有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002D0H
株式会社ダイフク 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役社長 社長執行役員 | 代表取締役 ・北米地域統括 | 北條 正樹 | 1948年10月2日生 | 1971年4月 | 入社 | (注)4 | 95 |
1996年4月 | AFAシステム事業企画室本部長 | ||||||
1997年4月 | AFA海外事業部長 | ||||||
1998年6月 | 取締役就任 | ||||||
1999年4月 | 海外統轄 | ||||||
2000年4月 | DAIFUKUAMERICACORPORATION 取締役社長就任 | ||||||
2003年1月 | DAIFUKUCANADAINC. 取締役社長就任 | ||||||
2004年4月 | 専務取締役就任 管理統轄 | ||||||
2006年4月 | 代表取締役副社長就任 | ||||||
2007年4月 | AFA事業統轄・AFA事業部長 | ||||||
2007年12月 | JERVISB.WEBBCOMPANY会長 就任 | ||||||
2008年4月 | 代表取締役社長就任(現任) Webb事業統轄 | ||||||
2011年1月 | DAIFUKUWEBBHOLDINGCOMPANY 会長就任 | ||||||
2012年4月 | 社長執行役員 就任(現任) 生産統轄・サービス統轄 | ||||||
2014年4月 | 北米地域統括(現任) | ||||||
代表取締役副社長 副社長執行役員 | 代表取締役 ・欧州地域統括 | 小林 史男 | 1947年8月17日生 | 1970年4月 | 入社 | (注)4 | 41 |
1996年4月 | 東部販売事業部長 | ||||||
1998年4月 | リージョナル事業部長 | ||||||
1998年6月 | 取締役就任 | ||||||
2001年6月 | FA&DA事業部リージョナル営業本部長 | ||||||
2003年4月 | 常務取締役就任 営業統轄 FA&DA事業部副事業部長 FA&DA事業部営業本部長 | ||||||
2004年4月 | 専務取締役就任 FA&DA事業部長 | ||||||
2005年4月 | FA&DA・DTS事業統轄 株式会社ダイフク・ロジスティック・テクノロジー代表取締役社長 就任 | ||||||
2006年4月 | 代表取締役副社長就任(現任) | ||||||
2007年4月 | FA&DA事業統轄 | ||||||
2011年6月 | 副社長執行役員就任(現任) | ||||||
2014年4月 | 欧州地域統括(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役副社長 副社長執行役員 | 代表取締役 ・管理統轄 ・国内子会社統括 | 猪原 幹夫 | 1950年5月5日生 | 1969年4月 | 入社 | (注)4 | 42 |
2000年4月 | 財務部財務グループ部長 | ||||||
2003年7月 | 理事 就任 経理部長 | ||||||
2004年7月 | 取締役待遇理事就任 | ||||||
2005年4月 | 本社部門長 | ||||||
2005年6月 | 取締役就任 | ||||||
2008年4月 | 財経本部長 | ||||||
2009年4月 | 常務取締役就任小牧事業所長 | ||||||
2010年4月 | 財務統轄 | ||||||
2011年6月 | 常務執行役員就任 | ||||||
2012年4月 | 代表取締役専務 就任 専務執行役員 就任 本社部門統轄 | ||||||
2013年4月 | 管理統轄(現任) | ||||||
2014年4月 | 代表取締役副社長 就任(現任) 副社長執行役員 就任(現任) 国内子会社統括(現任) | ||||||
代表取締役副社長 副社長執行役員 | 代表取締役 ・事業統轄 ・アジア地域統括 | 田中 章夫 | 1951年1月19日生 | 1973年4月 | 入社 | (注)4 | 18 |
1998年4月 | FA&DA事業部営業本部物流シス テム部第3部長 | ||||||
2003年7月 | 理事就任 FA&DA事業部営業副本部長 | ||||||
2004年7月 | 取締役待遇理事就任 | ||||||
2006年4月 | FA&DA事業部営業本部長 | ||||||
2006年6月 | 取締役就任 | ||||||
2009年6月 | FA&DA事業部副事業部長 | ||||||
2010年4月 | 常務取締役就任 FA&DA事業部長 | ||||||
2011年4月 | FA&DA事業部生産本部長 | ||||||
2011年6月 | 常務執行役員就任 | ||||||
2012年4月 | 専務執行役員 就任 FA&DA事業統轄 | ||||||
2013年4月 | 代表取締役専務 就任 | ||||||
2014年4月 | 代表取締役副社長 就任(現任) 副社長執行役員 就任(現任) 事業統轄(現任)アジア地域統括(現任) | ||||||
