|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)※ |
取締役社長 (代表取締役) | | 山村 章 | 1944年4月1日生 |
|
| | 1979年12月 | Ferrofluidics Corporation(現Ferrotec (USA) Corporation)入社 | 1980年9月 1990年5月 | 当社代表取締役社長(現任) 有限会社シグマテクノリサーチ(現有限会社山村産業)代表取締役(現任) | 1994年6月 | 杭州大和熱磁電子有限公司董事長(現任) | 1995年5月
| 上海申和熱磁電子有限公司董事長(現任) | 2003年2月 | Ferrotec (USA) Corporation取締役会長(現任) | 2005年4月 | 杭州和源精密工具有限公司董事長(現任) | 2005年10月 | SCTB NORD(現Ferrotec Nord Corporation)取締役会長(現任) |
| (注)4 | 815 |
取締役副社長 (代表取締役) | 執行役員 管理統括担当 | 山村 丈 | 1971年2月2日生 |
|
| | 1994年10月 | セコムキャド㈱入社 | 1996年4月 | 当社入社 | 2004年4月 | 当社電子デバイス事業部 TE部長 | 2006年8月 | 当社機能素材事業部TE部長 | 2008年4月 | 当社社長付 | 2008年6月 | 当社取締役 | 2008年6月 | 当社業務改善担当取締役 | 2009年6月 | 当社取締役兼執行役員管理統括担当 | 2009年6月 | SCTB NORD(現Ferrotec Nord Corporation)取締役(現任) | 2010年1月 | 台湾飛羅得股份有限公司董事長(現任) | 2011年1月 | Ferrotec (USA) Corporation取締役(現任) | 2011年4月 | 当社代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当(現任) | 2013年1月 | Ferrotec Korea Corporation代表理事(現任) | 2013年3月 | KSM FerroTec Co.,Ltd.理事(現任) | 2013年4月 | FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役(現任) |
| (注)1 (注)4 | 5 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)※ |
取締役副社長 (代表取締役) | 執行役員 事業統括担当 | 賀 賢漢 | 1957年10月14日生 |
|
| | 1993年4月 | 当社入社 | 1993年11月 | 杭州大和熱磁電子有限公司総経理 | 1998年3月 | 同公司副董事長(現任) | 1998年3月 | 上海申和熱磁電子有限公司副董事長兼総経理 | 2001年6月 | 当社取締役 | 2003年2月 | 上海漢虹国際貿易有限公司董事長(現任) | 2003年7月 | 杭州博日科技有限公司副董事長 | 2004年6月 | 当社常務取締役 | 2005年3月 | 上海漢虹精密機械有限公司董事長(現任) | 2005年4月 | 杭州和源精密工具有限公司副董事長(現任) | 2006年8月 | 当社事業統括担当常務取締役 | 2006年10月 | 杭州先進石英材料有限公司董事長(現任) | 2008年3月 | 香港漢虹新能源装備集団有限公司董事長(現任) | 2009年6月 | 当社取締役兼常務執行役員事業統括担当 | 2010年2月 | 上海漢虹精密機械有限公司総経理(現任) | 2010年9月 | 杭州晶鑫科技有限公司董事長(現任) | 2011年3月 | Ferrotec Green Energy Corporation(現Ferrotec Korea Corporation)理事(現任) | 2011年4月 | 当社取締役副社長兼執行役員事業統括担当 | 2011年4月 | 寧夏銀和新能源科技有限公司董事長(現任) | 2011年4月 | 寧夏富楽徳石英材料有限公司董事長(現任) | 2011年6月 | 当社代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当(現任) | 2011年6月 | 富楽徳科技発展(天津)有限公司董事長(現任) | 2011年10月
| KSM FerroTec Co.,Ltd.理事(現任) | 2013年1月
| 杭州大和熱磁電子有限公司総裁(現任) | 2013年1月
| 上海申和熱磁電子有限公司副董 事長兼総裁(現任) | 2013年1月
| 杭州博日科技有限公司董事長(現任) | 2013年7月
| 杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任) |
| (注)4 | 30 |
|
| | | | | | |
取締役 | 執行役員 新規事業担当 | 小松 輝寿 | 1956年12月3日生 |
|
| | 1983年7月 | 当社入社 | 1998年9月 | FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD社長 | 2001年6月 | 当社執行役員CP部長 | 2003年4月 | 当社執行役員営業本部長 | 2006年8月 | 当社執行役員事業推進部長 | 2008年6月 | 当社取締役 | 2008年6月 | 当社事業推進担当取締役 | 2008年7月 | ㈱フェローテックセラミックス代表取締役専務 | 2009年6月 | 当社取締役兼執行役員事業推進担当 | 2011年3月 | ㈱フェローテックセラミックス代表取締役副社長 | 2012年7月 | 同社取締役 | 2012年7月 | 当社取締役執行役員社長室長 | 2013年1月 | 当社取締役執行役員経営企画担当 | 2013年4月 | ㈱フェローテックセラミックス代表取締役副社長(現任) | 2014年6月 | 当社取締役執行役員新規事業担当(現任) |
| (注)4 | 8 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)※ |
取締役 | 執行役員 財務統括担当 | 鈴木 孝則 | 1954年7月31日 |
|
| | 1978年4月 | ㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | 2007年7月 | ㈱東京三菱UFJ銀行より当社へ出向、財務部長 | 2008年1月 | 当社入社、財務部長兼経理部長 | 2008年6月 | 執行役員財務部長兼経理部長 | 2008年7月
