有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002DRV
新光電気工業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 副会長 | 藤本 明 | 1947年8月12日生 | 1971年4月 富士通株式会社入社 1998年6月 当社入社 事務統轄部長 兼 環境管理統轄部長 1999年6月 取締役 2004年6月 常務取締役 2006年6月 専務取締役 2007年4月 取締役 専務執行役員 2010年4月 取締役 副社長執行役員 2011年6月 常勤監査役 2012年6月 取締役副会長(現在に至る) | (注) 2 | 12 | |
代表取締役社長 | 執行役員社長 | 清水 満晴 | 1959年11月1日生 | 1982年4月 当社入社 2006年6月 開発統括部長 2007年4月 執行役員 2010年6月 上席執行役員 2011年6月 取締役 常務執行役員 2014年6月 代表取締役社長(現在に至る) 執行役員社長(現在に至る) | (注) 2 | 4 |
取締役 | 副社長執行役員 開発・知的財産権部門担当 | 豊木 則行 | 1954年1月12日生 | 1976年4月 富士通株式会社入社 2008年12月 同社エンタプライズサーバ事業本部長 2009年6月 同社執行役員 2010年4月 同社執行役員常務 2014年4月 当社顧問 2014年6月 取締役 副社長執行役員 (現在に至る) | (注) 2 | - |
取締役 | 専務執行役員 事業部門担当 | 依田 稔久 | 1958年1月3日生 | 1982年4月 当社入社 2006年11月 第一PLP事業部長 2007年4月 執行役員 2009年4月 PLP事業部長 2011年6月 取締役 上席執行役員 2014年6月 取締役 専務執行役員 (現在に至る) | (注) 2 | 5 |
取締役 | 常務執行役員 資材部門担当、 環境管理統括部長 | 浅野 義博 | 1956年7月21日生 | 1990年9月 当社入社 2004年7月 営業統括部長代理 2006年6月 取締役 第一営業統括部長 2007年4月 取締役 上席執行役員 2007年6月 上席執行役員 2010年6月 常務執行役員 2011年6月 取締役 常務執行役員 (現在に至る) 2014年6月 環境管理統括部長 (現在に至る) | (注) 2 | 8 |
取締役 | 上席執行役員 経理本部長 兼 共通技術統括部長 | 長谷部 浩 | 1960年2月25日生 | 1983年11月 当社入社 2006年6月 経理本部長 兼 J-SOX推進室長 2007年4月 執行役員 2008年12月 経理本部長(現在に至る) 2011年6月 取締役 上席執行役員 (現在に至る) 2014年6月 共通技術統括部長 (現在に至る) | (注) 2 | 36 |
取締役 | 相談役 | 黒岩 護 | 1942年2月12日生 | 1961年4月 富士通信機製造株式会社(現 富士通株式会社)入社 1981年10月 当社入社 1988年12月 事務統轄部長代理 1989年6月 取締役 1992年6月 常務取締役 1995年6月 専務取締役 2004年6月 代表取締役社長 2007年4月 代表取締役社長 執行役員社長 2011年6月 代表取締役会長 2014年6月 取締役 相談役(現在に至る) | (注) 2 | 12 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | 小川 喜彦 | 1955年1月19日生 | 1978年4月 当社入社 2000年6月 設備開発統括部長 2001年6月 取締役 2007年4月 取締役 常務執行役員 2007年6月 常務執行役員 2012年6月 常勤監査役(現在に至る) | (注) 3 | 7 | |
監査役 | 北澤 光二 | 1948年8月25日生 | 1974年12月 昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 1978年9月 公認会計士登録 1979年1月 税理士登録 1980年12月 昭和監査法人退職 1981年1月 北澤公認会計士事務所 (現在に至る) 2011年6月 当社監査役(現在に至る) | (注) 4 | - | |
監査役 | 安井 三也 | 1959年3月23日生 | 1981年4月 富士通株式会社入社 2008年6月 同社法務本部長 2010年4月 同社執行役員(現在に至る) 2014年4月 同社法務・コンプライアンス・知的財産本部長(現在に至る) 2014年6月 当社監査役(現在に至る) | (注) 5 | - | |
計 | 87 |
2.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに権限・責任の明確化による機動的な業務執行体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
常務執行役員 今井 邦彦
上席執行役員 井口 和治
上席執行役員 三井 精造
上席執行役員 荻原 俊彦
上席執行役員 清野 貴博
上席執行役員 菊地 貴人
執行役員 有賀 広志
執行役員 小林 純一
執行役員 平林 利康
執行役員 南沢 克夫
執行役員 高柳 秀則
執行役員 大日方政史
執行役員 小平 正司
執行役員 永田 欣司
執行役員 伊藤 明彦
執行役員 田口 哲夫
執行役員 小澤 隆史
執行役員 倉嶋 進
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01957] S1002DRV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。