|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役会長 | | 坂本 精志 | 1937年2月7日生 |
|
| | 1959年3月 | 当社入社 | 1960年2月 | 当社取締役 | 1965年6月 | 当社専務取締役 | 1987年4月 | 星崎工業(株)(現(株)ネスター)代表取締役社長 | 1988年7月 | 当社取締役 | 2000年7月 | 当社取締役退任 | 2002年2月 | 当社取締役相談役 | 2002年11月 | (株)ネスター取締役会長 | 2005年1月 | 当社代表取締役相談役 | 2005年1月 | 坂本商事(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ家電(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ北海道(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ東北(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ北信越(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ東海(株)代表取締役 | 2005年2月 | 当社代表取締役社長 | 2005年2月 | HOSHIZAKI EUROPE LIMITED Managing Director | 2005年2月 | HOSHIZAKI SINGAPORE PTE LTD Managing Director | 2005年2月 | Hoshizaki Europe Holdings B.V. Managing Director | 2005年2月 | 星崎冷熱機械(上海)有限公司董事長 | 2006年1月 | 星崎電機(蘇州)有限公司董事長 | 2006年1月 | ホシザキ湘南(株)代表取締役 | 2011年3月 | 当社代表取締役会長(現任) |
| (注)1 | - |
代表取締役社長 | | 鈴木 幸彦 | 1953年4月17日生 |
|
| | 1976年4月 | 坂本商事(株)入社 | 2005年2月 | 坂本商事(株)常務取締役 | 2005年12月 | HOSHIZAKI AMERICA,INC. Director,CEO/President | 2005年12月 | 当社常務取締役 | 2006年1月 | HOSHIZAKI USA HOLDINGS,INC. Director,CEO/President | 2006年2月 | 当社専務取締役 | 2006年2月 | Hoshizaki Europe Holdings B.V. Managing Director | 2006年2月 | LANCER CORPORATION Director | 2006年2月 | LANCER ICE LINK, L.L.C. Director | 2006年4月 | HOSHIZAKI EUROPE LIMITED Managing Director | 2007年4月 | HOSHIZAKI SINGAPORE PTE LTD Managing Director | 2007年4月 | 星崎冷熱機械(上海)有限公司董事長 | 2007年8月 | LANCER CORPORATION Chairman | 2008年9月 2010年3月
2010年8月 | GRAM COMMERCIAL A/S Chairman 当社取締役副社長 社長補佐兼海外事業部門担当 台湾星崎国際股份有限公司董事長 | 2011年3月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| (注)1 | 102,100 |
専務取締役 | 国内営業部門担当 | 浦田 康博 | 1948年11月13日生 |
|
| | 1969年9月 | 八千代無線商会退職 | 1969年9月 | 阪神冷機(株)(現ホシザキ京阪(株))入社 | 2005年1月 | ホシザキ北関東(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ関東(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ東京(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ湘南(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ京阪(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ阪神(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ中国(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ四国(株)代表取締役 | 2005年2月 | 坂本商事(株)常務取締役 | 2005年12月 | 当社常務取締役 | 2006年1月 | ホシザキ北信越(株)代表取締役 | 2006年1月 | ホシザキ北海道(株)代表取締役 | 2006年9月 | ホシザキ東海(株)代表取締役 | 2007年3月 2007年6月 | 当社専務取締役(現任) 当社国内営業部門担当(現任) | 2008年3月 | ホシザキ四国(株)代表取締役(現任) | 2008年3月 | ホシザキ沖縄(株)代表取締役 | 2009年3月 | ホシザキ北九(株)代表取締役 | 2009年3月 2010年8月 2010年8月 2011年3月 | ホシザキ南九(株)代表取締役(現任) ホシザキ関東(株)代表取締役 ホシザキ湘南(株)代表取締役(現任) ホシザキ中国(株)代表取締役 |
| (注)1 | 50,800 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常務取締役 | 管理部門、価値向上研究所担当 | 本郷 正己 | 1953年1月10日生 |
|
| | 2006年4月 | (株)エイデン退職 | 2006年5月 | 当社入社 | 2006年8月 | 当社管理本部本部長 | 2006年9月 | 当社取締役 | 2007年3月 | 当社常務取締役(現任) | 2007年6月 | 当社管理部門担当 | 2011年5月 | 当社管理部門、価値向上研究所担当(現任) |
| (注)1 | 29,800 |
常務取締役 | 製造部門、開発・技術部門統括担当 | 川井 秀樹 | 1954年4月14日生 |
|
| | 2009年3月 | パナソニック(株)退職 | 2009年4月 | 当社入社 | 2009年11月 | 当社中央研究所所長 | 2010年1月 | 当社第一設計部部長 | 2010年3月 | 当社取締役 | 2010年3月 | 当社開発・技術部門担当 兼 中央研究所所長 兼 第一設計部部長 | 2013年3月 | 当社常務取締役(現任) | 2013年3月
