有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100264P
日本タングステン株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 取締役会長 | 坂 口 盛 一 | 1953年8月25日生 | 2012年6月 | 九州電力株式会社取締役常務執行役員経営企画本部長 | (注)3 | ― | |
2014年6月 | 同社退任 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役会長(現) | ||||||
代表取締役 取締役社長 | 馬 場 信 哉 | 1956年7月30日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 90,000 | |
2004年6月 | 当社セラミック部長兼宇美工場長 | ||||||
2006年6月 | 当社経営企画部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役業務本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役業務本部長、コンプライアンス担当 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役社長(現) | ||||||
2012年3月 | 上海電科電工材料有限公司董事長(現) | ||||||
常務取締役 | 営業担当 | 坂 口 茂 也 | 1952年9月4日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 69,000 |
2001年6月 | 当社研究開発センター長 | ||||||
2005年4月 | 当社超硬部品部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役営業部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役営業本部長兼営業部長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役営業本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
2011年4月 | 恩悌(上海)商貿有限公司董事長(現) | ||||||
2014年4月 | 当社常務取締役営業担当(現) | ||||||
常務取締役 | 技術製造担当 | 徳 本 啓 | 1957年4月3日生 | 1985年2月 | 当社入社 | (注)3 | 75,000 |
2005年4月 | 当社管理部長 | ||||||
2009年4月 | 当社基山工場長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役製造本部長兼基山工場長 | ||||||
2010年6月 | 当社常務取締役製造本部長兼基山工場長、基礎技術センター担当 | ||||||
2011年3月 | 上海三義精密模具有限公司董事長(現) | ||||||
2011年4月 | 常務取締役技術製造本部長兼基山工場長 | ||||||
2014年4月 | 常務取締役技術製造担当兼基山工場長 | ||||||
2014年6月 | 常務取締役技術製造担当(現) | ||||||
取締役相談役 | 吉 田 省 三 | 1943年4月20日生 | 2001年7月 | 九州電力株式会社執行役員大分支店長 | (注)3 | 216,000 | |
2003年6月 | 同社退職 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役社長 | ||||||
2005年12月 | SVニッタン株式会社代表取締役副会長(現) | ||||||
2010年6月 | 当社取締役会長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役相談役(現) | ||||||
取締役 | 経営企画、経営管理、人事担当、コンプライアンス担当 | 大 島 正 信 | 1959年3月31日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 35,000 |
2008年6月 | 当社総務人事部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役業務本部長兼経理部長、コンプライアンス担当 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役業務本部長兼経営管理部長、コンプライアンス担当 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役経営企画、経営管理、人事担当、コンプライアンス担当(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ものづくり推進担当兼基山工場長 | 後 藤 信 志 | 1959年3月19日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 29,000 |
2006年6月 | 当社金材部品部長兼飯塚工場長 | ||||||
2009年4月 | 当社営業部営業推進室長 | ||||||
2010年4月 | 当社営業部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役営業部長 | ||||||
2010年12月 | 当社取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役ものづくり推進担当 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役ものづくり推進担当兼基山工場長(現) | ||||||
取締役 | 山 元 春 義 | 1947年4月25日生 | 2005年7月 | 九州電力株式会社執行役員大分支店長 | (注)3 | ― | |
2007年6月 | 同社上席執行役員川内原子力発電所長 | ||||||
2009年3月 | 同社上席執行役員川内原子力総合事務所長 | ||||||
2009年6月 | 同社取締役常務執行役員川内原子力総合事務所長 | ||||||
2011年6月 | 同社代表取締役副社長(現) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
常勤監査役 | 田 中 和 昭 | 1953年8月15日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)4 | 17,000 | |
2009年4月 | 当社基山工場電材部品部長 | ||||||
2012年4月 | 当社内部監査担当部長 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 小 島 庸 匡 | 1944年3月1日生 | 1969年1月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)4 | ― | |
1971年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1983年7月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
1997年7月 | 同監査法人福岡事務所長 | ||||||
2001年6月 | 日本公認会計士協会北部九州会会長 | ||||||
2004年7月 | 日本公認会計士協会本部副会長 | ||||||
2007年8月 | 小島公認会計士事務所代表(現) | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 斉 藤 芳 朗 | 1958年12月5日生 | 1987年3月 | 司法研修所(第39期)終了 | (注)5 | ― | |
1987年4月 | 福岡県弁護士会入会 弁護士登録 和智・德永・松崎法律事務所勤務 | ||||||
1988年8月 | 德永・松崎法律事務所勤務 | ||||||
1993年4月 | 德永・松崎法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
2005年1月 | 德永・松崎・斉藤法律事務所代表弁護士(現) | ||||||
2009年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 531,000 |
(注) 1 取締役 山元春義は社外取締役であります。
2 監査役 小島庸匡及び監査役 斉藤芳朗は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 田中和昭及び監査役 小島庸匡の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 斉藤芳朗の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01907] S100264P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。