有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001I3E
株式会社竹中工務店 役員の状況 (2013年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 (代表取締役) | 竹 中 統 一 | 1942年12月8日生 | 1965年3月 | 甲南大学経済学部経済学科卒業 | 2013年3月から2年 | 800 | |
2028年4月 | 株式会社竹中工務店入社 | ||||||
2031年6月 | アメリカミシガン州立大学大学院修了 | ||||||
2036年2月 | 取締役 | ||||||
2040年3月 | 常務取締役 | ||||||
2043年3月 | 取締役社長 | ||||||
2047年1月 | 株式会社竹中不動産(株式会社TAKリアルティ)取締役社長(兼務)(代表取締役) | ||||||
1989年3月 | 株式会社竹中土木取締役会長(兼務)(代表取締役) | ||||||
1999年3月 | 同社取締役相談役(兼務) | ||||||
2010年3月 | 同社相談役(兼務)(現任) | ||||||
2013年3月 | 取締役会長(現任) | ||||||
取締役副会長 (代表取締役) | 渡 邊 暉 生 | 1944年8月26日生 | 1967年3月 | 東京大学工学部建築学科卒業 | 2014年 3月から2年 | 18 | |
2030年4月 | 株式会社竹中工務店入社 | ||||||
1999年3月 | 東京本店長 | ||||||
2000年3月 | 取締役(東京本店長) | ||||||
2002年3月 | 常務取締役(東京本店長) | ||||||
2003年4月 | 常務取締役 | ||||||
2006年3月 | 専務取締役 | ||||||
2007年3月 | 取締役副社長 | ||||||
2010年3月 | 取締役 執行役員副社長 | ||||||
2013年3月 | 取締役副会長(現任) | ||||||
取締役 (代表取締役) | 執行役員 社長 | 宮 下 正 裕 | 1946年6月27日生 | 1971年6月 | 東京大学工学部都市工学科卒業 | 2014年3月から2年 | 10 |
2034年7月 | 株式会社竹中工務店入社 | ||||||
2002年3月 | 役員補佐 | ||||||
2003年3月 | 取締役 | ||||||
2007年3月 | 常務取締役 | ||||||
2010年3月 | 専務執行役員 | ||||||
2012年3月 | 取締役 執行役員副社長 | ||||||
2013年3月 | 取締役 執行役員社長(現任) | ||||||
取締役 (代表取締役) | 執行役員 副社長 | 門 川 清 行 | 1946年5月30日生 | 1971年3月 | 北海道大学大学院工学研究科修了 | 2013年3月から2年 | 16 |
2034年4月 | 株式会社竹中工務店入社 | ||||||
2002年3月 | 役員補佐 | ||||||
2003年3月 | 取締役 | ||||||
2006年3月 | 常務取締役 | ||||||
2008年3月 | 専務取締役 | ||||||
2010年3月 | 専務執行役員 | ||||||
2011年3月 | 取締役 執行役員副社長(現任) | ||||||
取締役 (代表取締役) | 執行役員 副社長 | 岡 田 正 德 | 1947年3月5日生 | 1969年3月 | 名古屋大学工学部建築学科卒業 | 2013年3月から2年 | 12 |
2032年4月 | 株式会社竹中工務店入社 | ||||||
2001年3月 | 監理室長 | ||||||
2003年3月 | 生産本部長 | ||||||
2005年3月 | 取締役(大阪本店長) | ||||||
2007年3月 | 常務取締役 | ||||||
2010年3月 | 常務執行役員 | ||||||
2011年3月 | 取締役 専務執行役員 | ||||||
2013年3月 | 取締役 執行役員副社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 専務 執行役員 | 俵 谷 宗 克 | 1949年3月9日生 | 1972年3月 | 慶応義塾大学商学部商学科卒業 | 2014年3月から2年 | 11 |
2035年4月 | 株式会社竹中工務店入社 | ||||||
2002年3月 | 財務室長 | ||||||
2006年3月 | 取締役(財務室長) | ||||||
2008年3月 | 取締役 | ||||||
2010年3月 | 常務執行役員 | ||||||
2011年3月 | 専務執行役員 | ||||||