2013年4月
2013年4月 | 当社製造部門、開発・技術部門統括担当(現任) 星崎(中国)投資有限公司董事長(現任) 星崎電機(蘇州)有限公司董事長(現任) |
| (注)1 | 1,700 |
取締役 | グループ管理部担当 | 小川惠士郎 | 1953年5月26日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 2002年11月 | 坂本商事(株)取締役 | 2005年12月 | 当社取締役(現任) | 2007年3月 | (株)厨房ステーション代表取締役 | 2009年3月 | 当社グループ管理部担当(現任) |
| (注)1 | 110,300 |
取締役 | 人材教育部、チェーン店統括部担当兼チェーン店統括部部長 | 高橋 勉 | 1955年11月4日生 |
|
| | 1983年11月 | 第一精機(株)退職 | 1984年7月 | 東京星崎(株)(現ホシザキ東京(株))入社 | 2006年1月 | ホシザキ東京(株)代表取締役 | 2006年2月 | 当社取締役(現任) | 2009年6月
2012年4月 | 当社人材教育部、チェーン店統括部担当 兼 チェーン店統括部部長(現任) 台湾星崎股份有限公司董事長(現任) |
| (注)1 | 20,000 |
取締役 | 本社営業部、大阪支店担当 | 丸山 暁 | 1960年11月29日生 |
|
| | 1985年6月 | (株)リクルート退職 | 1985年7月 | 中部星崎(株)(現ホシザキ東海(株))入社 | 2001年9月 | ホシザキ東海(株)取締役 | 2007年9月 | 当社営業本部部長 | 2007年10月 | ホシザキ東海(株)代表取締役(現任) | 2008年3月 | 当社取締役(現任) | 2008年3月 | ホシザキ京阪(株)代表取締役 | 2009年1月 | ホシザキ北関東(株)代表取締役 | 2009年3月 | ホシザキ北海道(株)代表取締役(現任) | 2009年3月 2011年3月 2011年3月
2013年12月
2014年3月 | 当社営業本部担当 兼 営業本部部長 ホシザキ東京(株)代表取締役 ホシザキ北信越(株)代表取締役(現任) ホシザキ阪神(株)代表取締役(現任) 当社本社営業部、大阪支店担当(現任) |
| (注)1 | 5,000 |
取締役 | 経理部、総務部担当兼経理部部長 | 小林 靖浩 | 1966年8月2日生 |
|
| | 2008年9月 2008年9月 | (株)アルペン退職 当社入社 | 2008年10月 2010年1月 | 当社経営企画室室長 当社経理部部長 | 2012年3月 2012年3月 | 当社取締役(現任) 当社経理部、総務部担当 兼 経理部部長(現任) |
| (注)1 | 1,700 |
取締役 | 製造管理統括部担当兼製造管理統括部統括部長 | 小倉 大造 | 1958年9月14日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2005年12月 2012年3月 | 当社生産管理部部長 当社製造管理統括部統括部長 | 2013年3月 2013年3月 | 当社取締役(現任) 当社製造管理統括部担当 兼 製造管理統括部統括部長(現任) |
| (注)1 | 6,900 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 首都圏担当兼営業本部首都圏部長 | 尾﨑 司 | 1955年4月28日生 |
|
| | 2010年3月 | コクヨ(株)退職 | 2010年7月 2011年3月 | 当社入社 ホシザキ北関東(株)代表取締役(現任) | 2012年12月
2014年3月 2014年3月
| ホシザキ東京(株)代表取締役(現任) 当社取締役(現任) 当社首都圏担当 兼 営業本部首都圏部長(現任) |
| (注)1 | - |
常勤監査役 |
| 北垣戸弘充 | 1952年11月22日生 |
|
| | 1971年8月 | (株)堀田栄一商店退職 | 1971年9月 | 中部星崎(株)(現ホシザキ東海(株))入社 | 1982年2月 | 当社入社 | 2004年2月 | 当社経理グループグループリーダー | 2005年12月 | 当社経理部部長 | 2008年3月 | 当社取締役 | 2012年3月 | 当社監査役(現任) |
| (注)2 | 19,000 |
監査役 | | 小野田 誓 | 1956年9月28日生 |
|
| | 1986年12月 | 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)退所 | 1987年1月 | 公認会計士事務所開設 | 2004年2月 | 当社監査役(現任) |
| (注)2 | 7,800 |
監査役 | | 南舘 欣也 | 1937年6月17日生 |
|
| | 1961年12月 | 三井物産(株)退職 | 1964年4月 | 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)入会 | 2005年12月 | 当社監査役(現任) |
| (注)2 | 10,000 |
| | | 計 | | | 365,100 |
(注)1.2014年3月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.2012年3月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査役小野田誓及び南舘欣也は、社外監査役であります。
4.2012年3月28日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第2項の規定に基づき、補欠監査役2名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。また、選任されました補欠の監査役からは、監査役が任期中に退任し、法令に定める監査役の員数を欠く場合に、就任する旨の承諾を得ております。
補欠監査役は次のとおりであります。
|
| | |
氏 名 ( 生 年 月 日 ) | 略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況) | 所有する当社 株式の数 (株) |
鈴木 美好 (1954年8月13日生) |
|
| | 1977年4月 | 坂本商事(株)入社 | 2005年1月 2005年12月 2013年4月 | ホシザキ東京(株)管理部部長 当社内部監査室室長 当社内部監査室主幹(現任) |
| 18,700 |
鈴木 太刀雄 (1937年7月18日生) |
|
| | 1974年11月 | (株)大洋電機製作所設立 代表取締役社長(現任) |
| 3,000 |
(注) 鈴木太刀雄は補欠の社外監査役であります。