取締役 専務執行役員 | eFA事業部門長・小牧事業所長 | 森屋 進 | 1950年12月17日生 | 1976年4月 | 入社 | (注)4 | 23 |
1998年4月 | クリーンFA事業部工場長 | ||||||
2003年7月 | 理事就任 eFA事業部生産本部工場長 | ||||||
2004年7月 | 取締役待遇理事就任 eFA事業部生産本部副本部長 | ||||||
2005年4月 | eFA事業部FPD&Si統括本部長 | ||||||
2005年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
2006年4月 | eFA事業部FPD統括本部長 | ||||||
2007年4月 | eFA事業FPD本部長 | ||||||
2010年4月 | 常務取締役 就任 eFA事業部長 | ||||||
2011年6月 | 常務執行役員就任 | ||||||
2012年4月 | 専務執行役員 就任(現任) eFA事業統轄 | ||||||
2013年4月 | 小牧事業所長(現任) | ||||||
2014年4月 | eFA事業部門長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 専務執行役員 | グローバル戦略企画室長・本社部門長 | 本田 修一 | 1957年1月8日生 | 1979年4月 | 株式会社第一勧業銀行入社 | (注)4 | 3 |
2004年6月 | 株式会社みずほコーポレート銀行営業第四部長 | ||||||
2006年3月 | 同社執行役員業務管理部長・コーポレートバンキングユニット統括役員付コーポレートオフィサー・ヒューマンリソースマネジメント部審議役 | ||||||
2011年6月 | 同社常務取締役企画グループ統括役員・リスク管理グループ統括役員・事務グループ統括役員 | ||||||
2012年3月 | 同社退社 | ||||||
2012年4月 | 当社入社 顧問 就任 | ||||||
2013年4月 | 常務執行役員 就任 本社部門長(現任)CSR本部長 BCP推進本部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役 就任(現任) | ||||||
2014年4月 | 専務執行役員 就任(現任) グローバル戦略企画室長(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | LSP事業部門長 | 井上 正義 | 1952年12月22日生 | 1976年4月 | 株式会社第一勧業銀行 入行 | (注)4 | 43 |
1996年10月 | 同社八王子支店長 | ||||||
2000年4月 | 同社個人業務部長 | ||||||
2002年4月 | 入社 取締役待遇理事就任 本社部門付 | ||||||
2002年10月 | 本社部門長 | ||||||
2003年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
2005年4月 | DAIFUKUAMERICACORPORATION 取締役社長就任 DAIFUKUCANADAINC. 取締役社長就任 | ||||||
2007年4月 | 常務取締役 就任 管理統轄 海外統轄 | ||||||
2008年4月 | CSR本部長 | ||||||
2010年4月 | 小牧事業所長 | ||||||
2010年10月 | BCP推進本部長 | ||||||
2011年6月 | 常務執行役員就任(現任) | ||||||
2012年4月 | LSP事業統轄LSP事業部長 滋賀事業所長 | ||||||
2014年4月 | LSP事業部門長(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 技術・開発本部長・滋賀事業所長 | 平本 孝 | 1951年11月12日生 | 1976年4月 | 入社 | (注)4 | 17 |
1998年4月 | AS/RS事業部副事業部長 | ||||||
2003年7月 | 理事 就任 FA&DA事業部生産本部長 | ||||||
2004年7月 | 取締役待遇理事就任 | ||||||
2005年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
2009年6月 | ABH事業統轄 | ||||||
2010年4月 | 常務取締役就任 | ||||||
2011年4月 | DAIFUKUWEBBHOLDINGCOMPANY 会長就任 | ||||||
2011年6月 | 常務執行役員就任(現任) | ||||||
2012年4月 | ABH事業部長 | ||||||
2013年4月 | 技術・開発本部長 (現任) | ||||||
2014年4月 | 滋賀事業所長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 常務執行役員 | AFA事業部門長・AFA事業部門営業本部長 | 岩本 英規 | 1955年10月15日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
