有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10028S7
昭和鉄工株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役社長 (代表 取締役) | 山 本 駿 一 | 1942年12月29日生 | 1965年4月 | 三井金属鉱業㈱入社 | (注)3 | 75,000 | |
1996年4月 | 三井金属(英国)㈱社長 | ||||||
1998年1月 | 当社入社顧問 | ||||||
1998年6月 | 常務取締役 | ||||||
2000年6月 | 専務取締役 | ||||||
2001年4月 | 取締役社長(現任) | ||||||
取締役専務執行役員 | 財務統括部長 | 山 田 治 彦 | 1947年10月30日生 | 1970年4月 | 日野自動車工業㈱入社 | (注)3 | 30,000 |
1992年10月 | 同社経理部次長 | ||||||
1993年7月 | 当社入社 | ||||||
1994年6月 | 経理部長 | ||||||
1997年6月 | 取締役経理部長 | ||||||
2001年4月 2005年4月 | 取締役兼執行役員 取締役兼常務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 取締役兼専務執行役員(現任) | ||||||
取締役常務執行役員 | 総合開発部長兼商品開発部長 | 福 田 俊 仁 | 1954年9月28日生 | 1979年4月 1985年4月 1986年7月 2006年4月 2008年4月 2009年4月 2010年4月 2013年6月 2014年4月 | 空研機工株式会社入社 西邦電機株式会社入社 当社入社 環境空調事業部長兼技術部長 空調環境BU長兼ソリューション統括部長兼営業統括部副部長兼製造統括部副部長 機器・装置事業本部空調熱源事業部長兼ソリューション部長 執行役員総合開発部長兼商品開発部長 取締役兼執行役員 取締役常務執行役員(現任) | (注)3 | 16,000 |
取締役 社外取締役 | 筋 野 隆 | 1946年1月21日生 | 1969年7月 | 三井金属鉱業㈱入社 | (注)3 | ― | |
2002年6月 | 三井金属鉱業㈱執行役員総務部三池事務所長 | ||||||
2003年6月 | 同社執行役員総務部長 | ||||||
2005年6月 | パウダーテック㈱代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 2010年6月 2011年6月 | 当社取締役(現任) パウダーテック㈱顧問 パウダーテック㈱顧問退任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | 山 根 譲 治 | 1953年7月20日生 | 1976年4月 | セキスイハイム中四国株式会社入社 | (注)4 | 7,000 | |
1990年11月 | 当社入社 | ||||||
2005年4月 | 経理部長 | ||||||
2012年4月 | 執行役員財務統括部経理部長 | ||||||
2013年4月 | 社長付 | ||||||
2013年6月 | 監査役(常勤) (現任) | ||||||
監査役 | 永 利 新 一 | 1942年2月2日生 | 1969年4月 | プライスウォーターハウス会計事務所入所 | (注)4 | ― | |
1974年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
1974年10月 | オーム乳業㈱代表取締役社長 | ||||||
2002年5月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2004年5月 | 同社取締役会長 | ||||||
2005年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2007年8月 | 如水監査法人代表(現任) | ||||||
監査役 | 吉 田 泰 彦 | 1957年2月26日生 | 1979年4月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)4 | ― | |
2007年7月 | 同社執行役員総合企画部長 | ||||||
2007年10月 | 同社執行役員経営管理部長 | ||||||
2009年4月 | 同社執行役員本店営業部長 | ||||||
2011年4月 | 同社取締役常務執行役員 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ執行役員 | ||||||
2012年6月 | 同社取締役執行役員(現任) | ||||||
2014年4月 2014年6月 | ㈱福岡銀行取締役専務執行役員 (現任) 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 128,000 |
(注) 1 取締役 筋野隆は、社外取締役であります。
2 監査役 永利新一、吉田泰彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は山根譲治が2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、永利新一が2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、吉田泰彦が2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時まであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、取締役 山田治彦、福田俊仁のほか、経営企画室長 村山正巳、総務管理部長兼総務部長兼海外事業室長 鍋山敏郎、事業統括部長 倉岡淳、品質保証部担当兼昭和ネオス㈱代表取締役社長CEО 板並隆一、財務統括部経理部長 一木和弘、昭和ネオス㈱取締役社長COO 鈴木善廣で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01688] S10028S7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。