| ㈱フェローテックセラミックス監査役(現任) | 2008年8月 | KSM FerroTec Co.,Ltd.監事(現任) | 2010年1月 | 台湾飛羅得股份有限公司監察人(現任) | 2011年3月 | Ferrotec Korea Corporation監事(現任) | 2013年1月 | 執行役員管理本部長、財務部長兼経理部長 | 2014年5月 | Ferrotec Nord Corporation監査役(現任) | 2014年6月 | 当社取締役執行役員財務統括担当(現任) |
| (注)4 | 9 |
取締役 | 執行役員 経営企画担当 | 若木 啓男 | 1958年2月5日 |
|
| | 1998年8月 | 当社入社 | 2002年4月 | 経営管理本部総務部長 | 2004年4月 | 総務部長 | 2008年6月 | 執行役員総務部長 | 2009年4月 | 執行役員総務部長兼社長室長 | 2009年7月 | 執行役員社長室長 | 2012年7月 | 執行役員事業推進室長 | 2013年1月 | 執行役員社長室長 | 2014年6月
| 当社取締役執行役員経営企画担当、社長室長(現任) |
| (注)4 | 3 |
取締役 | | 島田 忠男 | 1944年2月13日生 |
|
| | 1969年4月 | 東京三洋電機㈱入社 | 1997年4月 | 三洋電機㈱空調システム事業部長 | 1998年6月
| 同社取締役空調システム事業部長 | 1999年6月 | 同社執行役員 | 2000年4月 | 同社執行役員兼三洋電機空調㈱代表取締役社長 | 2004年12月 | 同社執行役員兼クリーンエナジーカンパニー長 | 2005年4月 | 同社常務執行役員兼クリーンエナジーカンパニー長 | 2009年1月 | 日本化機工業㈱取締役 | 2010年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)2 (注)4 | 3 |
取締役 | | 片山 茂雄 | 1948年11月16日生 |
|
| | 1974年4月 | 監査法人千代田事務所(現あらた監査法人)入所 | 1983年8月 | 片山茂雄公認会計士事務所開設(現任) | 2000年6月 | ピープル㈱取締役 | 2003年4月 | 同社社外取締役 | 2010年6月 | 当社監査役 | 2013年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)2 (注)4 | 3 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)※ |
取締役 | | 中村 久三 | 1947年2月24日生 |
|
| | 1974年10月 | 日本真空技術㈱(現㈱アルバック)入社 | 1988年7月 | 同社千葉超材料研究所長 | 1990年9月 | 同社取締役 | 1994年7月 | 同社常務取締役 | 1996年7月 | 同社第1半導体装置事業部長 | 1996年9月 | 同社代表取締役社長 | 2006年9月 | 同社代表取締役会長 | 2012年7月 | 同社取締役相談役 | 2012年9月 | 同社顧問(現任) | 2013年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)2 (注)4 | - |
|
| | | | | | |
常勤監査役 | | 宮田 賢一 | 1946年10月3日生 |
|
| | 1969年4月 | 久保田鉄工㈱(現㈱クボタ)入社 | 1997年6月 | 同社熱パイプ営業部長 | 1999年5月 | 同社市川(鋼管製造工場)工場長 | 2001年10月 | 同社鋼管事業部長 | 2007年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)3 (注)5 (注)7 | 3 |
監査役 | | 井上 朗 | 1973年6月9日生 |
|
| | 2000年4月 | 弁護士登録、銀座ファースト法律事務所入所 | 2002年4月 | アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 | 2005年5月 | 米国ヴァージニア大学ロースクール修士課程修了 | 2006年6月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | 2007年8月 | 博士号(法学)取得 | 2007年12月 | 東京青山・青木・狛法律事務所 ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)[現ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)]入所(現任) | 2008年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)3 (注)6 (注)7 | - |
監査役 | | 福森 久美 | 1952年12月13日生 |
|
| | 1982年3月 | 公認会計士登録 | 1982年4月 | 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社 | 1988年6月 | 同社投資企画部長 | 1997年6月 | 同社取締役 | 2001年6月 | 同社常務取締役 | 2004年4月 | ㈱ヴィクトリア取締役社長 | 2005年5月 | ㈱ジャフコ常務執行役員 | 2006年6月 | 同社常勤監査役 | 2010年6月 | 同社経営理事 | 2011年1月 | 公認会計士福森久美事務所開設(現任) | 2011年6月 | 当社監査役(現任) | 2013年6月 | 東京エレクトロンデバイス㈱社外監査役(現任) |
| (注)3 (注)5 (注)7 | - |
| | | | 計 | | 882 |
(注)1.代表取締役山村 丈氏は、代表取締役山村 章氏の長男であります。
2.取締役島田忠男、取締役片山茂雄および取締役中村久三の3氏は、社外取締役であります。
3.常勤監査役宮田賢一、監査役井上 朗および監査役福森久美の3氏は、社外監査役であります。
4.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2011年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社が定める基準に則り、社外監査役3名を東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。