|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長(代表取締役) | 営業企画本部長 | 野水 重明 | 1965年10月13日生 |
|
| | 1989年3月 | 当社入社 | 2004年3月 | 海外営業部長 | 2005年3月 | 営業本部副本部長 | 2007年6月 | 取締役就任 営業本部副本部長 | 2009年6月 | 取締役 経営企画室長兼輸出管理室長兼情報管理部長 | 2010年6月 | 専務取締役就任 輸出管理室長兼情報管理部長 | 2011年6月 2014年3月
2014年4月 | 代表取締役社長就任 代表取締役社長 営業企画本部長(現任) 双鳥電器(深圳)有限公司董事就任(現任) |
| (注)2 | 264 |
取締役副社長 | 経営企画本部長兼業務管理本部長兼内部監査部長 | 伊藤 健一 | 1948年11月29日生 |
|
| | 1971年4月 | ㈱第四銀行入行 | 2001年6月 | 同行取締役長岡駐在・長岡支店長 | 2003年6月 | 同行取締役監査部長 | 2005年6月 | 同行常勤監査役 | 2008年6月 | 第四ディーシーカード㈱代表取締役社長 | 2009年6月 | ㈱富有社代表取締役社長 | 2012年6月 | 当社常勤監査役就任 | 2013年6月
2014年1月
2014年3月 | 取締役副社長就任 業務管理本部長 双鳥電器(深圳)有限公司董事長就任(現任) 取締役副社長 経営企画本部長兼業務管理本部長兼内部監査部長(現任) |
| (注)2 | 2 |
専務取締役 | | 松原 貞良 | 1955年1月26日生 |
|
| | 1978年3月 | 当社入社 | 1991年3月 | 情報システム部長 | 1991年10月 | 資材部長 | 2000年1月 | 製造部長 | 2003年6月 | 品質保証部長 | 2004年9月 | 開発・生産本部副本部長兼品質保証部長 | 2006年6月 | 取締役就任 開発・生産本部長兼製造部長 | 2007年3月 | 取締役 開発・生産本部長 | 2008年6月 | 常務取締役就任 開発・生産本部長 | 2011年6月 | 専務取締役就任 開発・生産本部長 | 2012年3月 | 専務取締役 品質改革室本部長兼品質保証部長 | 2013年5月 | 専務取締役 双鳥電器(深圳)有限公司副董事長就任(現任) |
| (注)2 | 29 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | 品質生産管理本部長兼品質改革部長 | 佐藤 勉 | 1958年10月31日生 |
|
| | 1979年3月 | 当社入社 | 1994年3月 | 生産管理部長 | 2007年6月 | 開発・生産本部副本部長兼生産管理部長 | 2007年7月 | 開発・生産本部副本部長兼生産管理部長兼製造部長 | 2008年6月 | 取締役就任 開発・生産本部副本部長兼生産管理部長兼製造部長 | 2009年3月 | 取締役 開発・生産本部副本部長兼製造部長 | 2011年6月 | 常務取締役就任 開発・生産本部副本部長兼製造部長 | 2012年3月
2014年3月 | 常務取締役 生産本部長兼製造部長 常務取締役 品質生産管理本部長兼品質改革部長(現任) |
| (注)2 | 25 |
常務取締役 | 開発本部長 | 広田 光雄 | 1951年8月30日生 |
|
| | 1990年2月 | 竹井機器工業㈱退社 | 1990年3月 | 当社入社 | 2007年9月 | 商品開発部長 | 2010年6月 | 取締役就任 開発・生産本部副本部長兼商品開発部長 | 2011年6月 | 常務取締役就任 開発・生産本部副本部長兼商品開発部長 | 2012年3月 2014年3月 | 常務取締役 開発本部長兼商品開発部長 常務取締役 開発本部長(現任) |
| (注)2 | 11 |
常務取締役 | 営業本部長 | 文園 剛之 | 1959年6月18日生 |
|
| | 2009年9月 | パイオニア㈱退社 | 2009年12月 | 当社入社 営業本部長付部長 | 2010年3月 | 営業本部副本部長 | 2010年6月 | 営業本部長兼営業企画部長 | 2011年6月 | 取締役就任 営業本部長 | 2012年3月 | 取締役 営業本部長兼販売部長 | 2013年6月
2014年3月 | 常務取締役就任 営業本部長兼マーケティング部長兼販売部長兼法人部長 常務取締役 営業本部長(現任) |
| (注)2 | 3 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 松原 紘 | 1943年6月29日生 |
|
| | 2006年6月 | 第四リース㈱常務取締役退任 | 2006年6月 | 当社取締役副社長就任 業務管理本部長 | 2006年8月 | 取締役副社長 業務管理本部長兼営業本部長 | 2007年3月 | 取締役副社長 業務管理本部長兼営業本部長兼東京支店長 | 2007年9月 | 取締役副社長 営業本部長兼東京支店長 | 2008年4月 | 取締役副社長 営業本部長 | 2008年6月 | 取締役副社長 営業本部長兼SC事業本部長 | 2010年6月 | 取締役副社長 業務管理本部長兼SC事業本部長 | 2011年6月 | 相談役就任 | 2013年6月 2013年9月 | 当社監査役就任(現任) 双鳥電器(深圳)有限公司監事就任(現任) |
| (注)3 | 15 |
監査役 | | 島田 正純 | 1956年12月23日生 |
|
| | 1982年3月 | 島田印刷紙工㈱入社 | 1989年4月 | 同社常務取締役 | 1997年2月 | 同社代表取締役社長(現任) | 2004年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | 2 |
監査役 | | 近野 茂 | 1945年2月19日生 |
|
| | 1970年6月 | ㈱第四銀行退職 | 1971年10月 | 監査法人太田哲三事務所本部入所 | 1975年3月 | 公認会計士登録 | 1976年6月 | 近野茂公認会計士事務所開業 | 2013年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)3 | 2 |
| | | | 計 | | 353 |
(注)1.監査役島田正純及び近野茂は、社外監査役であります。
2.2013年6月21日開催の定時株主総会の終結から2年間
3.2013年6月21日開催の定時株主総会の終結から3年間
4.2012年6月20日開催の定時株主総会の終結から4年間