2005年4月 | DAIFUKU CANADA INC.副社長 | ||||||
2007年4月 | DAIFUKU CANADA INC.社長 | ||||||
2008年4月 | AFA事業部中部支社長 | ||||||
2008年7月 | 理事AFA事業部中部支社長 | ||||||
2009年4月 | 理事AFA事業部営業本部長 | ||||||
2010年6月 | 取締役 就任 AFA事業部営業本部長 | ||||||
2011年6月 | 常務執行役員 就任(現任) | ||||||
2014年4月 | AFA事業部門長(現任) | ||||||
2014年6月 | 取締役 就任(現任) | ||||||
取締役 | 柏木 昇 | 1942年2月3日生 | 1965年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | - | |
1984年1月 | 米国三菱商事ニューヨーク本店法務審査部次長 | ||||||
1988年1月 | 三菱商事株式会社本社法務部部長代行 | ||||||
1993年8月 | 同社退社 東京大学法学部比較法政国際センター教授 就任 | ||||||
2003年4月 | 中央大学法学部教授 就任 | ||||||
2003年6月 | 東京大学名誉教授 就任(現任) | ||||||
2004年4月 | 中央大学法科大学院(法務研究科)教授 就任 | ||||||
2007年6月 | 日本電子株式会社企業買収独立委員会委員 就任(現任) | ||||||
2011年6月 | 公益財団法人民事紛争処理研究基金理事長 就任(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社社外取締役 就任(現任) | ||||||
取締役 | 小澤 義昭 | 1954年5月31日生 | 1978年4月 | プライスウォーターハウス会計事務所大阪事務所入所 | (注)4 | - | |
1979年10月 | 監査法人中央会計事務所大阪事務所入所 | ||||||
1982年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
1985年10月 | 公認会計士登録 | ||||||
1990年7月 | 米国公認会計士登録 | ||||||
1995年7月 | 中央新光監査法人 代表社員就任 | ||||||
2005年7月 | プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク事務所出向(日系企業全米統括パートナー就任) | ||||||
2007年7月 | あらた監査法人入所 | ||||||
2008年1月 | 同監査法人代表社員就任 | ||||||
2009年4月 | 関西大学会計専門職大学院特任教授 | ||||||
2012年4月 | 桃山学院大学経営学部教授就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社社外取締役 就任(現任) | ||||||
監査役 | 常勤 | 黒坂 達二郎 | 1955年3月9日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)6 | 11 |
2005年4月 | FA&DA事業部営業本部長物流システム第1Gグループ長 就任 | ||||||
2012年4月 | 社長付上席参事 就任 | ||||||
2012年6月 | 監査役 就任(現任) | ||||||
監査役 | 常勤 | 木村 義久 | 1959年10月30日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)7 | 5 |
2003年4月 | 経理部大阪Gグループ長 | ||||||
2006年4月 | 財経部長 | ||||||
2012年4月 | 執行役員財経本部長 | ||||||
2014年4月 | 管理統轄付 | ||||||
2014年6月 | 監査役 就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
監査役 | 内田 晴康 | 1947年4月7日生 | 1973年4月 | 森綜合法律事務所入所(現 森・濱田松本法律事務所) (現任) 弁護士登録第二東京弁護士会 所属(現任) | (注)6 | 1 | |
1980年10月 | ニューヨーク州弁護士登録 ニューヨーク州弁護士会所属 (現任) | ||||||
2002年10月 | ローエイシア日本代表理事 就任 | ||||||
2004年4月 | 慶應義塾大学法科大学院教授 就任 | ||||||
2004年6月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
2004年7月 | 日本弁護士連合会国際交流 委員会委員長就任 | ||||||
