長 | 2013年5月 | 当社取締役営業部門担当(現任) |
| (注)3 | 14 |
取締役 | | 片山 貴雄 | 1953年8月20日生 |
|
| | 1979年2月 | ユニオンツール株式会社入社 | 1981年1月 | 同社常務取締役 | 1992年2月 | 同社取締役副社長 | 1996年5月 | 同社取締役社長 | 2001年5月 | 当社取締役(現任) | 2014年2月 | ユニオンツール株式会社取締役会長(現任) |
| (注)3 | 154 |
監査役 (常勤) | | 神谷 敏朗 | 1946年11月28日生 |
|
| | 1969年4月 | 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 | 1982年4月 | 当社入社 | 1996年3月 | 当社総務部副部長 | 2001年3月 | 当社購買部長 | 2004年3月 | 当社調達部長 | 2004年5月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 49 |
監査役 | | 菅 正英 | 1942年9月16日生 |
|
| | 1967年4月 | 豊田工機株式会社(現 株式会社ジェイテクト)入社 | 1992年2月 | 同社生産管理部長 | 1993年9月 | 同社プロジェクト推進部長 | 1995年2月 | 同社機械部長 | 2000年2月 | 株式会社ティーケイヒューマン入社 | 2007年5月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | 12 |
監査役 | | 下山田 隆信 | 1950年7月13日生 |
|
| | 1973年4月 | 名古屋国税局入局 | 1994年7月 | 名古屋中税務署上席国税調査官 | 1996年8月 | 税理士登録 | 1998年5月 | 当社監査役(現任) | 2011年12月 | 税理士登録抹消 |
| (注)4 | 24 |
| | | | 計 | | 1,380 |
(注)1.取締役片山貴雄は、社外取締役であります。
2.監査役菅正英、下山田隆信は、社外監査役であります。
3.2013年5月22日選任後、2年内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2012年5月24日選任後、4年内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。