有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001D0O
株式会社共和電業 役員の状況 (2013年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | 星 淑 夫 | 1946年10月12日生 | 1971年4月 | 当社入社 | ※1 | 120 | |
2000年1月 | 生産本部生産管理部長 | ||||||
2003年7月 | 生産本部副本部長兼生産管理部長 | ||||||
2005年3月 | 取締役生産本部副本部長 | ||||||
2006年2月 | ㈱山形共和電業代表取締役社長 | ||||||
2007年3月 | 取締役経営管理本部長 | ||||||
2007年7月 | 常務取締役経営管理本部長 | ||||||
2008年3月 | 常務取締役経営管理本部長兼生産本部長 | ||||||
2009年1月 | 常務取締役経営管理本部長兼マーケティング本部長 | ||||||
2010年3月 | 専務取締役経営管理本部長兼マーケティング本部長 | ||||||
2011年1月 | 専務取締役経営管理本部長 | ||||||
2011年3月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
常務取締役 | 技術本部長 | 舘 野 稔 | 1955年10月11日生 | 1978年4月 | 当社入社 | ※1 | 21 |
2006年1月 | 技術本部特機部長 | ||||||
2008年1月 | 技術本部副本部長兼ユニット開発部長兼先行開発部長 | ||||||
2009年1月 | 技術本部副本部長(ユニット・先行開発・車両重量計測システム部門責任者)兼先行開発部長 | ||||||
2009年3月 | 取締役技術本部副本部長(ユニット・先行開発・車両重量計測システム部門責任者)兼先行開発部長 | ||||||
2010年1月 | 取締役技術本部副本部長 | ||||||
2010年2月 | ㈱共和サービスセンター代表取締役社長 | ||||||
2012年3月 | 取締役技術本部長 | ||||||
2014年3月 | 常務取締役技術本部長(現) | ||||||
常務取締役 | 西日本営業本部長 | 猪 又 信 彦 | 1952年9月27日生 | 1975年4月 | 当社入社 | ※1 | 30 |
2003年7月 | 営業本部東日本営業部長 | ||||||
2005年1月 | 営業本部副本部長兼西日本営業部長 | ||||||
2006年3月 | 取締役営業本部副本部長 | ||||||
2008年3月 | 取締役営業本部長 | ||||||
2010年3月 | 常務取締役営業本部長 | ||||||
2013年1月 | 常務取締役(国内営業・営業支援部門担当兼営業戦略室長) | ||||||
2014年3月 | 常務取締役西日本営業本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 | (マーケティング部門担当) | 山 口 幸 夫 | 1956年8月12日 | 1979年4月 | ㈱第一勧業銀行入行 | ※1 | 13 |
1999年11月 | 同行ロンドン支店副支店長 | ||||||
2002年6月 | 同行パリ支店副支店長 | ||||||
2004年5月 | みずほ信託銀行㈱流動化営業第二部長 | ||||||
2004年6月 | 同行資産金融第二部長 | ||||||
2007年12月 | 当社入社 | ||||||
2008年1月 | 経営管理本部副本部長兼経営企画室長 | ||||||
2008年3月 | 取締役経営管理本部副本部長兼経営企画室長 | ||||||
2010年4月 | 取締役経営企画本部長兼経営企画部長 | ||||||
2011年1月 | 取締役経営企画本部長兼経営企画部長兼海外統括本部長 | ||||||
2012年1月 | 取締役海外統括本部長 | ||||||
2012年3月 | 常務取締役海外統括本部長 | ||||||
2013年1月 | 常務取締役(海外営業・マーケティング部門担当) | ||||||
2013年3月 | 常務取締役(マーケティング部門担当)(現) | ||||||
取締役 | 経営管理 本部長兼 人事・総務部長 | 田 中 義 一 | 1957年3月27日生 | 1980年4月 | 当社入社 | ※1 | 35 |
2005年1月 | 総務本部人事部長 | ||||||
2007年1月 | 経営管理本部副本部長兼人事部長兼経営企画部長 | ||||||
2008年1月 | 経営管理本部副本部長兼人事部長兼情報システム部長 | ||||||
2011年3月 | 取締役経営管理本部長兼人事部長 | ||||||
2012年1月 | 取締役経営管理本部長兼経営企画本部長 | ||||||
2012年12月 | KYOWA AMERICAS INC.取締役社長(現) | ||||||
2013年1月 | 取締役経営管理本部長兼内部監査室長 | ||||||
2013年3月 | 取締役経営管理本部長 | ||||||
2014年1月 | 取締役経営管理本部長兼人事・総務部長(現) | ||||||
取締役 | 海外統括 本部長兼海外営業部長 | 斎 藤 美 雄 | 1959年3月27日生 | 1981年4月 | 当社入社 | ※1 | 18 |
2006年1月 | 内部監査室長 | ||||||
2008年3月 | 監査役 | ||||||
2013年1月 | 海外統括本部長兼海外営業部長 | ||||||
2013年3月 | 取締役海外統括本部長兼海外営業部長(現) | ||||||
2013年8月 | KYOWA DENGYO MALAYSIA SDN.BHD.取締役社長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 技術本部副本部長(特機部門・車両重量計測システム部門担当) | 鈴 木 芳 博 | 1953年1月18日生 | 1978年4月 | 当社入社 | ※1 | 23 |
2004年1月 | 技術本部センサ開発部長 | ||||||
