有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002BRJ
株式会社明電舎 役員の状況 (2014年3月期)
役職名 及び職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 取締役会長 | 稲村純三 (1948年4月2日) | 昭和46.4 | 当社入社 | (注3) | 66 |
平成15.6 | 執行役員 | ||||
〃16.6 | 産業システム事業本部動力計測システム事業部長 | ||||
〃18.4 | 常務執行役員 | ||||
〃19.4 | 専務執行役員産業システム事業本部長 | ||||
〃19.6 | 取締役 | ||||
〃20.6 | 取締役社長 | ||||
〃25.6 | 取締役会長現在に至る | ||||
代表取締役 取締役社長 | 浜崎祐司 (1952年2月4日) | 平成17.6 | 住友電気工業株式会社常務執行役員 ブロードバンド・ソリューション事業本部長 研究開発本部副本部長 | (注3) | 32 |
〃18.6 | 同社常務取締役 ブロードバンド・ソリューション事業本部長 | ||||
〃20.6 | 同社常務取締役情報通信研究開発本部長 | ||||
〃22.4 | 当社専務執行役員 | ||||
〃22.6 | 当社 取締役 | ||||
〃23.4 | 当社 取締役副社長 | ||||
〃25.6 | 当社 取締役社長 現在に至る | ||||
代表取締役 取締役副社長 | 正木浩三 (1953年12月2日) | 平成19.4 | 株式会社三井住友銀行常務執行役員 中国本部長兼上海支店長 | (注3) | 31 |
〃21.4 | 同行常務執行役員 三井住友銀行(中国)有限公司会長 | ||||
〃22.4 | 当社専務執行役員 | ||||
〃22.6 | 当社 取締役 | ||||
〃23.4 | 当社 取締役副社長 現在に至る | ||||
代表取締役 取締役副社長 | 和地彰 (1950年4月17日) | 昭和48.4 | 当社入社 | (注3) | 27 |
平成18.4 | 執行役員社会システム事業本部 環境・社会事業部長 | ||||
〃21.4 | 執行役員水・環境事業部長 | ||||
〃22.4 | 常務執行役員水・環境事業部長 | ||||
〃23.4 | 常務執行役員 | ||||
〃24.4 | 専務執行役員 | ||||
〃24.6 | 取締役 | ||||
〃25.4 | 取締役副社長現在に至る | ||||
代表取締役 取締役副社長 | 山 本 功 一 (1951年2月20日) | 昭和 49.4 平成 16.6 〃 19.4 〃 20.4 〃 21.4 〃 24.4 〃 25.4 〃 25.6 〃 26.4 | 当社 入社 産業システム事業本部動力計測システム事業部 動力計測システム工場長 産業システム事業本部動力計測システム事業部長 執行役員 産業システム事業本部動力計測 システム事業部長 執行役員 動計・搬送システム事業部長 常務執行役員 専務執行役員 取締役 取締役副社長 現在に至る | (注3) | 26 |
取締役兼 専務執行役員 | 川島源太郎 (1951年7月16日) | 昭和49.4 | 当社入社 | (注3) | 55 |
平成18.4 | 執行役員関西支社長 | ||||
〃22.4 | 常務執行役員 | ||||
〃24.4 | 専務執行役員現在に至る | ||||
〃24.6 | 取締役現在に至る | ||||
取締役兼 専務執行役員 | 三井田 健 (1955年8月16日) | 昭和53.4 | 当社入社 | (注3) | 14 |
平成20.4 | 執行役員経営企画グループ長兼経営企画部長 | ||||
〃23.4 | 常務執行役員 経営企画グループ長 兼 経営企画部長 | ||||
〃24.4 | 専務執行役員 経営企画グループ長 | ||||
〃 24.6 | 取締役 現在に至る | ||||
〃 26.4 | 専務執行役員 現在に至る |
役職名 及び職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役兼 専務執行役員 | 杉井守 (1953年11月5日) | 昭和49.4 | 当社入社 | (注3) | 1 |
平成18.1 | 株式会社日本AEパワーシステムズ 執行役員スイッチギヤ事業部長 | ||||
〃24.4 | 当社常務執行役員変電・配電製品主管 | ||||
〃25.4 | 当社専務執行役員変電・配電製品主管 現在に至る | ||||
〃25.6 | 当社 取締役 現在に至る | ||||
取締役 | 竹中裕之 (1947年4月30日) | 平成13.6 | 住友電気工業株式会社取締役 | (注3) | - |
〃15.6 | 同社執行役員 | ||||
