有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002CLI
株式会社プラコー 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | ― | 権 田 和 睦 | 1963年8月7日 | 1986年6月 | 当社入社 | (注)4 | 145 |
2005年4月 | 生産、技術本部設計開発部長就任 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役設計開発部長就任 | ||||||
2005年7月 | 当社取締役技術開発本部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2012年7月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | ― | 黒 澤 秀 男 | 1961年12月10日 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)5 | 32 |
1999年4月 | 当社本社営業部長就任 | ||||||
2001年10月 | 当社リサイクル本部リサイクル部長就任 | ||||||
2006年4月 | 当社購買部長就任 | ||||||
2009年6月 | 当社営業本部長就任 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役営業部長就任 | ||||||
2012年7月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 菊 地 昌 訓 | 1944年10月12日 | 1963年4月 | 昭和鋼機株式会社入社 | (注)5 | 118 |
1967年10月 | 当社入社 | ||||||
1996年11月 | 当社営業開発部長就任 | ||||||
2000年5月 | 当社リサイクル本部長就任 | ||||||
2000年6月 | 当社技術本部長就任 | ||||||
2000年6月 | 当社取締役技術本部長就任 | ||||||
2002年4月 | 当社取締役リサイクル事業本部長就任 | ||||||
2003年10月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 篠 澤 淨 天 | 1952年10月11日 | 1971年3月 | 当社入社 | (注)5 | 12 |
1999年4月 | 当社生産本部技術部長 | ||||||
2001年4月 | 当社生産本部購買部長 | ||||||
2009年4月 | 当社生産本部生産管理部長 | ||||||
2011年4月 | 当社生産部執行役員 (管理・購買・原価管理担当) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 平 石 昌 之 | 1965年10月13日 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)5 | 18 |
2002年4月 | 当社環境機械事業本部環境機械部長 | ||||||
2003年10月 | 当社営業本部関東営業部担当部長 | ||||||
2007年4月 | 当社営業本部営業統括部長 | ||||||
2011年4月 | 当社営業部執行役員 (営業・営業管理担当) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 小 沢 剛 司 | 1967年9月10日 | 1997年4月 | 弁護士登録(埼玉弁護士会) | (注)5 | ― |
1997年4月 | 小宮法律事務所入所 | ||||||
2000年10月 | 小沢法律事務所開設 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
監査役 常勤 | ― | 村 越 誠 | 1955年3月16日 | 2011年1月 | 当社入社 | (注)6 | ― |
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 工 藤 啓 介 | 1962年8月29日 | 2007年4月 | 弁護士登録(埼玉弁護士会) | (注)7 | ― |
2007年4月 | 栄総合法律事務所入所 | ||||||
2007年12月 | 工藤啓介法律事務所開設 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 西 村 寛 | 1949年1月17日 | 1971年2月 | 監査法人トーマツ入社 | (注)8 | ― |
1978年4月 | 公認会計士石渡・西村共同事務所開設 | ||||||
1988年4月 | 清新監査法人設立 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 325 |
(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
2 取締役小沢剛司は、「社外取締役」であります。
3 監査役工藤啓介並びに西村寛は、「社外監査役」であります。
4 取締役権田和睦の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役菊地昌訓、黒澤秀男、小沢剛司、篠澤淨天、平石昌之の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役村越誠の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役工藤啓介の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役西村寛の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 提出日現在、常務取締役である黒澤秀男は代表取締役専務に、2014年7月1日に異動する人事を公表しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01651] S1002CLI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。