2012年3月 | 取締役 専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 専務 執行役員 | 重 田 正 年 | 1947年12月11日生 | 1970年3月 | 関西学院大学法学部法律学科卒業 | 2014年3月から2年 | 13 |
2033年4月 | 株式会社竹中工務店入社 | ||||||
2001年3月 | 総務室長 | ||||||
2004年4月 | 人事室長 | ||||||
2005年3月 | 取締役(人事室長) | ||||||
2010年3月 | 常務執行役員 | ||||||
2012年3月 | 取締役 専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 専務 執行役員 | 難 波 正 人 | 1950年3月25日生 | 1973年3月 | 京都大学工学部建築学科卒業 | 2013年3月から2年 | 11 |
2036年4月 | 株式会社竹中工務店入社 | ||||||
2002年3月 | 役員補佐 | ||||||
2003年3月 | 取締役 | ||||||
2004年7月 | 取締役、大阪駅北地区開発推進室長(兼務) | ||||||
2007年3月 | 常務取締役 | ||||||
2010年3月 | 常務執行役員 | ||||||
2013年3月 | 取締役 専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 専務 執行役員 | 黒 川 省 二 | 1949年5月15日生 | 1974年3月 | 早稲田大学大学院理工学研究科修了 | 2013年3月から2年 | 10 |
2037年4月 | 株式会社竹中工務店入社 | ||||||
2004年3月 | 役員補佐 | ||||||
2006年3月 | 取締役 | ||||||
2010年3月 | 常務執行役員 | ||||||
2013年3月 | 取締役 専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 専務 執行役員 | 武 田 吉 貞 | 1948年10月13日生 | 1972年3月 | 慶應義塾大学法学部政治学科卒業 | 2013年3月から2年 | 13 |
2035年4月 | 株式会社竹中工務店入社 | ||||||
2006年3月 | 営業本部長 | ||||||
2007年3月 | 取締役営業本部長 | ||||||
2009年3月 | 取締役 | ||||||
2010年3月 | 常務執行役員 | ||||||
2013年3月 | 取締役 専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 専務 執行役員 | 大 神 正 篤 | 1948年8月17日生 | 1972年3月 | 慶應義塾大学商学部商学科卒業 | 2013年3月から2年 | 4 |
2035年4月 | 株式会社竹中工務店入社 | ||||||
2000年3月 | 開発事業本部長 | ||||||
2006年3月 | 株式会社TAKリアルティ常務取締役 | ||||||
2009年3月 | 株式会社TAKリアルティ専務取締役 | ||||||
2010年3月 | 常務執行役員 | ||||||
2013年3月 | 取締役 専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 竹 中 康 一 | 1950年5月7日生 | 1973年3月 | 慶応義塾大学商学部卒業 | 2013年3月から2年 | 190 | |
2036年4月 | 株式会社竹中工務店入社 | ||||||
1990年3月 | 開発計画本部副本部長 | ||||||
1991年3月 | 取締役(現任) | ||||||
1994年3月 | 株式会社竹中土木取締役副社長(兼務)(代表取締役) | ||||||
1999年3月 | 同社取締役社長(兼務)(代表取締役)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | 辻 幸 | 1952年2月8日生 | 1974年3月 | 甲南大学経済学部経済学科卒業 | 2013年3月から4年 | 6 | |
2037年4月 | 株式会社竹中工務店入社 | ||||||
2008年3月 | 財務室長 | ||||||
2011年3月 | 執行役員財務室長 | ||||||
2012年3月 | 執行役員 | ||||||
2013年3月 | 監査役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 佐 藤 光 宏 | 1956年3月16日生 | 1978年3月 1978年4月 2012年3月 2014年3月 | 早稲田大学理工学部建築学科卒業 株式会社竹中工務店入社 監査室長 監査役(現任) | 2014年3月から4年 | 4 | |
