有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10028W9
テルモ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
代表 取締役 | 中尾 浩治 | 1947年2月8日生 | 1970年4月 | 当社入社 | 注3 | 116,305 | |
1995年6月 | 取締役 | ||||||
1997年4月 | 経営企画室長 | ||||||
2002年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2005年6月 | 欧米統轄部管掌 | ||||||
2006年6月 | テルモメディカルCorp.取締役会長兼CEO | ||||||
2007年6月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
2008年10月 | 生産統轄部管掌 | ||||||
2010年6月 | 取締役副社長執行役員 | ||||||
2011年5月 | 代表取締役会長(現在) | ||||||
代表 取締役 | 新宅 祐太郎 | 1955年9月19日生 | 1979年4月 | 東亜燃料工業(株)(現東燃ゼネラル石油(株))入社 | 同上 | 44,564 | |
1999年1月 | 当社入社 | ||||||
2005年6月 | 執行役員 | ||||||
2006年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
心臓血管グループ長 | |||||||
2007年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
研究開発センター・知的財産統轄部・ 法務室管掌 | |||||||
2009年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
経営企画室長、人事部・経理部管掌 | |||||||
2010年6月 | 代表取締役社長(現在) | ||||||
取締役 | ホスピタルカンパニープレジデント | 松村 啓史 | 1953年9月29日生 | 1976年4月 | 当社入社 | 同上 | 32,192 |
2001年6月 | 執行役員 | ||||||
2002年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
経営企画室長 | |||||||
2003年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
2004年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2006年6月 | 人事部管掌 | ||||||
2009年6月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
ホスピタルカンパニー統轄(現プレジデント)(現在)、 テルモ・コールセンター管掌 | |||||||
2010年6月 | 取締役副社長執行役員(現在) | ||||||
営業統轄部管掌 | |||||||
取締役 | 中国地域 代表 泰尓茂(中国)投資有限公司董事長兼総経理 | 三村 孝仁 | 1953年6月18日生 | 1977年4月 | 当社入社 | 同上 | 13,459 |
2002年6月 | 執行役員 | ||||||
2003年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
2004年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
2007年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2008年4月 | ホスピタルカンパニー統轄、 営業統轄部管掌 | ||||||
2009年6月 | 中国・アジア統轄 | ||||||
2010年4月 | 中国総代表 | ||||||
6月 | 取締役専務執行役員(現在) | ||||||
2011年8月 | 泰尓茂(中国)投資有限公司董事長兼総経理(現在) | ||||||
12月 | 中国統轄(現中国地域代表)(現在) | ||||||
2014年4月 | テルモ・コールセンター担当(現在) | ||||||
取締役 | 総務部担当SCM推進室担当 情報戦略部担当 調達部担当 | 小熊 彰 | 1952年4月30日生 | 1976年4月 | 当社入社 | 同上 | 27,692 |
2002年6月 | 執行役員 | ||||||
2004年6月 | 上席執行役員 | ||||||
2005年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
2007年5月 | 環境推進室管掌 | ||||||
2008年1月 | 安全情報管理部管掌 | ||||||
2009年7月 | 品質保証部管掌 | ||||||
2010年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 生産統轄部管掌 | ||||||
2012年6月 | 取締役専務執行役員(現在) | ||||||
総務部管掌(現担当)(現在) | |||||||
2013年6月 | SCM推進室・情報戦略部管掌(現担当)(現在) | ||||||
2014年5月 | 調達部担当(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
取締役 | 中南米地域代表 テルモアメリカスホールディングInc.取締役社長兼CEO | 荒瀬 秀夫 | 1955年3月19日生 | 1977年4月 | 当社入社 | 注3 | 15,456 |
2006年7月 | テルモヨーロッパN.V.取締役社長 | ||||||
