有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001Z58
山洋電気株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
2014年6月13日現在
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 | 社長 執行役員 | 山本 茂生 | 1950年12月1日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 563 |
1987年6月 | 当社取締役 | ||||||
1991年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
1994年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
1997年6月 | SANYO DENKI AMERICA,INC. 代表取締役会長(現) | ||||||
1999年6月 | 当社代表取締役(現) 当社社長・執行役員(現) | ||||||
2009年6月 | 山洋工業株式会社 代表取締役会長(現) | ||||||
取締役 | 専務 執行役員 | 田村 薫 | 1952年5月24日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 52 |
1998年4月 | 当社海外営業部長 | ||||||
1999年4月 | 当社クーリングシステム事業部 副事業部長 | ||||||
1999年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2002年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2014年4月 | 当社専務執行役員(現) | ||||||
取締役 | 専務 執行役員 | 児玉 展全 | 1954年12月22日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
1997年10月 | 当社クーリングシステム事業部 設計部長 | ||||||
2002年4月 | 当社クーリングシステム事業部長 | ||||||
2002年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2003年7月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2014年4月 | 当社専務執行役員(現) | ||||||
取締役 | 常務 執行役員 | 松本 吉正 | 1960年1月12日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2000年4月 | 当社海外営業部部長 | ||||||
2002年4月 | 当社営業本部副本部長 | ||||||
2004年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2009年4月 | 当社常務執行役員(現) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 三宅 雄一郎 | 1947年8月8日生 | 1972年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会)・開業 | (注)3 | 95 | |
1995年6月 | 当社監査役 | ||||||
1999年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2003年6月 | 新電元工業株式会社監査役(現) | ||||||
2008年6月 | 株式会社タダノ監査役(現) | ||||||
取締役 | 鈴木 徹 | 1956年10月23日生 | 1992年10月 | 明和監査法人入所 | (注)3 | 18 | |
1997年3月 | 公認会計士開業 | ||||||
1997年7月 | 税理士開業 | ||||||
2000年7月 | 明和監査法人社員就任 | ||||||
2001年6月 | 当社監査役 | ||||||
2006年6月 | 当社監査役退任 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2009年7月 | 明和監査法人代表社員 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 畑中 佐近 | 1942年9月11日生 | 1965年4月 | 当社入社 | (注)4 | 37 | |
1995年7月 | 当社財務部長 | ||||||
1997年6月 | 当社取締役財務部長 | ||||||
1997年10月 | 当社取締役広報部長 | ||||||
1998年6月 | 当社取締役総務部長 | ||||||
1999年10月 | 当社取締役執行役員総務部長 | ||||||
2001年10月 | 当社取締役執行役員財務部長 | ||||||
2002年6月 | 当社理事財務部長 | ||||||
2004年10月 | 当社顧問 | ||||||
2005年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
常勤監査役 | 天野 文雄 | 1944年11月4日生 | 1968年4月 | 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入社 | (注)5 | 3 | |
1986年5月 | 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)大塚支店長 | ||||||
1995年4月 | 日本証券代行株式会社 代理人部部長 | ||||||
1996年2月 | 同社取締役 | ||||||
2000年2月 | 同社常務取締役 | ||||||
2003年6月 | 同社参与 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | 小倉 久幸 | 1938年12月1日生 | 1964年4月 | 日本サーボ株式会社入社 | (注)6 | 33 | |
1999年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2003年6月 | 同社シニアエグゼクティブ | ||||||
2004年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 山本 武 | 1945年3月6日生 | 1968年4月 | 日本電信電話公社入社 | (注)7 | 4 | |
1993年6月 | 日本電信電話株式会社西東京支店長 | ||||||
1997年4月 | 株式会社日立製作所入社 | ||||||
2003年4月 | 株式会社日立製作所 ネットワークソルーション事業部副事業部長兼営業総括本部長 | ||||||
2006年4月 | 日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社嘱託 | ||||||
2007年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 810 |
(注) 1 取締役三宅雄一郎および鈴木徹は,社外取締役です。
2 監査役天野文雄,小倉久幸および山本武の3氏は,社外監査役です。
3 取締役の任期は,2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役畑中佐近の任期は,2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役天野文雄の任期は,2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役小倉久幸の任期は,2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 監査役山本武の任期は,2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
8 当社では,執行役員制度を導入しています。2014年6月13日現在,執行役員は10名で,社長 山本茂生,専務執行役員 田村薫,児玉展全,常務執行役員 松本吉正,宮田繁二郎,執行役員 北沢一幸,小泉泰之,田母神観一郎,北村恵一,馬場俊彦で構成されています。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01806] S1001Z58)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。