監査役 | 梅 山 光 法 | 1955年2月11日生 | 1979年3月 | 京都大学法学部卒業 | 2013年3月から4年 | ― | |
2046年4月 | 大阪地方裁判所判事補 | ||||||
2048年4月 | 大阪弁護士会登録 | ||||||
2005年3月 | 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 小 菅 正 伸 | 1956年1月20日生 | 1978年3月 | 関西学院大学商学部卒業 | 2012年3月から4年 | ― | |
1993年4月 | 関西学院大学商学部教授(現任) | ||||||
2012年3月 | 監査役(現任) | ||||||
計 | 1,124 |
(注)1 監査役 梅山光法及び小菅正伸は、「会社法」第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役である。
2 当社は経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化、監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。
執行役員の状況は以下のとおりである。(※は取締役の兼務者)
役職 | 氏名 | 担当 |
※執行役員社長 | 宮 下 正 裕 | 経営全般 企画 |
※執行役員副社長 | 門 川 清 行 | 西日本総括 設計統括 |
※執行役員副社長 | 岡 田 正 德 | 東日本総括 建築事業統括 CSR 安全・品質統括 営業(海外、名古屋地区) 首都圏施設整備 |
※専務執行役員 | 俵 谷 宗 克 | 財務 関連会社 |
※専務執行役員 | 重 田 正 年 | 総務 人事 法務 コンプライアンス |
※専務執行役員 | 難 波 正 人 | プロジェクト開発(西日本) |
※専務執行役員 | 黒 川 省 二 | 設計 広報 |
※専務執行役員 | 武 田 吉 貞 | 営業統括 不動産 プロジェクト開発(東日本) |
※専務執行役員 | 大 神 正 篤 | 開発事業 |
専務執行役員 | 星 野 誠 | 営業(北海道地区) 海外(特定プロジェクト) |
専務執行役員 | 長 田 士 郎 | 海外 アジア地域統括 |
専務執行役員 | 中 村 茂 | 営業 |
専務執行役員 | 砂 川 裕 幸 | 営業(九州地区) |
専務執行役員 | 岡 本 達 雄 | 構造設計 原子力 技術開発 |
専務執行役員 | 天 野 直 樹 | 営業 |
常務執行役員 | 太 田 啓 介 | 東日本地域分担 |
常務執行役員 | 髙 橋 紀 行 | 研究開発 エンジニアリング |
常務執行役員 | 田 中 隆 吉 | 設計 ICT |
常務執行役員 | 中 嶋 啓 吾 | 生産(主) 西日本地域分担 |
役職 | 氏名 | 担当 |
常務執行役員 | 村 上 正 | 財務(副) 関連会社(西日本) |
常務執行役員 | 川 島 豊 | 国際支店長 |
常務執行役員 | 西 山 正 直 | 営業(名古屋地区) |
常務執行役員 | 豊 増 史 郎 | 営業(広島地区) |
常務執行役員 | 関 洋二郎 | 営業管理 |
常務執行役員 | 安 藤 俊 幸 | 営業(東北地区) |
常務執行役員 | 西 村 和 浩 | 営業 |
執行役員 | 澤 田 伸 一 | 中東総括作業所長 |
執行役員 | 篠 井 大 | FM |
執行役員 | 大 嶋 康 文 | 生産(副) TQM 首都圏施設整備本部長 |
執行役員 | 佐々木 正 人 | 営業 大阪駅北地区事業本部長 |
執行役員 | 留 目 壽 幸 | 人事室長 |
執行役員 | 谷 口 元 | 技術本部長 技術研究所長 |
執行役員 | 竹 中 勇一郎 | 営業 海外営業 |
執行役員 | 長谷川 隆 一 | 九州支店長 |
執行役員 | 相 模 友 行 | 東京本店長 |
執行役員 | 加 藤 正 久 | 営業 |
執行役員 | 八 木 博 嗣 | 営業 |
執行役員 | 車 戸 城 二 | 設計本部長 |
執行役員 | 増 村 清 人 | 営業 |
執行役員 | 中 村 直 之 | 中国竹中代表 |
執行役員 | 近 藤 泰 正 | 大阪本店長 |
執行役員 | 関 谷 哲 也 | 経営企画室長 |
執行役員 | 風 岡 慶 彦 | 名古屋支店長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00169] S1001I3E)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。