2008年6月 | 執行役員 | ||||||
2009年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
心臓血管カンパニー統轄、法務室管掌 | |||||||
2010年6月 | 取締役上席執行役員(現在) | ||||||
2011年10月 | ブラジル事業推進担当 | ||||||
2012年6月 | 米州統轄、テルモアメリカスホールディングInc.取締役社長兼CEO(現在) | ||||||
2014年4月 | 中南米地域代表(現在) | ||||||
取締役 | 薬事部長 臨床開発 部担当 | 昌子 久仁子 | 1954年1月8日生 | 1977年4月 | 持田製薬(株)入社 | 同上 | 11,942 |
1986年7月 | ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル(株)(現ジョンソン・エンド・ジョンソン(株))入社 | ||||||
2002年9月 | 当社入社 薬事部長(現在) | ||||||
2004年6月 | 執行役員 | ||||||
2005年4月 | 臨床開発部長 | ||||||
2007年6月 | 上席執行役員 | ||||||
2009年6月 | 行政・業界統轄 | ||||||
2010年6月 | 取締役上席執行役員(現在) | ||||||
2014年4月 | 臨床開発部担当(現在) | ||||||
取締役 | 品質保証部担当 安全情報 管理部担当 環境推進室担当 | 高木 俊明 | 1958年3月24日生 | 1981年4月 | 当社入社 | 同上 | 10,726 |
2004年4月 | 愛鷹工場長 | ||||||
2008年4月 | 愛鷹工場長・駿河工場長 | ||||||
6月 | 執行役員 | ||||||
2009年6月 | 研究開発本部統轄 | ||||||
2010年6月 | 取締役上席執行役員(現在) 知的財産統轄部・テルモメディカルプラネックス管掌 | ||||||
2013年6月 | 品質保証部・安全情報管理部・環境推進 室管掌(現担当)(現在) | ||||||
取締役 | 心臓血管カンパニープレジデント | 佐藤 慎次郎 | 1960年7月19日生 | 1984年4月 | 東亜燃料工業(株)(現東燃ゼネラル石油(株))入社 | 同上 | 7,199 |
1999年2月 | 朝日アーサーアンダーセン(株)(現プライスウォーターハウスクーパース(株))入社 | ||||||
2004年6月 | 当社入社 | ||||||
2010年6月 | 執行役員、経営企画室長 | ||||||
2011年10月 | 心臓血管カンパニー統轄(現プレジデント)(現在) | ||||||
2012年6月 | 上席執行役員 | ||||||
2014年6月 | 取締役上席執行役員(現在) | ||||||
取締役 | 血液システムカンパニープレジデント テルモBCTホールディング社取締役社長兼CEO | デビッド・ ペレス | 1959年8月16日生 | 1981年10月 | ケンドールヘルスケア社入社 | 同上 | - |
1989年12月 | ケアマーク/コーラム ヘルスケア社入社 | ||||||
1995年9月 | ヘモネティクス社入社 | ||||||
1997年5月 | ウロセラピー社入社 | ||||||
1999年5月 | ガンブロBCT社(現テルモBCT社)入社 | ||||||
2011年4月 | テルモBCTホールディング社取締役社長兼CEO(現在) | ||||||
8月 | 血液システムカンパニープレジデント(現在) | ||||||
2012年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2014年6月 | 取締役上席執行役員(現在) | ||||||
取締役 | 垣添 忠生 | 1941年4月10日生 | 1975年7月 | 国立がんセンター(現独立行政法人国立がん研究センター)入職 | 同上 | 5,615 | |
1992年1月 | 同センター病院長 | ||||||
7月 | 同センター中央病院長 | ||||||
2002年4月 | 同センター総長 | ||||||
2007年3月 | 財団法人日本対がん協会(現公益財団法人日本対がん協会)会長(現在) | ||||||
4月 | 国立がんセンター(現独立行政法人国立がん研究センター)名誉総長 | ||||||
聖路加看護大学大学院特任教授 | |||||||
2009年6月 | 当社社外取締役(現在) | ||||||
2011年6月 | 日本テレビ放送網(株)社外取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
取締役 | 松永 真理 | 1954年11月13日生 | 1977年4月 | (株)日本リクルートセンター(現(株)リクルートホールディングス)入社 | 注3 | 1,710 | |
1986年7月 | 同社「就職ジャーナル」編集長 | ||||||
1988年7月 | 同社「とらばーゆ」編集長 | ||||||
1997年7月 | (株)NTTドコモ入社 | ||||||
ゲートウェイビジネス部企画室長 | |||||||
2000年4月 | (株)松永真理事務所代表(現在) | ||||||
2002年6月 | (株)バンダイ社外取締役 | ||||||
2006年6月 | (株)ブレインズネットワーク社外取締役(現在) | ||||||
2012年6月 | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス(株)社外取締役(現在) | ||||||
当社社外取締役(現在) | |||||||
2014年6月 | ロート製薬(株)社外取締役(現在) | ||||||
取締役 | 森 郁夫 | 1947年8月19日生 | 1970年4月 | 富士重工業(株)入社 | 同上 | - | |
