有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10023TE
株式会社リゾート&メディカル 役員の状況 (2014年3月期)
5 【役員の状況】
(注)1.所有株式数は、提出日現在のものであります。
2.取締役の任期は2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 板 橋 光 一 | 1949年5月27日生 | 1972年4月 | 株式会社マサキヤ入社 | (注)2 | ― |
1981年4月 | 神田通信機株式会社入社 | ||||||
1989年4月 | 共同ヴァン株式会社(現SCSK株式会社)入社 | ||||||
1990年10月 | 同営業本部EDI推進部マネージャー | ||||||
1991年4月 | 同ネットワークインテグレーション事業部営業部門長 | ||||||
2005年7月 | 株式会社シーアンドフレア代表取締役就任(現任) | ||||||
2006年4月 | 株式会社CFキャピタル取締役就任 | ||||||
2009年3月 | 株式会社BBH(現株式会社ジェクシード)取締役 | ||||||
2009年6月 | 株式会社CFキャピタル代表取締役就任 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 中 田 鐘 吉 | 1949年2月24日生 | 1973年4月 | 株式会社和光証券(現みずほ証券株式会社)入社 | (注)2 | ― |
1998年3月 | 同社退社 | ||||||
1998年8月 | 株式会社フィナンテック設立取締役就任 | ||||||
2005年7月 | アイエス株式会社設立代表取締役就任 | ||||||
2009年8月 | 株式会社フィナンテック取締役退任 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 山 田 哲 嗣 | 1972年12月26日生 | 1995年6月 | 有限会社クオンツ設立代表取締役就任 | (注)2 | 12,584 |
2006年3月 | オリエント・フォーチュン・ジャパン株式会社入社 | ||||||
2010年2月 | 株式会社リーガルエステイト設立代表取締役就任(現任) | ||||||
2010年5月 | オリエント・フォーチュン・ジャパン株式会社執行役員就任(現任) | ||||||
2013年4月 | 当社入社 執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2014年2月 | 日本地熱発電株式会社監査役就任 | ||||||
2014年6月 | 同社取締役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 高 松 薫 | 1953年8月16日生 | 1975年10月 | 司法試験合格 | (注)3 | ― |
1976年3月 | 京都大学法学部卒業 | ||||||
1978年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ||||||
1980年6月 | 米国ワシントン大学ロースクール修士号取得 | ||||||
1981年9月 | 米国ロサンゼルス市シェパード・マリン・リクター・ハンプトン法律事務所入所 | ||||||
1992年11月 | 岡本・鈴木・高松法律事務所(現隼あすか法律事務所)パートナー弁護士 | ||||||
1999年3月 | 隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)パートナー弁護士(現任) | ||||||
2000年4月 | 日本・EU産業協力センター講師(現任) | ||||||
2003年6月 | 株式会社クオンツ・キャピタル(現株式会社CFキャピタル)監査役就任 | ||||||
2005年4月 | 積水ハウス・SI投資法人監督役員 (現任) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
監査役 | ― | 近 暁 | 1972年9月19日生 | 1995年4月 | 日本銀行入社 | (注)3 | ― |
1999年9月 | 株式会社アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社 | ||||||
2000年5月 | ネットイヤーグループ株式会社入社 | ||||||
2001年8月 | 株式会社あおぞら銀行入行 | ||||||
2008年2月 | 公認会計士近事務所開設(現任) | ||||||
2009年3月 | つかさ監査法人設立 代表社員就任 | ||||||
2009年11月 | つかさ監査法人解散 | ||||||
2010年4月 | やよい監査法人入社 代表社員就任 | ||||||
2010年6月 | モジュレ株式会社監査役(非常勤)就任(現任) | ||||||
2011年8月 | やよい監査法人退職 | ||||||
清翔監査法人設立 代表社員就任 | |||||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 12,584 |
2.取締役の任期は2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01832] S10023TE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。