2005年6月 | 株式会社日立ハイテクノロジー ズ社外取締役 就任 | ||||||
2007年4月 | 慶應義塾大学法科大学院講師 就任(現任) | ||||||
2007年10月 | 独占禁止懇話会委員就任 (現任) | ||||||
2010年6月 | 大日本住友製薬株式会社 社外監査役就任(現任) | ||||||
2012年4月 | 一般社団法人日本経済団体連合会監事 就任(現任) | ||||||
2012年12月 | サントリー食品インターナショナル株式会社 社外監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 北本 功 | 1943年1月22日生 | 1966年4月 | 特殊法人日本放送協会 入社 | (注)5 | - | |
1991年6月 | 同協会パリ支局長 就任 | ||||||
1995年6月 | 株式会社NHKエンタープライズ 21取締役就任 | ||||||
1997年6月 | 同協会国際放送局次長 就任 | ||||||
1999年10月 | 財団法人NHKインターナショナ ル理事就任 | ||||||
2005年10月 | 株式会社NHKエンタープライズ 特別主幹就任 | ||||||
2007年6月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
2008年5月 | 株式会社NHKエンタープライズ エグゼクティブプロデューサー 就任 | ||||||
2008年12月 | 株式会社日本国際放送専門委員 就任(現任) | ||||||
監査役 | 鳥井 弘之 | 1942年7月17日生 | 1969年4月 | 日本経済新聞社入社 | (注)7 | - | |
1987年4月 | 同社論説委員兼日経産業消費研 究所研究部長 | ||||||
2002年1月 | 東京大学先端技術科学技術研究 センター客員教授 | ||||||
2002年3月 | 日本経済新聞社 退社 同社嘱託論説委員 | ||||||
2004年3月 | 東京工業大学原子炉工学研究所 教授 | ||||||
2008年3月 | 東京工業大学 退任 | ||||||
2008年9月 | 科学技術振興機構JST事業主幹 就任(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
計 | 314 |
(注) 1 取締役 柏木昇、小澤義昭は、社外取締役であります。
2監査役内田晴康、北本功、鳥井弘之は、社外監査役であります。
3 取締役 柏木昇、監査役 北本功、鳥井弘之は、東京証券取引所の定める独立役員として指定してそれぞれ証券取引所へ届け出ております。
4 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 北本功の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 黒坂達二郎、内田晴康の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 木村義久、鳥井弘之の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では取締役会における経営の意思決定の一層の迅速化と活性化を図るとともに、業務に精通した人材への権限譲渡により、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。
〔ご参考〕取締役を兼務しない執行役員
役 職 | 氏 名 | 役 職 | 氏 名 |
常務執行役員 大福(中国)有限公司董事長 | 中島 祥行 | 執行役員 eFA事業部門FPD本部長 | 堀場 義行 |
常務執行役員 eFA事業部門半導体本部長 | 佐藤 誠治 | 執行役員 FA&DA事業部門サービス本部長 | 木村 正 |
常務執行役員 FA&DA事業部門長兼 FA&DA事業部門営業本部長 | 下代 博 | 執行役員 FA&DA事業部門生産本部長 | 阿武 寛二 |
執行役員 DAIFUKU (THAILAND) LTD.会長 | 佐々木 健 | 執行役員 大福(中国)自動化設備有限公司 董事長 | 岸田 明彦 |
執行役員 DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANY 社長兼ABH事業部門長 | Brian G.Stewart | 執行役員 AFA事業部門生産本部長 | 林 智亮 |
執行役員 LSP事業部門生産本部長 | 井狩 彰 | 執行役員 AFA事業部門プロジェクト本部長 | 上本 貴也 |
執行役員 DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANY 副社長 | 信田 浩志 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01551] S1002D0H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。