2002年6月 | 同社執行役員スバル営業本部欧州地区本部長兼アジア・大洋州地区本部長 | ||||||
2005年4月 | 同社常務執行役員スバル海外営業本部長 | ||||||
2006年6月 | 同社専務執行役員スバル海外営業本部長 | ||||||
同社代表取締役社長CEO | |||||||
2011年6月 | 同社代表取締役会長CEO | ||||||
2012年6月 | 同社相談役 | ||||||
2014年6月 | 当社社外取締役(現在) | ||||||
監査役 (常勤) | 白石 義昭 | 1951年11月8日生 | 1976年4月 | 当社入社 | 注5 | 14,081 | |
2002年7月 | 人事部長 | ||||||
2004年6月 | 執行役員 | ||||||
2005年7月 | 人事総務部長 | ||||||
2007年6月 | 上席執行役員 | ||||||
10月 | テルモペンポール,Ltd.顧問 | ||||||
12月 | 同社取締役会議長 | ||||||
2011年3月 | 業務監査室長 | ||||||
2012年6月 | 監査役(常勤)(現在) | ||||||
監査役 (常勤) | 関根 健司 | 1952年5月24日生 | 1977年4月 | 当社入社 | 注4 | 20,254 | |
2003年1月 | ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント | ||||||
2005年6月 | 執行役員 | ||||||
2006年10月 | 関西ブロック長兼大阪統轄支店長 | ||||||
2008年4月 | 血液カンパニー統轄 | ||||||
6月 | 取締役執行役員 | ||||||
マーケティング室管掌 | |||||||
2010年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
10月 | インド・中東事業統轄 | ||||||
2011年12月 | インド統轄 | ||||||
2013年6月 | 監査役(常勤)(現在) | ||||||
監査役 | 松宮 俊彦 | 1947年10月3日生 | 1971年4月 | パイオニア(株)入社 | 注5 | 1,084 | |
1972年7月 | (株)流通技研入社 | ||||||
1979年10月 | デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
1983年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1987年11月 | 同会計事務所カナダトロント事務所駐在 | ||||||
1991年7月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー) | ||||||
2011年10月 | 松宮俊彦公認会計士事務所代表(現在) | ||||||
2012年6月 | 第一実業(株)社外監査役(現在) | ||||||
当社社外監査役(現在) | |||||||
2012年12月 | (株)三菱総合研究所社外監査役(現在) | ||||||
監査役 | 米 正剛 | 1954年7月8日生 | 1981年4月 | 弁護士登録 | 注4 | - | |
1987年3月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
7月 | 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律 事務所)入所 | ||||||
1989年1月 | 同事務所パートナー弁護士(現在) | ||||||
2007年6月 | THK(株)社外監査役(現在) | ||||||
2008年3月 | GCAサヴィアングループ(株)(現GCAサヴィアン(株))社外取締役(現在) | ||||||
2011年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
6月 | (株)バンダイナムコゲームス社外監査役(現在) | ||||||
2013年6月 | 当社社外監査役(現在) | ||||||
計 | 322,279 |
(注) 1.取締役 垣添忠生、松永真理、森郁夫の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役 松宮俊彦、米正剛の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年6月24日開催の定時株主総会から1年であります。
4.監査役 関根健司、米正剛の両氏の任期は、2013年6月26日開催の定時株主総会から4年であります。
5.監査役 白石義昭、松宮俊彦の両氏の任期は、2012年6月28日開催の定時株主総会から4年であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
田淵 智久 | 1957年12月9日生 | 1984年4月 弁護士登録 1991年4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 2007年4月 末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所)開設 パートナー弁護士(現在) 2010年6月 (株)日立メディコ社外取締役 2011年6月 (株)バンダイナムコホールディングス社外取締役(現在) 2013年6月 楽天銀行(株)社外監査役(現在) 当社補欠監査役(現在) | 注7 | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01630] S10028W9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。