有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10028QM
世紀東急工業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所 有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社 長 | 社長執行役員 | 佐 藤 俊 昭 | 1950年5月13日生 | 1974年4月 | 東急道路株式会社入社 | 注3 | 19 |
1998年4月 | 当社経理部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2010年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役社長(現) | ||||||
2012年4月 | 当社社長執行役員(現) | ||||||
代表取締役 | 専務執行役員 事業推進本部長 | 齋 藤 一 彦 | 1951年10月31日生 | 1974年4月 | 東急道路株式会社入社 | 注3 | 15 |
2007年6月 | 当社事業推進本部事業推進部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2010年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社専務執行役員(現) | ||||||
2012年4月 | 当社事業推進本部長(現) | ||||||
取 締 役 | 常務執行役員 管理本部長兼 経営企画部長 | 古 川 司 | 1958年2月7日生 | 1980年4月 | 東急道路株式会社入社 | 注3 | 13 |
2008年4月 | 当社財務部長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社管理本部長兼経営企画部長(現) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員(現) | ||||||
取 締 役 | 常務執行役員 事業推進本部 副本部長兼 製品事業部長 | 佐々木 正 博 | 1958年11月1日生 | 1983年4月 | 当社入社 | 注3 | 4 |
2011年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2011年4月 | 当社事業推進本部製品事業部長(現) | ||||||
2012年4月 | 当社事業推進本部副本部長(現) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員(現) | ||||||
取 締 役 | 常務執行役員 事業推進本部 副本部長兼 工務部長 | 平 本 公 男 | 1955年4月20日生 | 1978年4月 | 当社入社 | 注3 | 33 |
2009年10月 | 当社事業推進本部工務部長(現) | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社事業推進本部副本部長(現) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員(現) | ||||||
取 締 役 | 飯 塚 恒 生 | 1948年8月5日生 | 1971年4月 | 東急建設株式会社入社 | 注3 | ― | |
2010年4月 | 同社取締役社長(現) | ||||||
2010年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
取 締 役 | 濵 名 節 | 1960年7月25日生 | 1983年4月 | 東京急行電鉄株式会社入社 | 注3 | ― | |
2011年4月 | 同社執行役員(現) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2014年6月 | 東京急行電鉄株式会社取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所 有 株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 菊 地 隆 | 1952年8月11日生 | 1975年4月 | 東急道路株式会社入社 | 注5 | 12 | |
2006年4月 | 当社総務人事部長 | ||||||
2011年4月 | 当社総務人事部担当部長 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
常勤監査役 | 鈴 木 高 志 | 1950年9月4日生 | 1974年4月 | 東急建設株式会社入社 | 注4 | ― | |
2010年4月 | 同社土木総本部副総本部長 | ||||||
2013年4月 | 同社土木本部付 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
監 査 役 | 岩 田 哲 夫 | 1948年4月30日生 | 1972年4月 | 株式会社三菱銀行入社 | 注5 | ― | |
2003年6月 | 株式会社東京三菱銀行常務取締役 | ||||||
2006年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 | ||||||
2007年6月 | 東京急行電鉄株式会社常勤監査役(現) | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監 査 役 | 金 井 健 至 | 1952年5月11日生 | 1975年4月 | 東急建設株式会社入社 | 注4 | ― | |
2012年6月 | 同社常勤監査役(現) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監 査 役 | 前 野 淳 禎 | 1956年7月9日生 | 1980年4月 | 東急建設株式会社入社 | 注4 | ― | |
2012年6月 | 同社常勤監査役(現) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 98 |
(注) 1 取締役 飯塚恒生、濵名 節は、社外取締役であります。
2 監査役 鈴木高志、岩田哲夫、金井健至、前野淳禎は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年6月27日開催の第65回定時株主総会終結の時から、2015年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 鈴木高志の任期は、2014年6月27日開催の第65回定時株主総会終結の時から、監査役 金井健至、前野淳禎の任期は、2012年6月28日開催の第63回定時株主総会終結の時から、それぞれ、2016年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 菊地 隆、岩田哲夫の任期は、2011年6月29日開催の第62回定時株主総会終結の時から、2015年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、取締役 濵名 節、監査役 岩田哲夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7 2014年6月27日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 | 大島好人、平 喜一、打越 誠、東 茂人、清水俊介、渕上彰恭、山田正人、岩﨑 力 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00176] S10028QM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。