2008年1月 | 技術本部副本部長(センサ開発・技術管理部門責任者)兼センサ開発部長 | ||||||
2008年3月 | 技術本部副本部長(センサ開発責任者)兼センサ開発部長 | ||||||
2011年1月 | 技術本部副本部長(共和電業グループセンサ部門責任者) | ||||||
2011年3月 | 取締役技術本部副本部長(センサ開発部門担当) | ||||||
2012年3月 | 取締役技術本部副本部長(特機部門・車両重量計測システム部門担当)(現) | ||||||
取締役 | 経営企画本部長兼経営企画部長兼法務部長 | 石 塚 正 治 | 1958年12月25日生 | 1981年4月 | 当社入社 | ※1 | 28 |
2006年1月 | 経営管理本部総務部長 | ||||||
2009年1月 | 経営管理本部副本部長兼法務部長 | ||||||
2011年1月 | 経営管理本部副本部長兼総務部長兼法務部長 | ||||||
2012年1月 | 経営企画本部副本部長兼経営企画部長兼法務部長 | ||||||
2013年3月 | 取締役経営企画本部長兼経営企画部長兼法務部長(現) | ||||||
取締役 | マーケティング本部長 | 井 澤 博 道 | 1958年3月2日生 | 1981年4月 | 当社入社 | ※1 | 17 |
2005年1月 | 営業本部東日本営業部長 | ||||||
2009年1月 | マーケティング本部副本部長 | ||||||
2013年1月 | マーケティング本部長代理 | ||||||
2014年3月 | 取締役マーケティング本部長(現) | ||||||
取締役 | 東日本営業本部長 | 庄 野 誠 一 | 1960年2月17日生 | 1982年4月 | 当社入社 | ※1 | 14 |
2005年1月 | 営業本部西日本営業部長兼豊田営業所長 | ||||||
2009年1月 | 営業本部副本部長兼中日本営業部長 | ||||||
2010年8月 | 営業本部副本部長兼海外部長 | ||||||
2013年1月 | 東日本営業本部長代理 | ||||||
2014年3月 | 取締役東日本営業本部長(現) | ||||||
取締役 | 内部監査 室長 | 三 浦 武 | 1950年3月12日生 | 1974年1月 | ㈱山形共和電業入社 | ※1 | 16 |
1993年3月 | 同社総務部長 | ||||||
2002年2月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
2006年2月 | 同社常務取締役総務部長 | ||||||
2009年1月 | 同社常務取締役製造部長 | ||||||
2010年1月 | 同社常務取締役総務部長 | ||||||
2012年1月 | 同社専務取締役総務部長 | ||||||
2013年1月 | 同社専務取締役 | ||||||
2013年3月 | 当社顧問 | ||||||
2013年3月 | 取締役内部監査室長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有持株数 (千株) | |
常勤監査役 | 五 十 嵐 卓 哉 | 1958年9月10日生 | 1981年4月 | 当社入社 | ※2 | 20 | |
2005年1月 | 営業本部販売推進部長 | ||||||
2009年12月 | 営業本部副本部長兼販売支援部長 | ||||||
2012年6月 | 営業戦略室副本部長 | ||||||
2014年3月 | 監査役(現) | ||||||
監査役 | 山 下 晴 久 | 1950年9月24日生 | 1974年4月 | 当社入社 | ※3 | 43 | |
2004年1月 | 技術本部自動車機器部長 | ||||||
2006年1月 | 技術本部副本部長(自動車機器開発責任者)兼自動車機器部長 | ||||||
2008年1月 | 技術本部副本部長(自動車機器開発責任者) | ||||||
2009年1月 | 技術本部副本部長(自動車機器・開発プロジェクトチーム責任者) | ||||||
2009年3月 | 取締役技術本部副本部長(自動車機器・開発プロジェクトチーム責任者) | ||||||
2010年1月 | 取締役技術本部副本部長 | ||||||
2012年3月 | 取締役 | ||||||
2013年3月 | 監査役(現) | ||||||
監査役 | 木 村 眞 一 | 1945年9月3日生 | 1975年4月 | 東京弁護士会登録 高橋法律税務事務所入所 | ※4 | ― | |
2004年3月 | 監査役(現) | ||||||
監査役 | 山 口 信 也 | 1952年2月3日生 | 1974年4月 | ㈱富士銀行入行 | ※4 | ― | |
1997年5月 | 同行平塚支店長 | ||||||
2000年4月 | 同行五反田支店長 | ||||||
2002年4月 | ㈱みずほ銀行五反田駅前支店長 | ||||||
2002年7月 | 同行業務監査部監査主任 | ||||||
2003年12月 | 同行個人企画部付参事役みずほ信用保証㈱出向 | ||||||
2004年4月 | 同社執行役員総務部長 | ||||||
2006年12月 | みずほキャピタル㈱上席執行役員管理グループ長 | ||||||
2012年3月 | 同社顧問 | ||||||
2012年3月 | 監査役(現) | ||||||
計 | 398 |
(注) 監査役木村眞一及び山口信也は、社外監査役であります。
※1 取締役の任期は2014年3月開催の定時株主総会から1年であります。
※2 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2014年3月開催の定時株主総会から2年であります。
※3 監査役の任期は2013年3月開催の定時株主総会から4年であります。
※4 監査役の任期は2012年3月開催の定時株主総会から4年であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01921] S1001D0O)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。