〃16.6 | 同社常務取締役 | ||||
〃19.6 | 同社 専務取締役 兼 電線・機材・エネルギー事業本部長 兼 生産技術本部副本部長 | ||||
〃20.6 | 同社 専務取締役 兼 電線・機材・エネルギー事業本部長 | ||||
〃22.5 | 同社専務取締役 | ||||
〃22.6 | 同社 副社長 現在に至る | ||||
〃25.6 | 当社取締役現在に至る | ||||
取締役 | 広崎膨太郎 (1946年11月1日) | 平成16.4 | 日本電気株式会社 執行役員常務 兼 知的資産事業本部長 | (注3) | - |
〃18.4 | 同社執行役員専務 | ||||
〃19.6 | 同社取締役執行役員専務 | ||||
〃20.4 | 同社代表取締役執行役員副社長 | ||||
〃22.6 | 当社取締役現在に至る | ||||
常任監査役 (常勤) | 田中和之 (1955年6月10日) | 昭和53.4 | 当社入社 | (注4) | 15 |
平成16.5 | 情報・通信事業本部事業統括部長 | ||||
〃16.6 | 産業システム事業本部事業統括部長 | ||||
〃21.4 | 動計・搬送システム事業部企画統括部長 | ||||
〃24.4 | 監査役室支配人 | ||||
〃24.6 | 常任監査役現在に至る | ||||
常任監査役 (常勤) | 安 藤 敏 彦 (1952年9月15日) | 昭和 50.4 | 明電エンジニアリング株式会社 入社 | (注5) | - |
平成 18.4 | 当社 エンジニアリング事業本部事業統括部長 | ||||
〃 22.4 | メックテクノ株式会社 取締役 | ||||
〃 23.4 | 同社 取締役社長 | ||||
〃 26.4 | 当社 監査役室支配人 | ||||
〃 26.6 | 常任監査役 現在に至る | ||||
監査役 | 井上政清 (1951年7月22日) | 平成16.6 | 住友信託銀行株式会社常務執行役員 | (注4) | - |
〃18.6 | 同行取締役兼専務執行役員 | ||||
〃19.6 | 同行取締役兼専務執行役員 本店営業各部担当地区総括支配人 | ||||
〃20.6 | 住信リース株式会社取締役社長 住信リーシング&ファイナンスグループ株式会社代表取締役 | ||||
〃21.6 | 住信リース株式会社 取締役社長 住信・松下フィナンシャルサービス株式会社 取締役社長 | ||||
〃22.4 | 住信・パナソニックフィナンシャルサービス 株式会社 取締役社長 | ||||
〃24.6 | 当社監査役現在に至る |
役職名 及び職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 秦喜秋 (1945年11月4日) | 平成10.6 | 住友海上火災保険株式会社常務取締役 | (注4) | - |
〃11.6 | 同社常務取締役関東甲信越営業本部長 | ||||
〃12.6 | 同社 常務取締役 常務執行役員 リスクマネジメント企画本部長 兼 関東甲信越営業本部長 | ||||
〃13.10 | 三井住友海上火災保険株式会社 常務取締役 常務執行役員 | ||||
〃14.6 | 同社専務取締役専務執行役員 | ||||
〃17.4 | 同社取締役副社長執行役員 | ||||
〃18.4 | 同社取締役共同最高経営責任者 | ||||
〃18.6 | 同社取締役会長共同最高経営責任者 | ||||
〃18.8 | 同社取締役会長 | ||||
〃20.4 | 三井住友海上グループホールディングス株式会社取締役会長 | ||||
〃22.4 | 三井住友海上火災保険株式会社取締役 | ||||
〃24.6 | 当社監査役現在に至る | ||||
計 | 267 |
(注) 1.取締役竹中裕之及び広崎膨太郎の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役井上政清及び秦喜秋の両氏は、社外監査役であります。
3.任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
2014年6月27日現在の執行役員は20名であり、専務執行役員川島源太郎(取締役兼務)、同三井田健(取締役兼務)、同杉井守(取締役兼務)、常務執行役員森川哲也、同町村忠芳、同五十嵐和巳、同倉元政道、執行役員新木典壽、同田中哲司、同若林茂隆、同大橋延年、同古川和彦、同石井清弘、同手嶌直人、同山本晃、同安保輝久、同亀山悟、同横井学、同加藤三千彦、同松下法隆で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01744] S1002BRJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。