有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001G91
コンバム株式会社 役員の状況 (2013年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 中 森 俊 雄 | 1952年4月3日生 | 1973年4月 | 株式会社近鉄百貨店入社 | (注)3 | 206 | |
1974年4月 | 株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社 | ||||||
1996年6月 | 当社入社、常務取締役コンバムFA事業部長 | ||||||
1997年11月 | 株式会社岩手妙徳(現当社岩手事業所)代表取締役社長 | ||||||
1998年1月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2003年4月 | 上海妙徳空覇睦貿易有限公司(現妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司)董事長 | ||||||
2008年6月 | CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役 | ||||||
専務取締役 | 伊 勢 幸 治 | 1965年2月3日生 | 1983年10月 | 伊勢興産株式会社取締役(現任) | (注)3 | 412 | |
1986年2月 | 当社入社 | ||||||
2002年6月 | 株式会社コンバムコーポレーション(現当社岩手事業所)代表取締役社長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
2005年10月 | 当社取締役内部監査室長 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役海外子会社担当 | ||||||
2010年8月 | 妙徳韓国株式会社代表理事 | ||||||
CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役 | |||||||
2010年9月 | 上海妙徳空覇睦貿易有限公司(現妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司)有限公司董事長 | ||||||
2011年8月 | 当社取締役岩手事業所庶務担当 | ||||||
2013年3月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2014年3月 | 当社専務取締役経営企画担当(現任) | ||||||
専務取締役 | 角 野 充 彦 | 1957年8月27日生 | 1981年4月 | 株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社 | (注)3 | 11 | |
2013年2月 | 同社重要顧客部金型精密機械グループ長 | ||||||
2013年12月 | 当社入社、専務執行役員 | ||||||
2014年3月 | 当社専務取締役開発担当(現任) | ||||||
常務取締役 | 庄 瀬 元 洋 | 1961年10月11日生 | 1986年4月 | 株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社 | (注)3 | 16 | |
2004年9月 | 当社入社 | ||||||
2005年5月 | 当社営業部長 | ||||||
2006年5月 | 当社執行役員資材部長 | ||||||
2008年5月 | 当社常務執行役員製造担当兼岩手製造部長 | ||||||
2012年3月 | 当社常務取締役経営企画担当 | ||||||
2013年3月 | 当社常務取締役管理担当兼生産管理部長 | ||||||
CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役(現任) | |||||||
2014年1月 | 当社常務取締役経営企画担当兼経営企画部長 | ||||||
2014年3月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | 岩 渕 敏 彦 | 1954年6月9日生 | 1973年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | 24 | |
1984年6月 | 当社入社 | ||||||
1989年4月 | 株式会社岩手妙徳(現当社岩手事業所)取締役 | ||||||
2006年4月 | 当社品質保証部長 | ||||||
2006年5月 | 当社執行役員製造担当 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役執行役員生産技術担当兼生産技術部長 | ||||||
2014年3月 | 当社取締役専務執行役員製造担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 開発部長 | 佐 藤 穣 | 1965年7月31日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 66 |
2003年3月 | 当社営業部部長 | ||||||
2003年6月 | 株式会社秋田妙徳取締役 | ||||||
2005年5月 | 当社開発部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員東日本営業担当 | ||||||
2008年8月 | 妙徳韓国株式会社代表理事 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員開発部長 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役執行役員開発担当兼開発部長 | ||||||
妙徳韓国株式会社代表理事(現任) | |||||||
2014年3月 | 当社取締役執行役員開発担当(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 泉 陽 一 | 1970年7月18日生 | 1989年4月 | 日本レストランシステム株式会社入社 | (注)4 | 26 | |
2000年11月 | 当社入社 | ||||||
2008年7月 | 妙徳韓国株式会社監査役 | ||||||
2011年10月 | 当社営業部第1グループ長 | ||||||
2013年1月 | 当社営業部長兼第1グループ担当 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役執行役員営業担当兼営業部長 | ||||||
妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長 | |||||||
2014年1月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
2014年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 松 本 博 之 | 1946年1月29日生 | 1969年8月 | 株式会社山善入社 | (注)4 | ― | |
1982年3月 | 相生精機株式会社(現パスカル株式会社)入社 | ||||||
1987年6月 | 株式会社コスメック入社 | ||||||
1992年6月 | 同社取締役営業部長 | ||||||
2012年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 川野上 一 春 | 1952年3月15日生 | 1974年4月 | 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 | (注)4 | 1 | |
2003年6月 | 同社札幌支店長 | ||||||
2005年4月 | 新光投信株式会社マーケティング一部長 | ||||||
2006年4月 | 同社執行役員 | ||||||
2008年5月 | 同社常勤監査役 | ||||||
2011年6月 | 同社顧問 | ||||||
2012年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 762 |
(注)1 監査役松本博之、川野上一春の各氏は、社外監査役であります。
2 当社は2006年5月11日付で、コーポレートガバナンスの強化や経営階層の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役執行役員は2名で岩渕敏彦、佐藤穣、執行役員は1名で大浦志郎で構成されています。
3 取締役の任期は、2013年12月期に係る定時株主総会終結の時から2014年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役松本博之、川野上一春の任期は、2011年12月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役泉陽一の任期は、2013年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01728] S1001G91)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。