|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | | 渡邊 文矢 | 1948年2月10日生 |
|
| | 1970年4月 | 当社入社 | 2002年5月 | 当社光源事業部HIDランプ部長 | 2003年6月 | 当社取締役光源事業部長就任 | 2008年6月 | 当社常務取締役製造本部長 就任 | 2010年4月 | 当社代表取締役社長就任 (現任) |
| (注)4 | 52 |
|
| | | | | | |
取締役 | 照明事業戦略本部・総務部担当 | 藤井 英哉 | 1957年3月28日生 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2009年4月 | 当社国内営業部統括部長 | 2010年6月 | 当社取締役国内営業部 統括部長就任 | 2011年5月
2013年4月 | ㈱アイワン代表取締役社長 就任(現任) 当社取締役照明事業戦略本部・総務部担当(現任) |
| (注)4 | 23 |
取締役 | 国内営業本部長 | 木田 喜正 | 1956年9月7日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2009年4月 | 当社国内営業部部長 | 2011年6月
2012年4月 | 当社取締役国内営業部部長 就任 当社取締役国内営業本部長 (現任) |
| (注)4 | 20 |
取締役 | 製造統括本部長 | 五月女 和男 | 1958年7月23日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 2007年4月 | 当社製造統括部長 | 2010年8月
2011年6月 2012年4月 | ㈱つくばイワサキ 代表取締役社長就任 当社取締役就任 当社取締役製造統括本部長(現任) |
| (注)4 | 13 |
取締役 | 管理本部長 | 加藤 昌範 | 1959年10月19日生 |
|
| | 2009年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行国際審査部長 | 2011年6月 | 当社入社 | 2013年4月 2013年6月 | 当社管理本部長 当社取締役管理本部長就任 (現任) |
| (注)4 | 3 |
取締役 | | 髙須 利治 | 1947年2月12日生 |
|
| | 2006年6月 | 関東自動車工業株式会社 専務取締役 | 2010年6月
2012年6月 | 関東自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車東日本株式会社)顧問(非常勤) 当社取締役就任(現任) |
| (注)4 | 3 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役(常勤) | | 山内 則明 | 1949年12月4日生 |
|
| | 1973年4月 | 当社入社 | 1998年4月 | 当社九州ブロック長 | 2002年6月 | 当社取締役営業統括部長就任 | 2008年6月
2011年6月 | 当社常務取締役照明事業担当就任 当社監査役(常勤)就任 (現任) |
| (注)5 | 48 |
監査役(常勤) | | 合間 一衛 | 1951年11月27日生 |
|
| | 1974年4月 | 当社入社 | 2004年5月 | 当社総務部長 | 2008年6月 | 当社監査役(常勤)就任 (現任) |
| (注)6 | 25 |
監査役 | | 山城 興英 | 1950年8月22日生 |
|
| | 2002年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行 執行役員内幸町営業第三部長 | 2009年4月 | 東京センチュリーリース㈱ 執行役員副社長 | 2011年6月
2012年6月 | 当社監査役就任(現任) ㈱清和クリエイト代表取締役社長 清和綜合建物㈱代表取締役副社長(現任) |
| (注)5 | 2 |
監査役 | | 山崎 正之 | 1947年9月16日生 |
|
| | 1998年6月 | ㈱さくら銀行取締役審査第一部長 | 2003年3月 | SMBC融資事務サービス㈱代表取締役社長 | 2011年4月 | 学校法人東京女子医科大学理事 | 2013年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)7 | 2 |
計 | 191 |
(注) 1.取締役 髙須利治は、社外取締役であります。
2.監査役 山城興英及び監査役 山崎正之は、社外監査役であります。
3.当社では、経営の健全性、公平性の確保と経営の意思決定の迅速性を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、国内営業本部長 木田喜正、製造統括本部長 五月女和男、光応用事業本部長 伊藤義剛、技術本部長 稲森真、照明事業戦略本部長 有松正行、海外事業本部長 星野治彦、光応用事業本部副本部長 上原純夫で構成されております。
4.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) |
中須 良平 | 1942年11月3日生 |
|
| | 1995年6月 | ㈱第一勧業銀行取締役営業第一部長 | 1996年6月 | プリマハム㈱常務取締役、専務取締役歴任 | 2005年6月 | 当社監査役就任 | 2011年6月 | 当社監査役退任 |
| 2 |